杭州金投宸旭投资管理有限公司,办公室地址位于浙江省会,人间天堂杭州,上城区白云路18号104室-6,我公司主要提供服务:投资管理,投资咨询,实业投资,财务咨询,经济信息咨询,物业管理,承接道路工程、市政工程、地基基础工程、环境工程。
联系方式
- 公司地址:
- 上城区白云路18号104室-6
- 固定电话:
- (0571) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 刘宏远
- 邮政编码:
- 310000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 杭州金投宸旭投资管理有限公司 |
简称: | 金投宸旭投资管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 服务:投资管理,投资咨询(除证券、期货),实业投资,财务咨询,经济信息咨询(除商品中介),物业管理,承接道路工程、市政工程、地基基础工程、环境工程。 |
营业执照号码: | 330102000182694 |
发证机关: | 杭州市上城区市场监督管理局 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2016年04月14日 |
注册资本: | 1000万人民币 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 上城区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 杭州企业网 » 上城区 |
顺企编码: | 72584802 |
杭州金投宸旭投资管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
杭州金投资产管理有限公司 | 50% | 人民币500万元 |
上海建银国际投资咨询有限公司 | 50% | 人民币500万元 |
杭州金投宸旭投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程修正案备案 | 第四章 第十一条;公司由2个股东组成; 股东一:上海建银国际投资咨询有限公司; 法定代表人:米强 法定地址:上海市浦东新区金桥路2446号6楼C座34室; 以货币方式认缴出资500万元,占注册资本的50%,将于2032年8月14日前到位。 股东二:杭州金投资产管理有限公司; 法定代表人:刘铁军 法定地址:杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1809室; 以货币方式认缴出资500万元,占注册资本的50%,将于2036年4月13日前到位。 | 第四章 第十一条;公司由2个股东组成; 股东一:上海建银国际投资咨询有限公司; 法定代表人:米强 法定地址:上海市浦东新区金桥路2446号6楼C座34室; 以货币方式认缴出资500万元,占注册资本的50%,将于2016年12月31日前到位。 股东二:杭州金投资产管理有限公司; 法定代表人:刘铁军 法定地址:杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1809室; 以货币方式认缴出资500万元,占注册资本的50%,将于2016年12月31日前到位。 | 2016-12-28 |
第四章 第十一条;公司由2个股东组成; 股东一:上海建银国际投资咨询有限公司; 法定代表人:米强 法定地址:上海市浦东新区金桥路2446号6楼C座34室; 以货币方式认缴出资500万元,占注册资本的50%,将于2032年8月14日前到位。 股东二:杭州金投资产管理有限公司; 法定代表人:刘铁军 法定地址:杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1809室; 以货币方式认缴出资500万元,占注册资本的50%,将于2036年4月13日前到位。 | 第四章 第十一条;公司由2个股东组成; 股东一:上海建银国际投资咨询有限公司; 法定代表人:米强 法定地址:上海市浦东新区金桥路2446号6楼C座34室; 以货币方式认缴出资500万元,占注册资本的50%,将于2016年12月31日前到位。 股东二:杭州金投资产管理有限公司; 法定代表人:刘铁军 法定地址:杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1809室; 以货币方式认缴出资500万元,占注册资本的50%,将于2016年12月31日前到位。 | 2016-12-28 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 刘宏远; 组织机构: 冯晓钢 职务: 董事; 葛元杰 职务: 监事; 贺金波 职务: 董事; 刘宏远 职务: 董事长; 米强 职务: 董事兼总经理; 施跃强 职务: 董事; 章琪耀 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 应叶萍; 组织机构: 葛元杰 职务: 监事; 贺金波 职务: 董事; 刘宏远 职务: 董事; 米强 职务: 董事兼总经理; 施跃强 职务: 董事; 应叶萍 职务: 董事长; 章琪耀 职务: 监事; | 2016-12-14 |
法定代表人负责人、董事长、首席代表变更 | 法定代表人(负责人): 刘宏远; 组织机构: 冯晓钢 职务: 董事; 葛元杰 职务: 监事; 贺金波 职务: 董事; 刘宏远 职务: 董事长; 米强 职务: 董事兼总经理; 施跃强 职务: 董事; 章琪耀 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 应叶萍; 组织机构: 葛元杰 职务: 监事; 贺金波 职务: 董事; 刘宏远 职务: 董事; 米强 职务: 董事兼总经理; 施跃强 职务: 董事; 应叶萍 职务: 董事长; 章琪耀 职务: 监事; | 2016-12-14 |
杭州金投宸旭投资管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
施跃强 | 董事 |
刘宏远 | 董事长 |
米强 | 董事兼总经理 |
贺金波 | 董事 |
章琪耀 | 监事 |
葛元杰 | 监事 |
冯晓钢 | 董事 |
本页是 [杭州金投宸旭投资管理有限公司] 在顺企网杭州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。