东阳市横店长征宾馆有限公司,办公室地址位于浙江省的第四个大都市区金华市,东阳市横店镇八一村,我宾馆主要提供住宿;中餐制售;游览及景区管理服务。
联系方式
- 宾馆地址:
- 东阳市横店镇八一村 -
- 固定电话:
- 0579-86336362 未核实,仅供参考
- 经理:
- 殷旭
- 邮政编码:
- 321000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
东阳市横店长征宾馆有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
浙江横店影视城有限公司 | 90% | 人民币90万元 |
横店集团控股有限公司 | 10% | 人民币10万元 |
东阳市横店长征宾馆有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名: 陈雅萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 胡天高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 黄桂苗; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 厉宝平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 殷旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增] 姓名: 张英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 姓名: 张英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 朱国忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 葛向成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 葛银娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 金顺峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 潘宝其; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 孙是炎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 吴国芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 张田芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 张英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长兼总经理 | 2011-12-23 |
投资人备案 | 企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增] 企业名称: 浙江横店影视城有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 企业名称: 浙江横店太阳城旅游股份有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2011-12-23 |
法定代表人变更 | 殷旭 | 张英 | 2011-12-23 |
组织机构变更 | 姓名: 陈雅萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 胡天高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 黄桂苗; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 厉宝平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 徐文财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 殷旭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增] 姓名: 张英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 姓名: 张英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 朱国忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 葛向成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 葛银娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 金顺峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 潘宝其; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 孙是炎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 吴国芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 张田芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 张英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长兼总经理 | 2011-12-23 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 住宿(卫生许可证有效期至2014年6月9日);中餐制售(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)(餐饮服务许可证有效期至2013年6月9日); | 许可经营项目: | 2011-12-23 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 游览及景区管理服务。 | 一般经营项目: 住宿、供应(饮食业):中式餐(含冷菜)(卫生许可证有效期至2010年4月10日止);游览及景区管理服务。(凡涉及前置审批或专项许可的项目经登记后凭相关有效证件经营) | 2011-12-23 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江横店太阳城旅游股份有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增] | - | 2009-06-19 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 一人有限责任公司(内资法人独资) | 2009-06-19 |
投资人备案 | - | 企业名称: 横店社团经济企业联合会; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 事业法人 [退出] | 2007-12-05 |
经营范围变更 | 经营范围: 住宿、供应(饮食业):中式餐(含冷菜)(卫生许可证有效期至2010年4月10日止);游览及景区管理服务。(凡涉及前置审批或专项许可的项目经登记后凭相关有效证件经营)行业代码: 6600 | 经营范围: 住宿、供应(饮食业):中式餐(含冷菜)(卫生许可证有效期至2010年4月10日止);游览及景区管理服务。(凡涉及前置审批或专项许可证的凭相关有效证件经营)行业代码: 6600 | 2007-08-08 |
法定代表人变更 | 张英 | 杜美君 | 2007-08-08 |
注册号升级 | ******** | ********114 | 2007-08-08 |
法定代表人变更 | 姓名: 葛向成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 葛银娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事 姓名: 金顺峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 潘宝其; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 孙是炎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 吴国芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 姓名: 张田芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 姓名: 张英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事长兼总经理 | 姓名: 杜美君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事长 姓名: 葛向成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 刘忠孝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 卢有贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 潘宝其; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 孙是炎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 王映红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 姓名: 吴国芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 姓名: 张田芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 2007-08-08 |
法定代表人变更 | 杜美君 | 王映红 | 2006-11-21 |
法定代表人变更 | 姓名: 杜美君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事长 姓名: 葛向成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 刘忠孝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 卢有贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 潘宝其; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 孙是炎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 王映红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 姓名: 吴国芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 姓名: 张田芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 葛向成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 刘忠孝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 卢有贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 潘宝其; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 孙是炎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 王映红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事长 姓名: 王映红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 姓名: 吴国芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 姓名: 张田芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 2006-11-21 |
本页是 [东阳市横店长征宾馆有限公司] 在顺企网金华黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家宾馆, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家宾馆,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。