变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
其他企业基本信息 | 现生产经营地:(陕西省榆林市神木市锦界工业园区),现生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市神木市) | 原生产经营地:(陕西省榆林市神木市锦界工业园区),原生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市神木市) | 2021-10-15 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2021-10-15 |
高级管理人员备案 | 姓名: 戴梦阳; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 郭卫华; 证件号码: ; 职位: 执行董事 [新增]
姓名: 施原灏; 证件号码: ; 职位: 总经理 [新增] | 姓名: 戴梦阳; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 杨军; 证件号码: ; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2021-10-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郭卫华 | 杨军 | 2021-10-15 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 西安协鑫新能源管理有限公司; 出资额: 909( - 90% ); 百分比: 10
企业名称: 宁夏含光新能源有限公司; 出资额: 8181; 百分比: 90 [新增] | 企业名称: 西安协鑫新能源管理有限公司; 出资额: 9090; 百分比: 100 | 2021-10-15 |
注册资本(金)变更 | 9090( + 81.8% ) | 5000 | 2021-10-14 |
其他企业基本信息 | 现生产经营地:(陕西省榆林市神木市锦界工业园区),现生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市神木市) | 原生产经营地:(陕西省榆林市神木市锦界工业园区),原生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市神木市) | 2021-10-14 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 西安协鑫新能源管理有限公司; 出资额: 9090( + 81.8% ); 百分比: 100 | 企业名称: 西安协鑫新能源管理有限公司; 出资额: 5000; 百分比: 100 | 2021-10-14 |
其他企业基本信息 | 现生产经营地:(陕西省榆林市神木市锦界工业园区),现生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市神木市) | 原生产经营地:(陕西省榆林市神木市锦界工业园区),原生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市神木市) | 2021-02-04 |
高级管理人员备案 | 姓名: 戴梦阳; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 杨军; 证件号码: ; 职位: 执行董事兼总经理 | 姓名: 戴梦阳; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 杨军; 证件号码: ; 职位: 执行董事兼总经理 | 2021-02-04 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2021-02-04 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 西安协鑫新能源管理有限公司; 出资额: 5000; 百分比: 100 [新增] | 企业名称: 陕西省神木县国祥绿化生态有限责任公司; 出资额: 1000; 百分比: 20 [退出]
企业名称: 上海绿璟投资管理有限公司; 出资额: 4000; 百分比: 80 [退出] | 2021-02-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨军 | 杜建荣 | 2020-01-21 |
其他企业基本信息 | 现生产经营地:(陕西省榆林市神木市锦界工业园区),现生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市神木市) | 原生产经营地:(),原生产经营地所在行政区划:() | 2020-01-21 |
法定代表人变更 | 杨军 | 杜建荣 | 2020-01-21 |
高级管理人员备案 | 姓名: 戴梦阳; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 杨军; 证件号码: ; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 戴梦阳; 证件号码: ; 职位: 监事
姓名: 杜建荣; 证件号码: ; 职位: 执行董事 [退出]
姓名: 刘治金; 证件号码: X; 职位: 经理 [退出] | 2020-01-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杜建荣 | 杜建荣 | 2015-12-11 |
投资者变更 | 杜建荣 | 杜建荣 | 2015-12-11 |
企业联络人员、财务人员 | 现联络员姓名:任婷,
现联络员固定电话:-,
现联络员移动电话: ,
现联络员电子邮箱:@qq.com,
现联络员身份证件类型:居民身份证,
现联络人员证件号码:X,
现财务负责人姓名:王业东,
现财务负责人固定电话:-,
现财务负责人移动电话:,
现财务负责人电子邮箱:@qq.com,
现财务负责人证件名称:居民身份证,
现财务负责人身份证件号码: | 原联络员姓名:,
原联络员固定电话:,
原联络员移动电话: ,
原联络员电子邮箱:,
原联络员身份证件类型:,
原联络人员证件号码:,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原财务负责人电子邮箱:,
原财务负责人证件名称:,
原财务负责人身份证件号码: | 2015-12-11 |
联络员备案变更 | 现联络员姓名:任婷;
电话:电话: 现联络员电子邮箱:@qq.com;
证件号码;
现财务负责人姓名:王业东;
电话:电话:现财务负责人电子邮箱:@qq.com;
证件号码 | 原联络员姓名:;
电话:电话: 原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
证件号码;
原财务负责人姓名:;
电话:电话:原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
证件号码 | 2015-12-11 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 杜建荣 | 杜建荣 | 2015-12-11 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 杜建荣 | 杜建荣 | 2015-12-11 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 杜建荣 | 刘珏 | 2015-08-14 |
企业类型变更 | 有限责任公司(法人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-08-14 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 执照有效期限: 至 | 执照有效期限: 2014-04-28 至 2034-04-27 | 2015-08-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杜建荣 | 刘珏 | 2015-08-14 |
投资者变更 | 杜建荣 [新增] | 刘珏 [退出] | 2015-08-14 |
营业期限有效期限、驻在期限变更 | 执照有效期限: 至 | 执照有效期限: 2014-04-28 至 2034-04-27 | 2015-08-14 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 杜建荣 | 刘珏 | 2015-08-14 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 陕西省神木县国祥绿化生态有限责任公司; 出资额: 1000; 百分比: 20; 法人性质: 自然人股东 [新增]
企业名称: 上海绿璟投资管理有限公司; 出资额: 4000( + 56.86275% ); 百分比: 80; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 张国祥; 出资额: 1200; 百分比: 24; 法人性质: 自然人股东 [退出]
企业名称: 杨奋林; 出资额: 1250; 百分比: 25; 法人性质: 自然人股东 [退出]
企业名称: 上海绿璟投资管理有限公司; 出资额: 2550; 百分比: 51; 法人性质: 企业法人 | 2015-04-21 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 陕西省神木县国祥绿化生态有限责任公司; 出资额: 1000; 百分比: 20; 法人性质: 自然人股东
企业名称: 上海绿璟投资管理有限公司; 出资额: 4000; 百分比: 80; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 张国祥; 出资额: 1200; 百分比: 24; 法人性质: 自然人股东
企业名称: 杨奋林; 出资额: 1250; 百分比: 25; 法人性质: 自然人股东
企业名称: 上海绿璟投资管理有限公司; 出资额: 2550; 百分比: 51; 法人性质: 企业法人 | 2015-04-21 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 光伏发电。(依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动)行业代码: 4419 | 经营范围: 光伏发电。行业代码: 4419 | 2014-10-21 |
经营范围变更 | 经营范围: 光伏发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)行业代码: 4419 | 经营范围: 光伏发电。行业代码: 4419 | 2014-10-21 |
住所(营业场所、地址)变更 | 陕西省榆林市神木县锦界工业园区北区 | 陕西省榆林市神木县神木镇人民路人民小区北口 | 2014-10-21 |