变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人变更 | 苏光富 | 潘荣兰 | 2021-08-25 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-08-25 |
董事备案 | 苏光富 [新增] | 潘荣兰 [退出] | 2021-08-25 |
工商登记联络员备案 | 苏光富 | - | 2021-08-25 |
股东变更 | 苏光富 [新增]
陈义周 [新增] | 莫金连 [退出]
潘荣兰 [退出] | 2021-08-25 |
经理备案 | 苏光富 [新增] | 潘荣兰 [退出] | 2021-08-25 |
监事备案 | 陈义周 [新增] | 莫金连 [退出] | 2021-08-25 |
住所变更 | 广州市天河区新塘街凌塘村环村路28号305房(仅限办公) | 广州市天河区长兴路68号C01-07房 | 2019-04-25 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-04-25 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-02-08 |
具体经营项目申报 | 电气机械设备销售;通用机械设备零售;专用设备销售;机电设备安装服务;通用设备修理;通讯设备及配套设备批发;电动机销售;光伏设备及元器件销售;矿山机械销售;智能机器系统销售;智能机器销售;机械配件批发;汽车零配件零售;摩托车零配件零售;计算机零配件零售;机械配件零售;汽车零配件批发;摩托车零配件批发;汽车零配件设计服务;机械技术推广服务;机械技术开发服务;机械技术咨询、交流服务;农业机械批发; | 商标代理等服务;专利服务;通用机械设备零售;通用机械设备销售;电气机械设备销售;专用设备销售;机械设备租赁;矿山机械设备技术服务;机械设备专业清洗服务;舞台机械设计安装服务;通用设备修理;通讯设备及配套设备批发;电动机销售;光伏设备及元器件销售;矿山机械销售;智能机器系统销售;智能机器销售;机械配件批发;汽车零配件零售;摩托车零配件零售;计算机零配件零售;机械配件零售;汽车零配件批发;摩托车零配件批发;汽车零配件设计服务;金属制品批发;金属装饰材料零售;技术进出口;太阳能技术研究、开发、技术服务;货物进出口(专营专控商品除外);机械技术推广服务;机械技术开发服务;机械技术咨询、交流服务;缝制机械零售;农业机械批发;缝制机械批发;专用设备修理;专用设备安装(电梯、锅炉除外); | 2018-02-08 |
监事备案 | 莫金连,监事,选举, [新增]
潘荣兰,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 黄陈凯,监事,, [退出]
韦红生,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2018-01-22 |
组织机构备案 | 莫金连,监事,选举, [新增]
潘荣兰,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 黄陈凯,监事,, [退出]
韦红生,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2018-01-22 |
董事备案 | 莫金连,监事,选举, [新增]
潘荣兰,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 黄陈凯,监事,, [退出]
韦红生,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2018-01-22 |
股东变更 | 莫金连,001,*****6,货币,0,0,0, , ; [新增]
潘荣兰,001,*****6,货币,0,0,0, , ; [新增] | 黄陈凯,001, ,货币,0,0,0, , ; [退出]
韦红生,001, ,货币,0,0,0, , ; [退出] | 2018-01-22 |
经理备案 | 莫金连,监事,选举, [新增]
潘荣兰,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 黄陈凯,监事,, [退出]
韦红生,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2018-01-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-01-22 |
股东变更 | 莫金连; [新增]
潘荣兰; [新增] | 黄陈凯; [退出]
韦红生; [退出] | 2018-01-22 |
法定代表人变更 | 潘荣兰 | 韦红生 | 2018-01-22 |
监事备案 | 莫金连(监事) [新增]
潘荣兰(执行董事兼经理) [新增] | 黄陈凯(监事) [退出]
韦红生(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-22 |
组织机构备案 | 莫金连(监事) [新增]
潘荣兰(执行董事兼经理) [新增] | 黄陈凯(监事) [退出]
韦红生(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-22 |
董事备案 | 莫金连(监事) [新增]
潘荣兰(执行董事兼经理) [新增] | 黄陈凯(监事) [退出]
韦红生(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-22 |
经理备案 | 莫金连(监事) [新增]
潘荣兰(执行董事兼经理) [新增] | 黄陈凯(监事) [退出]
韦红生(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-22 |
财务负责人 | 潘荣兰 | 韦红生 | 2018-01-22 |
住所变更 | 广州市天河区长兴路68号C01-07房 | 广州市天河区迎龙路6号大院内B5栋(部位:6楼6A48) | 2017-06-30 |