变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 投资人:黄水爱 ; [新增] | 投资人:黄金和 ; [退出] | 2022-09-08 |
其他变更 | 姓名:黄水爱,职务:经理;
姓名:黄水爱,职务:执行董事;
姓名:黄祖爱,职务:监事; | 姓名:黄祖爱,职务:监事;
姓名:黄金和,职务:执行董事;
姓名:黄金和,职务:经理; | 2022-09-08 |
投资人变更 | 投资人:黄水爱,出资额:210万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2037-08-22; [新增] | 投资人:黄金和,出资额:210万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2037-08-22; [退出] | 2022-09-08 |
法定代表人变更 | 黄水爱 | 黄金和 | 2022-09-08 |
投资人变更 | 投资人:黄金和,出资额:210万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2037-08-22; [新增] | 投资人:程洪珍,出资额:210万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2037-08-22; [退出] | 2022-05-16 |
其他变更 | 姓名:黄祖爱,职务:监事;
姓名:黄金和,职务:执行董事;
姓名:黄金和,职务:经理; | 姓名:程洪珍,职务:执行董事;
姓名:程洪珍,职务:经理;
姓名:李保良,职务:监事; | 2022-05-16 |
投资人变更 | 投资人:黄金和 ; [新增] | 投资人:程洪珍 ; [退出] | 2022-05-16 |
法定代表人变更 | 黄金和 | 程洪珍 | 2022-05-16 |
住所变更 | 江西省景德镇市昌江区鲇鱼山镇留阳村委会严坞村 | 江西省景德镇市昌江区鲇鱼山镇徐坊村委会严坞村小组厂房 | 2022-05-16 |
其他变更 | 姓名:程洪珍,职务:执行董事;
姓名:程洪珍,职务:经理;
姓名:李保良,职务:监事; | 姓名:李保良,职务:监事;
姓名:程慧敏,职务:执行董事;
姓名:程慧敏,职务:经理; | 2018-07-11 |
法定代表人变更 | 程洪珍 | 程慧敏 | 2018-07-11 |
法定代表人变更 | 程慧敏 | 程洪珍 | 2017-12-08 |
其他变更 | 姓名:李保良,职务:监事;
姓名:程慧敏,职务:执行董事;
姓名:程慧敏,职务:经理; | 姓名:黄金和,职务:监事;
姓名:程洪珍,职务:执行董事;
姓名:程洪珍,职务:经理; | 2017-12-08 |