天风天睿投资股份有限公司,办公室地址位于世界各大城市中人均拥有淡水量Zui多的城市--武汉,武汉东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦4层01室,我公司主要提供管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 天风天睿投资股份有限公司 |
简称: | 天风天睿投资 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 914201000668103990 |
发证机关: | 武汉东湖新技术开发区 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年04月22日 |
注册资本: | 154328.4615万元人民币 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 武汉企业网 |
顺企编码: | 72926500 |
天风天睿投资股份有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
天风证券股份有限公司 | 人民币88200万元 | |
宁波信韵投资合伙企业(有限合伙) | 人民币22050万元 |
天风天睿投资股份有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 154328.461500 | 110250 | 2016-12-22 |
名称变更(字号名称、集团名称等)变更 | 天风天睿投资股份有限公司 | 天风天睿投资有限公司 | 2016-09-19 |
市场主体类型变更变更 | 其他股份有限公司(非上市) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-09-19 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 110250 | 88200 | 2016-03-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 宁波信韵投资合伙企业(有限合伙) ;天风证券股份有限公司 ; | 天风证券股份有限公司 ; | 2016-03-03 |
市场主体类型变更变更 | 9233:有限责任公司(自然人投资或控股) | 9232:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2016-03-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 天风证劵股份有限公司 ; | 天风证劵股份有限公司 ; | 2015-12-25 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 88200 | 58200 | 2015-12-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 天风证劵股份有限公司 ; | 天风证劵股份有限公司 ; | 2015-04-20 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 58200 | 36200 | 2015-04-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 天风证劵股份有限公司 ; | 天风证劵股份有限公司 ; | 2015-04-08 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 36200 | 27200 | 2015-04-08 |
经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 对企业项目投资;为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问咨询服务;房屋租赁。(上述经营范围中国家有专项规定的从其规定) | 对企业项目投资;为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问咨询服务。(上述经营范围中国家有专项规定的从其规定) | 2015-02-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 天风证劵股份有限公司 ; | 天风证劵股份有限公司 ; | 2014-12-17 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 27200 | 25000 | 2014-12-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 天风证劵股份有限公司 ; | 天风证劵股份有限公司 ; | 2014-12-09 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 25000 | 12000 | 2014-12-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 天风证劵股份有限公司 ; | 天风证劵股份有限公司 ; | 2014-09-10 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 12000 | 6000 | 2014-09-10 |
天风天睿投资股份有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
诸培宁 | |
韩雨佳 | 经理 |
冯琳 | 董事 |
黄其龙 | 董事长 |
邵泽宁 | 董事 |
宋鹏 | 董事 |
王琼 | 监事 |
肖学鹏 | 董事 |
吴雪松 | 董事 |
韩雨佳 | 董事 |
黄萍 | 监事 |
天风天睿投资股份有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
长瑞当代资本管理有限公司 | 宋鹏 | 武汉市东湖开发区光谷大道106号武汉当代国际花园总部基地3号楼C座 | 51.00% |
武汉智慧产业股权投资基金管理有限公司 | 刘胜祥 | 武汉经济技术开发区车城东路39号高科技产业园1号楼3号 | 20.0% |
宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业 | 宁波首科燕园投资管理有限公司 | 宁波高新区聚贤路587弄15号2#楼10-1-26室 | |
天风汇盈(武汉)投资管理有限公司 | 韩雨佳 | 武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦4层01室 | 65.00% |
武汉惠人生物创业投资基金中心 | 武汉光谷创投基金管理有限公司(委派人方原清); | 武汉东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦3层 | |
上海信公企业管理咨询有限公司 | 尹兵 | 上海市奉贤区望园路2165弄1号253室 | 25.0000% |
深圳市翔丰华科技股份有限公司 | 周鹏伟 | 深圳市龙华新区龙华街道清祥路1号宝能科技园9栋C座20楼J单元 | |
天风睿辰(武汉)投资管理有限公司 | 袁申鹤 | 武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦3层 | 40.0% |
天睿创融(深圳)股权投资基金管理有限公司 | 朱洁 | 深圳市福田区滨河大道9289号京基滨河时代大厦A座3401 | 40.0% |
天风天睿置业(武汉)有限公司 | 刘粲 | 武昌区中南路街中南路99号武汉保利文化广场29层1室 | 100% |
武汉光谷科技金融研究院有限公司 | 李巍 | 武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号武汉光谷保税国际交流中心319 | 40.0% |
广东新三板信息科技有限公司 | 广州市天河区车陂新建北路9号C栋5楼东(部位:5064房) | 20.0015% | |
北京时尚星秀影视文化传媒有限公司 | 王伟强 | 北京市朝阳区光华路9号3号楼18层1802室 | 4.9500% |
企巢天风(武汉)创业投资中心 | 天风天睿投资有限公司(委派人王凡); | 武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦4层04室 | 1.4409% |
本页是 [天风天睿投资股份有限公司] 在顺企网武汉黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。