变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人变更 | 黄英杰 | 瞿莉莉 | 2022-04-21 |
董事备案 | 黄英杰 [新增] | 瞿莉莉 [退出] | 2022-04-21 |
股东变更 | 林晓红, [新增]
黄英杰 [新增] | 瞿莉莉, [退出]
方锴涵 [退出] | 2022-04-21 |
经理备案 | 黄英杰 [新增] | 瞿莉莉 [退出] | 2022-04-21 |
监事备案 | 林晓红 [新增] | 方锴涵 [退出] | 2022-04-21 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-04-21 |
工商登记联络员备案 | 黄英杰 | 瞿莉莉 | 2022-04-21 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-01-10 |
工商登记联络员备案 | 瞿莉莉 | - | 2019-01-10 |
经理备案 | 瞿莉莉 [新增] | 卿明华 [退出] | 2019-01-10 |
董事备案 | 瞿莉莉 [新增] | 卿明华 [退出] | 2019-01-10 |
监事备案 | 方锴涵 [新增] | 苏尚润 [退出] | 2019-01-10 |
股东变更 | 方锴涵 [新增]
瞿莉莉 [新增] | 卿明华 [退出]
广东品源实业集团有限公司 [退出] | 2019-01-10 |
法定代表人变更 | 瞿莉莉 | 卿明华 | 2019-01-10 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-09-10 |
具体经营项目申报 | 软件开发;信息系统集成服务;计算机网络系统工程服务;网络技术的研究、开发;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);技术进出口;家用电器批发;家用视听设备零售;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;电子元器件批发;电子产品批发;电子元器件零售;电子产品零售;路牌、路标、广告牌安装施工;广告业;美术品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品零售(象牙及其制品除外);美术图案设计服务;会议及展览服务;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;百货零售(食品零售除外);日用杂品综合零售;钻石首饰零售;宝石饰品零售;玉石饰品零售;水晶饰品零售;珍珠饰品零售;日用家电设备零售;五金零售;灯具零售;家具零售;金属装饰材料零售;黄金制品零售;白银制品零售;铂金制品零售;电气设备零售;灯具、装饰物品批发;家具批发;家居饰品批发;钻石饰品批发;宝石饰品批发;玉石饰品批发;水晶首饰批发;建材、装饰材料批发;五金产品批发;黄金制品批发;白银制品批发;铂金制品批发;预制建筑物(活动房屋)制造;房屋建筑工程施工;照明灯具制造;日用灯具零售;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;家用厨房电器具制造;场地租赁(不含仓储);市场营销策划服务;市场调研服务; | 信息电子技术服务;科技信息咨询服务;信息技术咨询服务;科技中介服务;科技项目代理服务;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务;软件开发;游戏软件设计制作;广告业;场地租赁(不含仓储); | 2018-09-10 |
股东名称变更 | 广东品源实业集团有限公司 ; [名称变更]
卿明华 ; | 广东品源广告集团有限公司 ;
卿明华 ; | 2018-09-10 |
组织机构备案 | 卿明华,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
苏尚润,监事,选举, | 梁东荣,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
苏尚润,监事,选举, | 2018-02-11 |
经理备案 | 卿明华,执行董事兼经理,选举, [新增]
苏尚润,监事,选举, | 梁东荣,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
苏尚润,监事,选举, | 2018-02-11 |
董事备案 | 卿明华,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
苏尚润,监事,选举, | 梁东荣,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
苏尚润,监事,选举, | 2018-02-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-02-11 |
股东变更 | 广东品源广告集团有限公司;
卿明华; [新增] | 广东品源广告集团有限公司;
梁东荣; [退出] | 2018-02-11 |
董事备案 | 卿明华(执行董事兼经理) [新增]
苏尚润(监事) | 梁东荣(执行董事兼经理) [退出]
苏尚润(监事) | 2018-02-11 |
经理备案 | 卿明华(执行董事兼经理) [新增]
苏尚润(监事) | 梁东荣(执行董事兼经理) [退出]
苏尚润(监事) | 2018-02-11 |
组织机构备案 | 卿明华(执行董事兼经理) [新增]
苏尚润(监事) | 梁东荣(执行董事兼经理) [退出]
苏尚润(监事) | 2018-02-11 |
法定代表人变更 | 卿明华 | 梁东荣 | 2018-02-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-05-08 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-05-08 |
股东变更 | 广东品源广告集团有限公司; [新增]
梁东荣; | 梁东荣; | 2017-05-08 |
组织机构备案 | 梁东荣,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
苏尚润,监事,选举, | 郭荣坚,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
苏尚润,监事,选举, | 2017-03-01 |
经理备案 | 梁东荣,执行董事兼经理,选举, [新增]
苏尚润,监事,选举, | 郭荣坚,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
苏尚润,监事,选举, | 2017-03-01 |
董事备案 | 梁东荣,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
苏尚润,监事,选举, | 郭荣坚,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
苏尚润,监事,选举, | 2017-03-01 |
股东变更 | 梁东荣,001,*****8,货币,50,100,0, , ; [新增] | 郭荣坚,001, ,货币,0,0,0, , ; [退出] | 2017-03-01 |
股东变更 | 梁东荣; [新增] | 郭荣坚; [退出] | 2017-03-01 |
董事备案 | 梁东荣(执行董事兼经理) [新增]
苏尚润(监事) | 郭荣坚(执行董事兼经理) [退出]
苏尚润(监事) | 2017-03-01 |
经理备案 | 梁东荣(执行董事兼经理) [新增]
苏尚润(监事) | 郭荣坚(执行董事兼经理) [退出]
苏尚润(监事) | 2017-03-01 |
组织机构备案 | 梁东荣(执行董事兼经理) [新增]
苏尚润(监事) | 郭荣坚(执行董事兼经理) [退出]
苏尚润(监事) | 2017-03-01 |
法定代表人变更 | 梁东荣 | 郭荣坚 | 2017-03-01 |
组织机构备案 | 梁东荣(执行董事兼经理);苏尚润(监事); | 郭荣坚(执行董事兼经理);苏尚润(监事); | 2017-03-01 |
经理备案 | 梁东荣(执行董事兼经理);苏尚润(监事); | 郭荣坚(执行董事兼经理);苏尚润(监事); | 2017-03-01 |
董事备案 | 梁东荣(执行董事兼经理);苏尚润(监事); | 郭荣坚(执行董事兼经理);苏尚润(监事); | 2017-03-01 |
股东变更 | 梁东荣; | 郭荣坚; | 2017-03-01 |