杭州奇香阁食品有限公司,办公室地址位于浙江省会,人间天堂杭州,萧山区蜀山街道祝家桥社区,我公司主要提供生产:糕点*
联系方式
- 公司地址:
- 萧山区蜀山街道祝家桥社区 -
- 固定电话:
- (0571) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 陈剑
- 邮政编码:
- 310000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 杭州奇香阁食品有限公司 |
简称: | 奇香阁食品 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 生产:糕点(烘烤类糕点、月饼)(有效期至2014年1月20日)* |
营业执照号码: | 330181000245619 |
发证机关: | 杭州市萧山区市场监督管理局 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2011年03月25日 |
注册资本: | 10万人民币 (万元) |
所属分类: | 其他方便食品公司 » 萧山区其他方便食品公司 |
所属城市: | 杭州企业网 » 萧山区 » 萧山区蜀山 |
顺企编码: | 71978662 |
杭州奇香阁食品有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张建良 | 50% | 人民币5.0万元 |
游锦州 | 50% | 人民币5.0万元 |
杭州奇香阁食品有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
清算组成员备案 | 清算组成员: 游锦州,张建良; 清算组组长: 张建良; 地址: 萧山区蜀山街道祝家桥社区; 联系方式: *********** | - | 2018-10-31 |
高级管理人员备案 | 陈剑,杨北照 [新增] | 陈剑,朱子杰 [退出] | 2013-06-08 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 陈剑; 组织机构: 陈剑 职务: 执行董事兼总经理; 朱子杰 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 张建良; 组织机构: 游锦州 职务: 监事; 张建良 职务: 执行董事; 张建良 职务: 经理; | 2012-12-03 |
本页是 [杭州奇香阁食品有限公司] 在顺企网杭州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。