变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人变更 | 李学荟 | 魏迅 | 2021-03-22 |
高级管理人员备案 | 姓名: 李学荟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
姓名: 魏凌; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 魏凌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 魏迅; 证件号码: C*W*VN**H; 职位: 执行董事兼总经理; [退出] | 2021-03-22 |
经营范围变更 | 一般项目:餐饮管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 餐饮管理;餐饮服务(凭许可证经营)(限分支机构经营)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外) | 2020-05-27 |
管辖单位变更 | 浦沿所 | 滨江局 | 2018-08-10 |
高级管理人员备案 | 姓名: 魏凌; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 魏迅; 证件号码: C*W*VN**H; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 吴青梅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 魏凌; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2018-08-10 |
法定代表人变更 | 魏迅 | 吴青梅 | 2018-08-10 |
注册资本变更 | **.* | ** | 2017-05-08 |
出资比例备案 | 姓名: 吴青梅; 出资额: **.*万; 百分比: **%
姓名: 魏凌; 出资额: **.*万; 百分比: **% | amp; ENTERTAINMENT LIMITED; 出资额: **万; 百分比: ***%
企业名称: SOMA FOOD | 2017-05-08 |
投资人备案 | 姓名: 魏凌; 出资额: **.*万; 百分比: **% [新增]
姓名: 吴青梅; 出资额: **.*万; 百分比: **% [新增] | 企业名称: SOMA FOOD
amp; ENTERTAINMENT LIMITED; 出资额: **万; 百分比: ***% | 2017-05-08 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴青梅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 魏凌; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: MATTHIAS EGON SCHAEFER; 证件号码: C*JHHR**J; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 陈小容; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2017-05-08 |
章程备案 | 章程调整 | - | 2017-05-08 |
出资日期备案 | 姓名: 吴青梅; 出资日期: 2010-04-21
姓名: 魏凌; 出资日期: 2010-04-21 | amp; ********ENT LIMITED; 出资日期:
企业名称: SOMA FOOD | 2017-05-08 |
出资比例备案 | 姓名: 吴青梅; 出资额: 54.6万; 百分比: 75%
姓名: 魏凌; 出资额: 18.2万; 百分比: 25% | amp; ********ENT LIMITED; 出资额: 10万; 百分比: 100%
企业名称: SOMA FOOD | 2017-05-08 |
投资人变更 | 姓名: 魏凌; 出资额: **.*万; 百分比: **% [新增]
姓名: 吴青梅; 出资额: **.*万; 百分比: **% [新增] | 企业名称: SOMA FOOD
amp; ********ENT LIMITED; 出资额: **万; 百分比: ***% | 2017-05-08 |
出资方式变更 | - | - | 2017-05-08 |
注册资本变更 | 72.8( + 628% ) | 10 | 2017-05-08 |
企业类型变更 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 2017-05-08 |
法定代表人变更 | 吴青梅 | MATTHIAS EGON SCHAEFER | 2017-05-08 |
住所变更 | 住所: 杭州市滨江区浦沿街道东信大道***-*号
经营范围: 餐饮管理
餐饮服务(凭许可证经营)(限分支机构经营)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)
一般经营项目: 餐饮管理
餐饮服务(凭许可证经营)(限分支机构经营)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)
许可经营项目: | 住所: 杭州市西湖区宝石山下二弄*号*楼
经营范围: 餐饮管理、西式餐供应(涉及许可证的凭证经营)。
一般经营项目: 餐饮管理
许可经营项目: 无 | 2017-03-20 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州市滨江区浦沿街道东信大道430-6号;
经营范围: 餐饮管理;餐饮服务(凭许可证经营)(限分支机构经营)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外);
一般经营项目: 餐饮管理;餐饮服务(凭许可证经营)(限分支机构经营)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外);
许可经营项目: ;
| 住所: 杭州市西湖区宝石山下二弄6号1楼;
经营范围: 餐饮管理、西式餐供应(涉及许可证的凭证经营)。;
一般经营项目: 餐饮管理;
许可经营项目: 无;
| 2017-03-20 |
| 统一社会信用代码:9********49568P | 注册号:********33608
组织机构代码证:******** | 2016-05-17 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********49568P | 注册号:********33608
组织机构代码证:******** | 2016-05-17 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): MATTHIAS EGON SCHAEFER;
股东: SOMA FOOD
amp;
********ENT LIMITED, **万;
组织机构: MATTHIAS EGON SCHAEFER 职务: 执行董事兼总经理;
陈小容 职务: 监事;
企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资); | 法定代表人(负责人): MATTHIAS SCHAFER;
股东: MATTHIAS SCHAFER, **万;
组织机构: FAVARO ANGELO-MICHAEL WILHELM 职务: 总经理;
MATTHIAS SCHAFER 职务: 执行董事;
陈小容 职务: 监事;
企业类型:有限责任公司(外国自然人独资); | 2014-07-09 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): MATTHIAS EGON SCHAEFER; 股东: SOMA FOOD & ********ENT LIMITED, 10万; 组织机构: MATTHIAS EGON SCHAEFER 职务: 执行董事兼总经理; 陈小容 职务: 监事; 企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资); | 法定代表人(负责人): MATTHIAS SCHAFER;
股东: MATTHIAS SCHAFER, 10万;
组织机构: FAVARO ANGELO-MICHAEL WILHELM 职务: 总经理; MATTHIAS SCHAFER 职务: 执行董事; 陈小容 职务: 监事;
企业类型:有限责任公司(外国自然人独资);
| 2014-07-09 |
实收资本变更 | 实收资本: 10万欧元; | 实收资本: 0万欧元;
| 2010-04-28 |
实收资本变更 | 实收资本: 10万欧元; | 实收资本: 0万欧元; | 2010-04-28 |