深圳市金万融投资合伙企业,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市福田区深南大道星河世纪大厦A栋1120G,我单位主要提供投资兴办实业、投资科技型企业。
联系方式
- 单位地址:
- 深圳市福田区深南大道星河世纪大厦A栋1120G
- 固定电话:
- 0755-86393961 未核实,仅供参考
- 联系人:
- 张伟
- 电子邮件:
- lud@szkingdom.com
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市金万融投资合伙企业 |
简称: | 金万融投资合伙企业 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资兴办实业、投资科技型企业(以上具体项目另行申报)。 |
营业执照号码: | 9144030006856446XB |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年04月24日 |
注册资本: | 1300万元 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 福田区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 福田区 » 福田区福田 |
顺企编码: | 70129973 |
深圳市金万融投资合伙企业的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张伟 | 41.42% | 人民币321.44万元 |
蔡林山 | 36.66% | 人民币284.48万元 |
方为 | 7.22% | 人民币56.0万元 |
李忠碧 | 4.96% | 人民币38.5万元 |
张要凡 | 4.06% | 人民币31.5万元 |
陈道明 | 3.16% | 人民币24.5万元 |
刘建军 | 2.53% | 人民币19.6万元 |
深圳市金万融投资合伙企业的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本 | 7762 人民币( - 30% ) | 1108.6 人民币 | 2022-05-05 |
补照 | - | - | 2022-05-05 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-04-17 | 2021-01-05 | 2022-05-05 |
投资人 | 陈道明 24.5(万元)3.157135% 张要凡 31.5(万元)459174% 刘建军 19.6(万元)2.525708% 蔡林山 284.48(万元)36.658849% 张伟 321.44(万元)41.421613% 方为 56(万元)7.216309% 李忠碧 38.5(万元)4.961212% | 张要凡 45(万元)459173% 刘建军 28(万元)2.525708% 张伟 460.7(万元)41.556919% 李忠碧 55(万元)4.961212% 方为 80(万元)7.216309% 蔡林山 404.9(万元)36.523543% 陈道明 35(万元)3.157135% | 2022-05-05 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-05 | 2021-01-04 | 2021-01-18 |
投资人 | 张伟 460.7(万元)41.556919%刘建军 28(万元)2.525708%陈道明 35(万元)3.157135%张要凡 45(万元)459173%蔡林山 404.9(万元)36.523543%方为 80(万元)7.216309%李忠碧 55(万元)4.961212% | 张伟 490.7(万元)44.263034%刘建军 28(万元)2.525708%陈道明 35(万元)3.157135%张要凡 45(万元)459173%蔡林山 389.9(万元)35.170485%方为 65(万元)5.863251%李忠碧 55(万元)4.961212% | 2021-01-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-04 | 2020-11-20 | 2021-01-15 |
投资人 | 刘建军 28(万元)2.525708%张要凡 45(万元)459173%蔡林山 389.9(万元)35.170485%李忠碧 55(万元)4.961212%张伟 490.7(万元)44.263034%陈道明 35(万元)3.157135%方为 65(万元)5.863251% | 袁兴 56(万元)551416%刘建军 28(万元)2.525708%张要凡 45(万元)459173%蔡林山 389.9(万元)35.170485%李忠碧 55(万元)4.961212%张伟 474.7(万元)42.819773%陈道明 35(万元)3.157135%方为 25(万元)2.255097% | 2021-01-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-11-20 | 2020-11-13 | 2020-11-25 |
投资人 | 张要凡 45(万元)459173% 李忠碧 55(万元)4.961212% 刘建军 28(万元)2.525708% 陈道明 35(万元)3.157135% 蔡林山 389.9(万元)35.170485% 袁兴 56(万元)551416% 张伟 474.7(万元)42.819773% 方为 25(万元)2.255097% [新增] | 张要凡 45(万元)459173% 李忠碧 55(万元)4.961212% 刘建军 28(万元)2.525708% 陈道明 35(万元)3.157135% 蔡林山 262.3(万元)23.660472% 袁兴 255.8(万元)2374147% 张伟 427.5(万元)38.56215% | 2020-11-25 |
投资人 | 陈道明 35(万元)3.157135% 刘建军 28(万元)2.525708% 蔡林山 262.3(万元)23.660472% 张要凡 45(万元)459173% 李忠碧 55(万元)4.961212% 袁兴 255.8(万元)2374147% 张伟 427.5(万元)38.56215% | 陈道明 35(万元)3.157135% 刘建军 28(万元)2.525708% 王岚 70(万元)6.31427% [退出] 蔡林山 262.3(万元)23.660472% 张要凡 45(万元)459173% 李忠碧 55(万元)4.961212% 袁兴 255.8(万元)2374147% 张伟 357.5(万元)32.24788% | 2020-11-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-11-13 | 2019-08-26 | 2020-11-19 |
股东 | 蔡林山 262.3(万元)23.660472% [新增] 张伟 357.5(万元)32.24788% [新增] ,是执行事务合伙人 ,普通合伙人 袁兴 255.8( - 22.24924% )(万元)2374147% 陈道明 35(万元)3.157135% [新增] 刘建军 28(万元)2.525708% [新增] 王岚 70(万元)6.31427% [新增] 张要凡 45(万元)459173% [新增] 李忠碧 55(万元)4.961212% [新增] | 蔡林山 297(万元)22.846153% [退出] 张伟 414(万元)31.846153% [退出] ,是执行事务合伙人 ,普通合伙人 袁兴 329(万元)25.307692% 陈道明 50(万元)3.846153% [退出] 刘建军 40(万元)376923% [退出] 王岚 70(万元)5.384615% [退出] 张要凡 45(万元)3.461538% [退出] 李忠碧 55(万元)4.230769% [退出] | 2019-10-11 |
投资人 | 蔡林山 262.3(万元)23.660472% 张伟 357.5(万元)32.24788% ,是执行事务合伙人 ,普通合伙人 袁兴 255.8(万元)2374147% 陈道明 35(万元)3.157135% 刘建军 28(万元)2.525708% 王岚 70(万元)6.31427% 张要凡 45(万元)459173% 李忠碧 55(万元)4.961212% | 蔡林山 297(万元)22.846153% 张伟 414(万元)31.846153% ,是执行事务合伙人 ,普通合伙人 袁兴 329(万元)25.307692% 陈道明 50(万元)3.846153% 刘建军 40(万元)376923% 王岚 70(万元)5.384615% 张要凡 45(万元)3.461538% 李忠碧 55(万元)4.230769% | 2019-10-11 |
注册资本 | 1108.6 人民币( - 14.72308% ) | 1300 人民币 | 2019-10-11 |
期限 | 永续经营 | 自2013-04-24至2023-04-24 | 2019-10-11 |
投资人 | 陈道明 35(万元)3.157135% 王岚 70(万元)6.31427% 袁兴 255.8(万元)2374147% 张伟 357.5(万元)32.24788% 刘建军 28(万元)2.525708% 李忠碧 55(万元)4.961212% 张要凡 45(万元)459173% 蔡林山 262.3(万元)23.660472% | 刘建军 40(万元)376923% 张要凡 45(万元)3.461538% 张伟 414(万元)31.846153% 李忠碧 55(万元)4.230769% 袁兴 329(万元)25.307692% 王岚 70(万元)5.384615% 陈道明 50(万元)3.846153% 蔡林山 297(万元)22.846153% | 2019-10-11 |
章程备案 | 2019-08-26 | 2018-03-29 | 2019-10-11 |
投资人变更 | - | - | 2019-10-11 |
注册资本变更 | 1108.6( - 14.72308% ) | 1300 | 2019-10-11 |
期限变更 | 2013-04-24,, | 2013-04-24,2023-04-24,5 | 2019-10-11 |
股东 | 王岚 70(万元)5.384615% [新增] 张要凡 45(万元)3.461538% [新增] 李忠碧 55(万元)4.230769% [新增] 刘建军 40(万元)376923% [新增] 张伟 414(万元)31.846153% [新增] ,是执行事务合伙人 ,普通合伙人 蔡林山 297( + 6.83453% )(万元)22.846153% 袁兴 329(万元)25.307692% [新增] 陈道明 50(万元)3.846153% | 王岚 185(万元)14.2308% [退出] 张要凡 45(万元)3.4615% [退出] 李忠碧 55(万元)4.2308% [退出] 刘建军 40(万元)3769% [退出] 张伟 364(万元)28% [退出] ,是执行事务合伙人 ,普通合伙人 蔡林山 278(万元)21.3846% 袁兴 283(万元)21.7692% [退出] 陈道明 50(万元)3.846153% | 2018-04-10 |
投资人 | 王岚 70(万元)5.384615% 张要凡 45(万元)3.461538% 李忠碧 55(万元)4.230769% 刘建军 40(万元)376923% 张伟 414(万元)31.846153% ,是执行事务合伙人 ,普通合伙人 蔡林山 297(万元)22.846153% 袁兴 329(万元)25.307692% 陈道明 50(万元)3.846153% | 王岚 185(万元)14.2308% 张要凡 45(万元)3.4615% 李忠碧 55(万元)4.2308% 刘建军 40(万元)3769% 张伟 364(万元)28% ,是执行事务合伙人 ,普通合伙人 蔡林山 278(万元)21.3846% 袁兴 283(万元)21.7692% 陈道明 50(万元)3.846153% | 2018-04-10 |
期限 | 自2013-04-24至2023-04-24 | 自2013-04-24至2018-04-24 | 2018-04-10 |
投资人 | 王岚 70(万元)5.384615% 张要凡 45(万元)3.461538% 李忠碧 55(万元)4.230769% 蔡林山 297(万元)22.846153% 袁兴 329(万元)25.307692% 张伟 414(万元)31.846153% 陈道明 50(万元)3.846153% 刘建军 40(万元)376923% | 李忠碧 55(万元)4.2308% 袁兴 283(万元)21.7692% 蔡林山 278(万元)21.3846% 陈道明 50(万元)3.846153% 张伟 364(万元)28% 张要凡 45(万元)3.4615% 刘建军 40(万元)3769% 王岚 185(万元)14.2308% | 2018-04-10 |
投资人变更 | 股东名称:李忠碧、出资额:55、出资比例:4.230769; 股东名称:张要凡、出资额:45、出资比例:3.461538; 股东名称:王岚、出资额:70( - 62.16216% )、出资比例:5.384615; 股东名称:刘建军、出资额:40、出资比例:376923; 股东名称:陈道明、出资额:50、出资比例:3.846153; 股东名称:张伟、出资额:414( + 13.73626% )、出资比例:31.846153; 股东名称:袁兴、出资额:329( + 16.25442% )、出资比例:25.307692; 股东名称:蔡林山、出资额:297( + 6.83453% )、出资比例:22.846153; | 股东名称:袁兴、出资额:283、出资比例:21.769200; 股东名称:李忠碧、出资额:55、出资比例:4.230800; 股东名称:王岚、出资额:185、出资比例:14.230800; 股东名称:刘建军、出资额:40、出资比例:376900; 股东名称:张要凡、出资额:45、出资比例:3.461500; 股东名称:张伟、出资额:364、出资比例:28; 股东名称:陈道明、出资额:50、出资比例:3.846153; 股东名称:蔡林山、出资额:278、出资比例:21.384600; | 2018-04-10 |
期限变更 | 2013-04-24,2023-04-24, | 2013-04-24,2018-04-24,5 | 2018-04-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-03-29 | 2017-07-28 | 2018-04-10 |
投资人变更 | 名称:王岚,出资额:70( - 62.16216% ),出资比例:5.384615 名称:张要凡,出资额:45,出资比例:3.461538 名称:李忠碧,出资额:55,出资比例:4.230769 名称:蔡林山,出资额:297( + 6.83453% ),出资比例:22.846153 名称:袁兴,出资额:329( + 16.25442% ),出资比例:25.307692 名称:张伟,出资额:414( + 13.73626% ),出资比例:31.846153 名称:陈道明,出资额:50,出资比例:3.846153 名称:刘建军,出资额:40,出资比例:376923 | 名称:李忠碧,出资额:55,出资比例:4.2308 名称:袁兴,出资额:283,出资比例:21.7692 名称:蔡林山,出资额:278,出资比例:21.3846 名称:陈道明,出资额:50,出资比例:3.846153 名称:张伟,出资额:364,出资比例:28 名称:张要凡,出资额:45,出资比例:3.4615 名称:刘建军,出资额:40,出资比例:3769 名称:王岚,出资额:185,出资比例:14.2308 | 2018-04-10 |
期限变更 | 从2013-04-24至2023-04-24 | 从2013-04-24至2018-04-24 | 2018-04-10 |
投资人 | 刘建军 40(万元)3769% 陈道明 50(万元)3.846153% 王岚 185(万元)14.2308% 李忠碧 55(万元)4.2308% 蔡林山 278(万元)21.3846% 袁兴 283(万元)21.7692% 张要凡 45(万元)3.4615% 张伟 364(万元)28% ,是执行事务合伙人 ,普通合伙人 | 刘建军 40(万元)3769% 陈道明 50(万元)3.8462% 王岚 185(万元)14.2308% 李忠碧 55(万元)4.2308% 蔡林山 278(万元)21.3846% 袁兴 283(万元)21.7692% 张要凡 45(万元)3.4615% 张伟 364(万元)28% ,是执行事务合伙人 ,有限合伙人 | 2017-07-28 |
集团成员 | 刘建军 40(万元)3769% 陈道明 50(万元)3.846153% 王岚 185(万元)14.2308% 李忠碧 55(万元)4.2308% 蔡林山 278(万元)21.3846% 袁兴 283(万元)21.7692% 张要凡 45(万元)3.4615% 张伟 364(万元)28% , 是执行事务合伙人 , 普通合伙人 [新增] | 刘建军 40(万元)3769% 陈道明 50(万元)3.8462% 王岚 185(万元)14.2308% 李忠碧 55(万元)4.2308% 蔡林山 278(万元)21.3846% 袁兴 283(万元)21.7692% 张要凡 45(万元)3.4615% 张伟 364(万元)28% , 是执行事务合伙人 , 有限合伙人 [退出] | 2017-07-28 |
投资人 | 张要凡 45(万元)3.4615% 王岚 185(万元)14.2308% 李忠碧 55(万元)4.2308% 袁兴 283(万元)21.7692% 刘建军 40(万元)3769% 张伟 364(万元)28% 蔡林山 278(万元)21.3846% 陈道明 50(万元)3.846153% | 张要凡 45(万元)3.4615% 袁兴 283(万元)21.7692% 刘建军 40(万元)3769% 蔡林山 278(万元)21.3846% 王岚 185(万元)14.2308% 李忠碧 55(万元)4.2308% 陈道明 50(万元)3.8462% 张伟 364(万元)28% | 2017-07-28 |
投资人变更 | 股东名称:张要凡、出资额:45、出资比例:3.461500; 股东名称:陈道明、出资额:50、出资比例:3.846153; 股东名称:蔡林山、出资额:278、出资比例:21.384600; 股东名称:张伟、出资额:364、出资比例:28; 股东名称:刘建军、出资额:40、出资比例:376900; 股东名称:袁兴、出资额:283、出资比例:21.769200; 股东名称:李忠碧、出资额:55、出资比例:4.230800; 股东名称:王岚、出资额:185、出资比例:14.230800; | 股东名称:张要凡、出资额:45、出资比例:3.461500; 股东名称:张伟、出资额:364、出资比例:28; 股东名称:陈道明、出资额:50、出资比例:3.846200; 股东名称:李忠碧、出资额:55、出资比例:4.230800; 股东名称:王岚、出资额:185、出资比例:14.230800; 股东名称:蔡林山、出资额:278、出资比例:21.384600; 股东名称:刘建军、出资额:40、出资比例:376900; 股东名称:袁兴、出资额:283、出资比例:21.769200; | 2017-07-28 |
投资人变更 | 名称:张要凡,出资额:45,出资比例:3.4615 名称:王岚,出资额:185,出资比例:14.2308 名称:李忠碧,出资额:55,出资比例:4.2308 名称:袁兴,出资额:283,出资比例:21.7692 名称:刘建军,出资额:40,出资比例:3769 名称:张伟,出资额:364,出资比例:28 名称:蔡林山,出资额:278,出资比例:21.3846 名称:陈道明,出资额:50,出资比例:3.846153 | 名称:张要凡,出资额:45,出资比例:3.4615 名称:袁兴,出资额:283,出资比例:21.7692 名称:刘建军,出资额:40,出资比例:3769 名称:蔡林山,出资额:278,出资比例:21.3846 名称:王岚,出资额:185,出资比例:14.2308 名称:李忠碧,出资额:55,出资比例:4.2308 名称:陈道明,出资额:50,出资比例:3.8462 名称:张伟,出资额:364,出资比例:28 | 2017-07-28 |
名称变更 | 深圳市金万融投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市金万融管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2017-07-28 |
副本数 | 3 | 2 | 2017-07-28 |
一般经营项目 | 投资兴办实业、投资科技型企业(以上具体项目另行申报)。 | 企业管理咨询 | 2017-07-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-07-28 | 1900-01-01 | 2017-07-28 |
统一社会信用代码 | *****6XB | - | 2017-05-04 |
其他事项备案 | *****6XB | - | 2017-05-04 |
名称变更 | 深圳市金万融管理咨询合伙企业(有限合伙) | 深圳市金万融投资合伙企业(有限合伙) | 2017-05-04 |
一般经营项目 | 企业管理咨询 | 股权投资。 | 2017-05-04 |
章程 | - | - | 2017-05-04 |
经营范围 | 投资兴办实业、投资科技型企业(以上具体项目另行申报)。^ | 股权投资。^ | 2017-05-04 |
名称 | 深圳市金万融投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市金万融投资合伙企业(有限合伙) | 2017-05-04 |
一照一码升级 | - | - | 2017-05-04 |
合伙人 | 张伟 364(万元)28% [新增] 张要凡 45(万元)3.4615% [新增] 王岚 185(万元)14.2308% [新增] 袁兴 283(万元)21.7692% [新增] 蔡林山 278(万元)21.3846% [新增] 陈道明 50(万元)3.8462% [新增] 刘建军 40(万元)3769% [新增] 李忠碧 55(万元)4.2308% [新增] | 陈道明, 袁兴, 张要凡, 刘建军, 蔡林山, 王岚, 张伟, 李忠碧 | 2015-12-29 |
投资人变更 | 股东名称:李忠碧、出资额:55、出资比例:4.230800; 股东名称:张伟、出资额:364( + 30% )、出资比例:28; 股东名称:袁兴、出资额:283( + 41.5% )、出资比例:21.769200; 股东名称:刘建军、出资额:40、出资比例:376900; 股东名称:王岚、出资额:185、出资比例:14.230800; 股东名称:陈道明、出资额:50、出资比例:3.846200; 股东名称:蔡林山、出资额:278( + 42.5641% )、出资比例:21.384600; 股东名称:张要凡、出资额:45、出资比例:3.461500; | 股东名称:陈道明、出资额:50、出资比例:4.763800; 股东名称:张要凡、出资额:45、出资比例:4.285700; 股东名称:王岚、出资额:185、出资比例:17.619000; 股东名称:李忠碧、出资额:55、出资比例:5.238000; 股东名称:袁兴、出资额:200、出资比例:1947000; 股东名称:蔡林山、出资额:195、出资比例:18.571000; 股东名称:刘建军、出资额:40、出资比例:3.809500; 股东名称:张伟、出资额:280、出资比例:26.666000; | 2015-12-29 |
合伙人 | 刘建军,李忠碧,蔡林山,陈道明,张要凡,张伟,袁兴,王岚, | 李忠碧,袁兴,陈道明,王岚,蔡林山,刘建军,张伟,张要凡, | 2015-12-29 |
出资额 | 人民币1300 万元 | 人民币1050 万元 | 2015-12-29 |
投资人变更 | 1300 [新增] | 1050 [退出] | 2015-12-29 |
出资额 | 1300( + 23.80952% ) | 1050 | 2015-12-29 |
合伙人 | 蔡林山, 陈道明, 张要凡, 张伟, 袁兴, 李忠碧, 王岚, 刘建军, | 张伟, 张要凡, 王岚, 蔡林山, 李忠碧, 袁兴, 陈道明, 刘建军, | 2015-12-29 |
出资额 | 人民币1300 万元( + 23.80952% ) | 人民币1050 万元 | 2015-12-29 |
深圳市金万融投资合伙企业的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张伟 | 执行合伙人 |
本页是 [深圳市金万融投资合伙企业] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家单位, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家单位,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关咨询、投资、加盟公司