深圳洪荒之力实业有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙岗区龙岗街道昌龙大厦1106号,我公司主要提供房地产信息咨询,房地产中介,房地产经纪,房地产投资咨询,房地产投资策划,物业管理。建筑工程设计、施工,室内外装潢,土石方工程施工,建筑安装工程施工,室内装饰设计、通讯科技产品、弱电智能系统、网络系统、监控系统的研究与开发;企业管理咨询;企业投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,...
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市龙岗区龙岗街道昌龙大厦1106号
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 曾柳丹
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 133****9765 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳洪荒之力实业有限公司 |
简称: | 洪荒之力 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 房地产信息咨询,房地产中介,房地产经纪,房地产投资咨询,房地产投资策划,物业管理。建筑工程设计、施工,室内外装潢,土石方工程施工,建筑安装工程施工,室内装饰设计、通讯科技产品、弱电智能系统、网络系统、监控系统的研究与开发;企业管理咨询;企业投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,... |
营业执照号码: | 440307117624512 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年09月29日 |
注册资本: | 8万元 (万元) |
所属分类: | 制造业 » 龙岗区制造业 |
所属城市: | 深圳企业网 » 龙岗区 » 龙岗区龙岗 |
顺企编码: | 70371307 |
深圳洪荒之力实业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘利 | 90% | 人民币720万元 |
杨勇 | 10% | 人民币80万元 |
深圳洪荒之力实业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
股权和公证书 | - | - | 2022-08-15 |
董事长或执行董事成员 | 刘利(总经理), [新增] 刘利(执行董事) [新增] | 周冬雄(总经理), [退出] 周冬雄(执行董事) [退出] | 2022-08-15 |
总经理 | 刘利(总经理), [新增] 刘利(执行董事) [新增] | 周冬雄(总经理), [退出] 周冬雄(执行董事) [退出] | 2022-08-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-07-19 | 2019-06-18 | 2022-08-15 |
指定联系人 | 刘利 | 曾柳丹 | 2022-08-15 |
成员 | 刘利(总经理),刘利(执行董事) | 周冬雄(总经理),周冬雄(执行董事) | 2022-08-15 |
投资人 | 刘利 720(万元)90% 杨勇 80(万元)10% | 周冬雄 240(万元)30% 蒋华灵 560(万元)70% | 2022-08-15 |
负责人 | 刘利 | 周冬雄 | 2022-08-15 |
名称变更 | 深圳市昌宏实业有限公司 | 深圳洪荒之力实业有限公司 | 2019-06-19 |
其他事项备案 | - | - | 2019-06-19 |
章程备案 | 2019-06-18 | 2019-03-27 | 2019-06-19 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2019-04-04 |
注册资本 | 800 人民币( + 9900% ) | 8 人民币 | 2019-04-04 |
成员 | 周冬雄(总经理),周冬雄(执行董事) | 曾柳丹(总经理),曾柳丹(执行董事) | 2019-04-04 |
投资人 | 蒋华灵 560(万元)70% 周冬雄 240(万元)30% | 曾柳丹 8(万元)100% | 2019-04-04 |
负责人 | 周冬雄 | 曾柳丹 | 2019-04-04 |
投资人变更 | 股东名称:蒋华灵、出资额:560、出资比例:70; [新增] 股东名称:周冬雄、出资额:240、出资比例:30; [新增] | 股东名称:曾柳丹、出资额:8、出资比例:100; [退出] | 2019-04-04 |
负责人变更 | 总经理:周冬雄; 董事长:周冬雄; 法定代表人:周冬雄; 股东:; 股东:; | 法定代表人:曾柳丹; 董事长:曾柳丹; 股东:曾柳丹; 总经理:曾柳丹; | 2019-04-04 |
章程备案 | 2019-03-27 | 1900-01-01 | 2019-04-04 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-04-04 |
注册资本变更 | 800( + 9900% ) | 8 | 2019-04-04 |
高级管理人员备案 | 执行董事:周冬雄 [新增] 总经理:周冬雄 [新增] | 执行董事:曾柳丹 [退出] 总经理:曾柳丹 [退出] | 2019-04-04 |
深圳洪荒之力实业有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
甘俊杰 | 监事 |
曾柳丹 | 执行(常务)董事 |
曾柳丹 | 总经理 |
本页是 [深圳洪荒之力实业有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。