变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 李昭平 | 肖音 | 2020-07-10 |
成员 | 李昭平(总经理) | 肖音(总经理) | 2020-07-10 |
负责人 | 李昭平 [新增] | 肖音 [退出] | 2020-07-10 |
升级换照 | - | - | 2020-07-10 |
总经理 | 李昭平(总经理) [新增] | 肖音(总经理) [退出] | 2020-07-10 |
成员 | 肖音 | 肖卫萍 | 2018-09-11 |
成员 | 李昭平
47.5(万元)95%
肖音
2.5(万元)5% | 李昭雄
47.5(万元)95%
李昭平
2.5(万元)5% | 2018-09-11 |
成员 | 肖音(执行董事),肖音(总经理) | 肖卫萍(总经理),肖卫萍(执行董事) | 2018-09-11 |
投资人 | 李昭平 47.5(万元)95% 肖音 2.5(万元)5% | 李昭平 2.5(万元)5% 李昭雄 47.5(万元)95% | 2018-09-11 |
负责人 | 肖音 | 肖卫萍 | 2018-09-11 |
负责人变更 | 董事长:肖音;
总经理:肖音;
法定代表人:肖音;
股东:;
股东:; | 总经理:肖卫萍;
股东:李昭平;
股东:李昭雄;
法定代表人:肖卫萍;
董事长:肖卫萍; | 2018-09-11 |
高级管理人员备案 | 执行董事:肖音 [新增]
总经理:肖音 [新增] | 执行董事:肖卫萍 [退出]
总经理:肖卫萍 [退出] | 2018-09-11 |
投资人变更 | 股东名称:李昭平、出资额:47.500000( + 1800% )、出资比例:95;
股东名称:肖音、出资额:2.500000、出资比例:5; [新增] | 股东名称:李昭平、出资额:2.500000、出资比例:5;
股东名称:李昭雄、出资额:47.500000、出资比例:95; [退出] | 2018-09-11 |
成员 | 肖卫萍 | 李通 | 2017-04-11 |
期限 | 永续经营 | 自2006-05-09至2016-05-09 | 2017-04-11 |
成员 | 肖卫萍(总经理),肖卫萍(执行董事) | 李通(总经理),李通(执行董事) | 2017-04-11 |
负责人 | 肖卫萍 | 李通 | 2017-04-11 |
高级管理人员备案 | 总经理:肖卫萍 [新增]
执行董事:肖卫萍 [新增] | 总经理:李通 [退出]
执行董事:李通 [退出] | 2017-04-11 |
负责人变更 | 总经理:肖卫萍;
法定代表人:肖卫萍;
董事长:肖卫萍; | 总经理:李通;
法定代表人:李通;
董事长:李通; | 2017-04-11 |
期限变更 | 2006-05-09,, | 2006-05-09,2016-05-09,10 | 2017-04-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-27 | 2017-03-15 | 2017-04-11 |
董事长或执行董事成员 | 肖卫萍(执行董事) [新增] | 李通(执行董事) [退出] | 2017-04-11 |
总经理 | 肖卫萍(总经理) [新增] | 李通(总经理) [退出] | 2017-04-11 |
期限变更 | 永续经营 | 从2006-05-09至2016-05-09 | 2017-04-11 |
高管人员 | 肖卫萍(总经理) [新增]
肖卫萍(执行(常务)董事) [新增]
李昭雄(监事) | 李通(执行(常务)董事) [退出]
李通(总经理) [退出]
李昭雄(监事) | 2017-04-11 |
董事成员 | 肖卫萍(总经理) [新增]
肖卫萍(执行(常务)董事) [新增]
李昭雄(监事) | 李通(执行(常务)董事) [退出]
李通(总经理) [退出]
李昭雄(监事) | 2017-04-11 |
法定代表人 | 肖卫萍 | 李通 | 2017-04-11 |
经营范围 | 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖、特许商品);投资兴办实业,初级农产品购销,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ | 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖、特许商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ | 2017-04-11 |
经营期限 | 永续经营 | 自2006年5月9日起至2016年5月9日止 | 2017-04-11 |
住所 | 深圳市南山区西丽街道沙河西路4811号深港中心A区13号1楼铺面 | 深圳市南山区西丽街道西丽沙河西路4811号深港花卉中心A-13B | 2017-04-11 |
名称 | 深圳市百盛嘉实业有限公司 | 深圳市新百鑫商贸有限公司 | 2017-04-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-15 | 1900-01-01 | 2017-03-17 |
住所 | 深圳市南山区西丽街道西丽沙河西路4811号深港花卉中心A-13B | 深圳市南山区西丽沙河西路4811号深港花卉中心A-13 | 2017-03-17 |
章程 | - | - | 2017-03-17 |
住所 | 深圳市南山区西丽街道沙河西路4811号深港中心A区13号1楼铺面 | 深圳市南山区西丽沙河西路4811号深港花卉中心A-13 | 2017-03-17 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-03-17 |
章程 | | | 2017-03-17 |
一照一码升级 | | | 2016-09-06 |
一照一码换照 | | | 2016-09-06 |
统一社会信用代码 | *****G | - | 2016-09-06 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-09-06 |
其他事项备案 | *****G | - | 2016-09-06 |
一照一码升级 | - | - | 2016-09-06 |
其他事项备案 | - | - | 2012-12-13 |
股权 | 李昭雄 47.5(万元)95%
李昭平 2.5(万元)5% [新增] | 罗圣华 2.5(万元)5% [退出]
李昭雄 47.5(万元)95% | 2012-12-13 |
负责人变更 | - | - | 2012-11-13 |
其他事项备案 | ***** | *****28 | 2012-11-13 |
成员 | 李通 | 罗圣华 | 2012-11-13 |
期限变更 | - | - | 2012-11-13 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-11-13 |
成员 | 李昭雄(监事),李通(总经理),李通(执行董事) | 罗圣华(执行董事),夏奎(总经理),李昭雄(监事) | 2012-11-13 |
负责人 | 李通 | 罗圣华 | 2012-11-13 |
董事长或执行董事成员 | 李通(执行董事) [新增] | 罗圣华(执行董事) [退出] | 2012-11-13 |
高管人员 | 李通(总经理) [新增] | 夏奎(总经理) [退出] | 2012-11-13 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****28 | 2012-11-13 |
地址变更 | 深圳市南山区西丽沙河西路4811号深港花卉中心A-13 | 深圳市南山区南山大道桃苑单身宿舍D栋105房 | 2012-11-13 |
股权 | 罗圣华(执行董事), [新增]
夏奎(总经理),
李昭雄(监事) | 夏奎(执行董事), [退出]
李昭雄(监事),
夏奎(总经理) | 2006-12-19 |
负责人变更 | - | - | 2006-12-19 |
股权 | 罗圣华 [新增] | 夏奎 [退出] | 2006-12-19 |
高级管理人员备案 | - | - | 2006-12-19 |
其他事项备案 | - | - | 2006-12-19 |
股权 | 罗圣华 2.5(万元)5% [新增]
李昭雄 47.5(万元)95% | 李昭雄 47.5(万元)95%
夏奎 2.5(万元)5% [退出] | 2006-12-19 |
成员 | 罗圣华(执行董事),夏奎(总经理),李昭雄(监事) | 夏奎(执行董事),李昭雄(监事),夏奎(总经理) | 2006-12-19 |
负责人 | 罗圣华 | 夏奎 | 2006-12-19 |
董事长或执行董事成员 | 罗圣华(执行董事) [新增] | 夏奎(执行董事) [退出] | 2006-12-19 |
名称变更 | 深圳市新百鑫商贸有限公司 | 深圳市旭源商贸有限公司 | 2006-12-19 |
经营范围变更 | 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖、特许商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖、特许商品)。 | 2006-07-05 |