变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 2021-08-30章程备案 | 无 | 2021-08-31 |
经营期限变 | 2001-11-01~ | 2001-11-01~2021-10-31 | 2021-08-31 |
监事备案 | 周雪飞 [新增] | 王俊峰 [退出] | 2020-10-19 |
法定代表人变更 | 张改英 | 郭庆明 | 2020-10-19 |
注册资本变更 | 185000万人民币( + 362.5% ) | 40000万人民币 | 2015-12-31 |
投资人变更 | 宁波荣翔贸易有限公司;
郭庆明;
深圳市玖乐机械设备有限公司; [新增] | 郭庆明;
宁波荣翔贸易有限公司; | 2015-12-31 |
章程备案 | 2015-12-08章程备案 | 无 | 2015-12-31 |
投资人(股权)变更 | 宁波荣翔贸易有限公司;郭庆明;深圳市玖乐机械设备有限公司; | 郭庆明;宁波荣翔贸易有限公司; | 2015-12-31 |
注册资本(金)变更 | 185000万人民币 | 40000万人民币 | 2015-12-31 |
出资比例变更 | 宁波荣翔贸易有限公司 出资 35500万人民币 比例 88.7500%;
郭庆明 出资 4500万人民币 比例 11.2500%; | 宁波荣翔贸易有限公司 出资 15500万人民币 比例 77.5000%;
郭庆明 出资 4500万人民币 比例 22.5000%; | 2013-01-06 |
出资日期变更 | 宁波荣翔贸易有限公司 2012-08-07货币15500万人民币;
宁波荣翔贸易有限公司 2013-01-06货币20000万人民币;
郭庆明 2009-09-11货币4500万人民币; | 宁波荣翔贸易有限公司 2012-08-07货币15500万人民币;
郭庆明 2009-09-11货币4500万人民币; | 2013-01-06 |
实收资本变更 | 40000万人民币( + 100% ) | 20000万人民币 | 2013-01-06 |
注册资本变更 | 40000万人民币( + 100% ) | 20000万人民币 | 2013-01-06 |
出资方式变更 | 宁波荣翔贸易有限公司 货币35500万人民币;
郭庆明 货币4500万人民币; | 宁波荣翔贸易有限公司 货币15500万人民币;
郭庆明 货币4500万人民币; | 2013-01-06 |
出资比例变更 | 宁波荣翔贸易有限公司 出资 15500万人民币 比例 77.5000%;
郭庆明 出资 4500万人民币 比例 22.5000%; | 张国文 出资 3500万人民币 比例 17.5000%;
蒲云玉 出资 3500万人民币 比例 17.5000%;
蔡敦友 出资 4000万人民币 比例 20%;
郭庆明 出资 4500万人民币 比例 22.5000%;
金俊喜 出资 4500万人民币 比例 22.5000%; | 2012-08-13 |
董事备案 | 郭庆明
王俊峰 [新增] | 郭庆明
张国文 [退出] | 2012-08-13 |
出资日期变更 | 宁波荣翔贸易有限公司 2012-08-07货币15500万人民币;
郭庆明 2009-09-11货币4500万人民币; | 张国文 2009-09-11货币3500万人民币;
蒲云玉 2009-09-11货币3500万人民币;
蔡敦友 2009-09-11货币4000万人民币;
郭庆明 2009-09-11货币4500万人民币;
金俊喜 2009-09-11货币4500万人民币; | 2012-08-13 |
监事备案 | 郭庆明
王俊峰 [新增] | 郭庆明
张国文 [退出] | 2012-08-13 |
投资人变更 | 郭庆明 出资 4500万人民币;
宁波荣翔贸易有限公司 出资 15500万人民币; [新增] | 蒲云玉 出资 3500万人民币; [退出]
张国文 出资 3500万人民币; [退出]
蔡敦友 出资 4000万人民币; [退出]
郭庆明 出资 4500万人民币;
金俊喜 出资 4500万人民币; [退出] | 2012-08-13 |
出资方式变更 | 宁波荣翔贸易有限公司 货币15500万人民币;
郭庆明 货币4500万人民币; | 张国文 货币3500万人民币;
蒲云玉 货币3500万人民币;
蔡敦友 货币4000万人民币;
郭庆明 货币4500万人民币;
金俊喜 货币4500万人民币; | 2012-08-13 |
经营范围变更 | 计算机软硬件开发,投资咨询(除经纪),园林绿化,室内装潢及设计,国内贸易(除专项审批)。(涉及行政许可的凭许可证经营)。 | 计算机软硬件开发,投资咨询(除经纪),园林绿化,室内装潢及设计,国内贸易(除专项审批)。(涉及行政许可的凭许可证经营)。 | 2009-09-11 |
法定代表人变更 | 郭庆明 | 蒯兴虎 | 2009-08-26 |
董事备案 | 郭庆明 [新增]
张国文 | 蒯兴虎 [退出]
菜敦友 [退出]
金俊喜 [退出]
蒲云玉 [退出]
张国文 | 2009-08-26 |
出资比例变更 | 张国文 出资 3500万人民币 比例 17.5000%;
蒲云玉 出资 3500万人民币 比例 17.5000%;
蔡敦友 出资 4000万人民币 比例 20%;
郭庆明 出资 4500万人民币 比例 22.5000%;
金俊喜 出资 4500万人民币 比例 22.5000%; | 张国文 出资 3500万人民币 比例 17.5000%;
菜敦友 出资 4000万人民币 比例 20%;
蒯兴虎 出资 4500万人民币 比例 22.5000%;
蒲云玉 出资 3500万人民币 比例 17.5000%;
金俊喜 出资 4500万人民币 比例 22.5000%; | 2009-08-26 |
出资日期变更 | 张国文 货币3500万人民币;
蒲云玉 货币3500万人民币;
蔡敦友 货币4000万人民币;
郭庆明 货币4500万人民币;
金俊喜 货币4500万人民币; | 张国文 货币3500万人民币;
菜敦友 货币4000万人民币;
蒯兴虎 货币4500万人民币;
蒲云玉 货币3500万人民币;
金俊喜 货币4500万人民币; | 2009-08-26 |
投资人变更 | 蔡敦友 出资 4000万人民币; [新增]
蒲云玉 出资 3500万人民币;
张国文 出资 3500万人民币;
金俊喜 出资 4500万人民币;
郭庆明 出资 4500万人民币; [新增] | 蒯兴虎 出资 4500万人民币; [退出]
张国文 出资 3500万人民币;
蒲云玉 出资 3500万人民币;
菜敦友 出资 4000万人民币; [退出]
金俊喜 出资 4500万人民币; | 2009-08-26 |
出资方式变更 | 张国文 货币3500万人民币;
蒲云玉 货币3500万人民币;
蔡敦友 货币4000万人民币;
郭庆明 货币4500万人民币;
金俊喜 货币4500万人民币; | 张国文 货币3500万人民币;
菜敦友 货币4000万人民币;
蒯兴虎 货币4500万人民币;
蒲云玉 货币3500万人民币;
金俊喜 货币4500万人民币; | 2009-08-26 |
名称变更 | 上海人广实业发展有限公司 | 上海蕴涵实业发展有限公司 | 2008-12-18 |
其他变更 | ~ | ~ | 2007-02-13 |
其他变更 | ~ | ~ | 2006-01-06 |
名称变更 | 上海蕴涵实业发展有限公司 | 上海科创实业发展有限公司 | 2005-02-06 |
其他变更 | ~ | ~ | 2005-02-06 |
董事备案 | 菜敦友 [新增]
金俊喜 [新增]
张国文 [新增]
蒲云玉 [新增]
蒯兴虎 [新增] | 李海霞 [退出]
刘宁 [退出]
达军 [退出]
孙善勇 [退出] | 2005-02-06 |
投资人变更 | 蒯兴虎 出资 4500万人民币; [新增]
菜敦友 出资 4000万人民币; [新增]
金俊喜 出资 4500万人民币; [新增]
蒲云玉 出资 3500万人民币; [新增]
张国文 出资 3500万人民币; [新增] | 孙善勇 出资 4500万人民币; [退出]
刘宁 出资 3500万人民币; [退出]
李海霞 出资 3500万人民币; [退出]
达军 出资 4500万人民币; [退出]
王丽红 出资 4000万人民币; [退出] | 2005-02-06 |
法定代表人变更 | 蒯兴虎 | 孙善勇 | 2005-02-06 |
监事备案 | 菜敦友 [新增]
金俊喜 [新增]
张国文 [新增]
蒲云玉 [新增]
蒯兴虎 [新增] | 李海霞 [退出]
刘宁 [退出]
达军 [退出]
孙善勇 [退出] | 2005-02-06 |
住所变更 | 上海市浦东新区长青路92号306室 | 浦东新区昌里路335号532室 | 2005-02-06 |
经理备案 | 菜敦友 [新增]
金俊喜 [新增]
张国文 [新增]
蒲云玉 [新增]
蒯兴虎 [新增] | 李海霞 [退出]
刘宁 [退出]
达军 [退出]
孙善勇 [退出] | 2005-02-06 |
名称变更 | 上海科创实业发展有限公司 | 上海创嘉投资管理有限公司 | 2004-06-02 |
经营范围变更 | 计算机软硬件开发,投资咨询(除经纪),园林绿化,室内装潢及设计,国内贸易(除专项审批)。(涉及行政许可的凭许可证经营)。 | 实业投资及投资管理,投资咨询,国内贸易(除专项审批)。(涉及行政许可的凭许可证经营)。 | 2004-06-02 |
董事备案 | 李海霞 [新增]
刘宁 [新增]
达军 [新增]
孙善勇 [新增] | 王艳霞 [退出]
王丽红 [退出] | 2004-01-14 |
投资人变更 | 王丽红 出资 4000( + 90.47619% )万人民币;
孙善勇 出资 4500万人民币; [新增]
刘宁 出资 3500万人民币; [新增]
李海霞 出资 3500万人民币; [新增]
达军 出资 4500万人民币; [新增] | 王艳霞 出资 900万人民币; [退出]
王丽红 出资 2100万人民币; | 2004-01-14 |
监事备案 | 李海霞 [新增]
刘宁 [新增]
达军 [新增]
孙善勇 [新增] | 王艳霞 [退出]
王丽红 [退出] | 2004-01-14 |
法定代表人变更 | 孙善勇 | 王丽红 | 2004-01-14 |
注册资本变更 | 20000万人民币( + 566.66667% ) | 3000万人民币 | 2004-01-14 |
经理备案 | 李海霞 [新增]
刘宁 [新增]
达军 [新增]
孙善勇 [新增] | 王艳霞 [退出]
王丽红 [退出] | 2004-01-14 |