变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
股东变更 | 刘维,
鸿烽工程公司 [新增] | 刘维 | 2022-06-29 |
境外股东发起人的境内法律文件送达接受人备案 | 梁伟芬 [新增] | - | 2022-06-29 |
企业类型变更 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-06-29 |
经营范围 | 智能家庭消费设备销售;家居用品销售;鞋帽批发;服装服饰批发;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品批发;化妆品零售;日用品销售;组织文化艺术交流活动;太阳能发电技术服务;服装服饰零售;家具销售;家具安装和维修服务;货物进出口;技术进出口;酒类经营;住宅室内装饰装修 | 酒类批发;酒类零售技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);化妆品及卫生用品批发;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);商品批发贸易(许可审批类商品除外);文化艺术咨询服务;艺术表演场馆管理服务;舞台表演艺术指导服务;多媒体设计服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;其他文化娱乐用品批发;互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);化妆品及卫生用品零售 | 2022-06-29 |
- | 认缴出资数额备案 | - | 2022-06-29 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-06-29 |
注册资本变更 | 100万元(人民币)( - 90% ) | 1000万元(人民币) | 2022-01-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-01-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-11-16 |
住所变更 | 广州市增城区新塘镇国贸中心三街6号首层 | 广州市天河区黄埔大道西76号2409房自编C(仅限办公) | 2021-11-16 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-05-28 |
具体经营项目申报 | 技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);化妆品及卫生用品批发;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);商品批发贸易(许可审批类商品除外);文化艺术咨询服务;艺术表演场馆管理服务;舞台表演艺术指导服务;多媒体设计服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;其他文化娱乐用品批发;互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);化妆品及卫生用品零售;酒类批发;酒类零售 | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);文化艺术咨询服务;艺术表演场馆管理服务;舞台表演艺术指导服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);多媒体设计服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;其他文化娱乐用品批发;互联网商品销售(许可审批类商品除外);国学文化推广服务;互联网商品零售(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 2020-05-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-05-28 |
监事备案 | 田方玉 [新增] | 张继川 [退出] | 2020-05-28 |
股东变更 | 刘维 | 张继川 [退出]
刘维 | 2020-05-28 |
住所变更 | 广州市天河区黄埔大道西76号2409房自编C(仅限办公) | 广州市天河区黄埔大道西76号2409房自编C | 2020-05-28 |
经理备案 | 刘维 [新增] | 刘文新 [退出] | 2019-07-24 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-07-24 |
董事备案 | 刘维 [新增] | 刘文新 [退出] | 2019-07-24 |
股东变更 | 张继川
刘维 [新增] | 张继川
刘文新 [退出] | 2019-07-24 |
法定代表人变更 | 刘维 | 刘文新 | 2019-07-24 |
财务负责人 | 刘文新 | 财务负责人(变更前) | 2017-02-22 |
董事备案 | 刘文新,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
张继川,监事,选举, [新增] | 卢细兰,监事,选举, [退出]
张振华,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-02-22 |
经理备案 | 刘文新,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
张继川,监事,选举, [新增] | 卢细兰,监事,选举, [退出]
张振华,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-02-22 |
主营项目类别 | 批发业 | 文化艺术业 | 2017-02-22 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2017-02-22 |
股东名称变更 | 刘文新 ; [新增]
张继川 ; [新增] | 广东乾元新能源科技有限公司 ; [退出]
张振华 ; [退出] | 2017-02-22 |
法定代表人变更 | 刘文新 | 张振华 | 2017-02-22 |
监事备案 | 刘文新(执行董事兼经理) [新增]
张继川(监事) [新增] | 卢细兰(监事) [退出]
张振华(执行董事兼经理) [退出] | 2017-02-22 |
组织机构备案 | 刘文新(执行董事兼经理) [新增]
张继川(监事) [新增] | 卢细兰(监事) [退出]
张振华(执行董事兼经理) [退出] | 2017-02-22 |
董事备案 | 刘文新(执行董事兼经理) [新增]
张继川(监事) [新增] | 卢细兰(监事) [退出]
张振华(执行董事兼经理) [退出] | 2017-02-22 |
经理备案 | 刘文新(执行董事兼经理) [新增]
张继川(监事) [新增] | 卢细兰(监事) [退出]
张振华(执行董事兼经理) [退出] | 2017-02-22 |
组织机构备案 | 刘文新,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
张继川,监事,选举, [新增] | 卢细兰,监事,选举, [退出]
张振华,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-02-22 |
监事备案 | 刘文新,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
张继川,监事,选举, [新增] | 卢细兰,监事,选举, [退出]
张振华,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2017-02-22 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2017-02-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-02-22 |
具体经营项目申报 | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);文化艺术咨询服务;艺术表演场馆管理服务;舞台表演艺术指导服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);多媒体设计服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;其他文化娱乐用品批发;互联网商品销售(许可审批类商品除外);国学文化推广服务;互联网商品零售(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 文化艺术咨询服务;艺术表演场馆管理服务;舞台表演艺术指导服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);多媒体设计服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;其他文化娱乐用品批发;国学文化推广服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 2017-02-22 |
经理备案 | 刘文新(执行董事兼经理);张继川(监事); | 卢细兰(监事);张振华(执行董事兼经理); | 2017-02-22 |
董事备案 | 刘文新(执行董事兼经理);张继川(监事); | 卢细兰(监事);张振华(执行董事兼经理); | 2017-02-22 |
组织机构备案 | 刘文新(执行董事兼经理);张继川(监事); | 卢细兰(监事);张振华(执行董事兼经理); | 2017-02-22 |
监事备案 | 刘文新(执行董事兼经理);张继川(监事); | 卢细兰(监事);张振华(执行董事兼经理); | 2017-02-22 |
股东名称变更 | 刘文新 ;张继川 ; | 广东乾元新能源科技有限公司 ;张振华 ; | 2017-02-22 |
股东变更 | 刘文新;张继川; | 广东乾元新能源科技有限公司;张振华; | 2017-02-22 |
名称变更 | 广州卡迪夫贸易有限公司 | 广州乾元文化传媒有限公司 | 2017-02-22 |