变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
总经理 | LIDIA MARTINEZ VICENTE(总经理), [新增]
LIDIA MARTINEZ VICENTE(执行董事) [新增] | MIGUEL DE LA CAPILLA BRUSTENGA(执行董事), [退出]
MIGUEL DE LA CAPILLA BRUSTENGA(总经理) [退出] | 2021-05-10 |
董事长或执行董事成员 | LIDIA MARTINEZ VICENTE(总经理), [新增]
LIDIA MARTINEZ VICENTE(执行董事) [新增] | MIGUEL DE LA CAPILLA BRUSTENGA(执行董事), [退出]
MIGUEL DE LA CAPILLA BRUSTENGA(总经理) [退出] | 2021-05-10 |
章程或章程修正案通过日期 | - | - | 2021-05-10 |
负责人 | LIDIA MARTINEZ VICENTE | MIGUEL DE LA CAPILLA BRUSTENGA | 2021-05-10 |
成员 | LIDIA
MARTINEZ
VICENTE(总经理),LIDIA
MARTINEZ
VICENTE(执行董事) | MIGUEL
DE
LA
CAPILLA
BRUSTENGA(执行董事),MIGUEL
DE
LA
CAPILLA
BRUSTENGA(总经理) | 2021-05-10 |
负责人变更 | - | - | 2019-07-31 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-07-31 |
成员 | MIGUEL
DE
LA
CAPILLA
BRUSTENGA | MARIA
JESUS
GARCIA
LECUMBERRI | 2019-07-31 |
成员 | MIGUEL
DE
LA
CAPILLA
BRUSTENGA(总经理),MIGUEL
DE
LA
CAPILLA
BRUSTENGA(执行董事) | MARIA
JESUS
GARCIA
LECUMBERRI(执行董事) | 2019-07-31 |
负责人 | MIGUEL DE LA CAPILLA BRUSTENGA | MARIA JESUS GARCIA LECUMBERRI | 2019-07-31 |
章程备案 | - | - | 2019-07-31 |
一照一码换照 | *****6 | - | 2017-09-15 |
统一社会信用代码 | *****6 | - | 2017-09-15 |
其他事项备案 | *****6 | - | 2017-09-15 |
其他事项备案 | *****6 | - | 2017-09-14 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-08-16 |
成员 | JONATHAN
ANDIC
RAIG(监事),MARIA
JESUS
GARCIA
LECUMBERRI(执行董事) | MARIA
JESUS
GARCIA
LECUMBERRI(执行董事),NAHMAN
ANDIC
ERMAY(监事) | 2013-08-16 |
监事信息 | JONATHAN ANDIC RAIG(监事) [新增] | NAHMAN ANDIC ERMAY(监事) [退出] | 2013-08-16 |
商事登记换照 | - | - | 2013-05-08 |
其他事项备案 | - | - | 2013-05-08 |
住所 | 深圳市罗湖区人民南路嘉里中心1225单位 | 深圳市罗湖区人民南路2008号嘉里中心601-626室 | 2011-03-21 |
章程备案 | - | - | 2010-01-26 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-01-26 |
成员 | MARIA
JESUS
GARCIA
LECUMBERRI(执行董事),NAHMAN
ANDIC
ERMAY(监事) | NAHMAN
ANDIC
ERMAY(董事),ISAK
ANDIC
ERMAY(董事),MARIA
JESUS
GARCIA
LECUMBERRI(董事长),MIQUEL
DE
LA
CAPILLA(监事) | 2010-01-26 |
董事长或执行董事成员 | MARIA JESUS GARCIA LECUMBERRI(执行董事) | MARIA JESUS GARCIA LECUMBERRI(董事长) | 2010-01-26 |
监事信息 | NAHMAN ANDIC ERMAY(监事) [新增] | MIQUEL DE LA CAPILLA(监事) [退出] | 2010-01-26 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)PUNTOFASL,1030,100 | 名称,出资额,出资比例(%)PUNTOFASL,430,100 | 2009-12-28 |
注册资本变更 | 1030 | 430 | 2009-12-28 |
股东 | PUNTO FA SL 1030( + 139.53488% )(万元)100% | PUNTO FA SL 430(万元)100% | 2009-12-28 |
实收资本 | 1030( + 139.53488% ) | 430 | 2009-12-28 |
投资总额 | 2228.2( + 205.98737% ) | 728.2 | 2009-12-28 |
注册资本 | 1030( + 139.53488% ) | 430 | 2009-12-28 |
投资人 | PUNTO FA SL 1030(万元)100% | PUNTO FA SL 430(万元)100% | 2009-12-28 |
注册资本变更 | 1030( + 139.53488% ) | 430 | 2009-12-28 |
投资人变更 | 名称:PUNTO FA SL,出资额:1030( + 139.53488% ),出资比例:100 | 名称:PUNTO FA SL,出资额:430,出资比例:100 | 2009-12-28 |
投资总额变更 | 2228.2( + 205.98737% ) | 728.2 | 2009-12-28 |
章程备案 | - | - | 2009-07-30 |
高级管理人员备案 | - | - | 2009-07-30 |
成员 | NAHMAN
ANDIC
ERMAY(董事),ISAK
ANDIC
ERMAY(董事),MARIA
JESUS
GARCIA
LECUMBERRI(董事长),MIQUEL
DE
LA
CAPILLA(监事) | NAHMAN
ANDIC
ERMAY(董事),MARIA
JESUS
GARCIA
LECUMBERRI(董事长),ISAK
ANDIC
ERMAY(董事) | 2009-07-30 |
监事信息 | MIQUEL DE LA CAPILLA(监事) | - | 2009-07-30 |
其他事项备案 | 1、芒果服饰商贸(深圳)有限公司北京三里屯分公司;2、芒果服饰商贸(深圳)有限公司上海黄浦分公司;3、芒果服饰商贸(深圳)有限公司上海正大广场分公司。 | - | 2009-05-25 |
分支机构 | 1、芒果服饰商贸(深圳)有限公司北京三里屯分公司;
2、芒果服饰商贸(深圳)有限公司上海黄浦分公司;
3、芒果服饰商贸(深圳)有限公司上海正大广场分公司。 | - | 2009-05-25 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)PUNTOFASL,430,100 | 名称,出资额,出资比例(%)PUNTOFASL,280,100 | 2009-03-18 |
经营范围变更 | 服装、鞋帽、配饰、装饰材料(不含钢材)、皮革制品、塑料制品及其相关配件、包装材料、办公设备及耗材、软件、家具及配件、衣架的批发、零售(零售由分支机构经营)、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品,涉及其他专项规定的商品按国家有关规定办理);市场营销管理;经济信息咨询。 | 服装、鞋帽、配饰、装饰材料(不含钢材)、皮革制品、塑料制品及其相关配件的批发、零售(零售由分支机构经营)、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理);市场营销管理;经济信息咨询。 | 2009-03-18 |
注册资本变更 | 430 | 280 | 2009-03-18 |
股东 | PUNTO FA SL 430( + 53.57143% )(万元)100% | PUNTO FA SL 280(万元)100% | 2009-03-18 |
实收资本 | 430( + 53.57143% ) | 280 | 2009-03-18 |
投资总额 | 728.2( + 41.61805% ) | 514.2 | 2009-03-18 |
注册资本 | 430( + 53.57143% ) | 280 | 2009-03-18 |
投资人 | PUNTO FA SL 430(万元)100% | PUNTO FA SL 280(万元)100% | 2009-03-18 |
投资人变更 | 名称:PUNTO FA SL,出资额:430( + 53.57143% ),出资比例:100 | 名称:PUNTO FA SL,出资额:280,出资比例:100 | 2009-03-18 |
注册资本变更 | 430( + 53.57143% ) | 280 | 2009-03-18 |
投资总额变更 | 728.2( + 41.61805% ) | 514.2 | 2009-03-18 |
负责人变更 | MARIA JESUS GARCIA LECUMBERRI | ISAK ANDIC ERMAY | 2008-10-23 |
高级管理人员备案 | - | - | 2008-10-23 |
成员 | MARIA
JESUS
GARCIA
LECUMBERRI | ISAK
ANDIC
ERMAY | 2008-10-23 |
负责人变更 | - | - | 2008-10-23 |
成员 | NAHMAN
ANDIC
ERMAY(董事),MARIA
JESUS
GARCIA
LECUMBERRI(董事长),ISAK
ANDIC
ERMAY(董事) | ISAK
ANDIC
ERMAY(董事长),NAHMAN
ANDIC
ERMAY(董事),MA
JESUS
GARCIA(董事) | 2008-10-23 |
负责人 | MARIA JESUS GARCIA LECUMBERRI | ISAK ANDIC ERMAY | 2008-10-23 |
董事长或执行董事成员 | MARIA JESUS GARCIA LECUMBERRI(董事长) [新增] | ISAK ANDIC ERMAY(董事长) [退出] | 2008-10-23 |
经营范围变更 | 服装、鞋帽、配饰、装饰材料(不含钢材)、皮革制品、塑料制品及其相关配件的批发、零售(零售由分支机构经营)、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理);市场营销管理;经济信息咨询。 | 服装、鞋帽、配饰、皮革制品、塑料制品及其相关配件的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理);市场营销管理;经济信息咨询。 | 2008-06-04 |
其他事项备案 | ***** | 319116 | 2008-06-04 |
注册号/注册号升级 | ***** | 319116 | 2008-06-04 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)PUNTOFASL,280,100 | 名称,出资额,出资比例(%)PUNTOFASL,80,100 | 2007-05-21 |
注册资本变更 | 280 | 80 | 2007-05-21 |
股东 | PUNTO FA SL 280( + 250% )(万元)100% | PUNTO FA SL 80(万元)100% | 2007-05-21 |
实收资本 | 280( + 250% ) | 80 | 2007-05-21 |
投资总额 | 514.2( + 350.2627% ) | 114.2 | 2007-05-21 |
注册资本 | 280( + 250% ) | 80 | 2007-05-21 |
投资人 | PUNTO FA SL 280(万元)100% | PUNTO FA SL 80(万元)100% | 2007-05-21 |
注册资本变更 | 280( + 250% ) | 80 | 2007-05-21 |
投资总额变更 | 514.2( + 350.2627% ) | 114.2 | 2007-05-21 |
投资人变更 | 名称:PUNTO FA SL,出资额:280( + 250% ),出资比例:100 | 名称:PUNTO FA SL,出资额:80,出资比例:100 | 2007-05-21 |
实收资本 | 80( + 100.2002% ) | 39.96 | 2006-11-21 |
实收资本 | 39.96 | 0 | 2006-09-27 |