变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经理备案 | 邓杨,监事,选举, [新增]
罗卫元,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 黄新涛,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
罗兰英,监事,, [退出] | 2017-08-14 |
董事备案 | 邓杨,监事,选举, [新增]
罗卫元,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 黄新涛,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
罗兰英,监事,, [退出] | 2017-08-14 |
监事备案 | 邓杨,监事,选举, [新增]
罗卫元,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 黄新涛,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
罗兰英,监事,, [退出] | 2017-08-14 |
组织机构备案 | 邓杨,监事,选举, [新增]
罗卫元,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 黄新涛,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
罗兰英,监事,, [退出] | 2017-08-14 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-08-14 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-08-14 |
股东变更 | 深圳前海非凡控股有限公司; [新增]
深圳新涛教育科技有限公司; [新增] | 黄新涛; [退出]
罗兰英; [退出] | 2017-08-14 |
法定代表人变更 | 罗卫元 | 黄新涛 | 2017-08-14 |
监事备案 | 邓杨(监事) [新增]
罗卫元(执行董事兼经理) [新增] | 黄新涛(执行董事兼经理) [退出]
罗兰英(监事) [退出] | 2017-08-14 |
组织机构备案 | 邓杨(监事) [新增]
罗卫元(执行董事兼经理) [新增] | 黄新涛(执行董事兼经理) [退出]
罗兰英(监事) [退出] | 2017-08-14 |
董事备案 | 邓杨(监事) [新增]
罗卫元(执行董事兼经理) [新增] | 黄新涛(执行董事兼经理) [退出]
罗兰英(监事) [退出] | 2017-08-14 |
经理备案 | 邓杨(监事) [新增]
罗卫元(执行董事兼经理) [新增] | 黄新涛(执行董事兼经理) [退出]
罗兰英(监事) [退出] | 2017-08-14 |
营业期限变更 | 2015-07-06 至 | 2015-07-06 至 2016-12-31 | 2017-03-29 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区黄村大观公园路10号208 | 广州市天河区大观中路9号五楼5C12房 | 2017-03-29 |
财务负责人 | 黄新涛 | 财务负责人(变更前) | 2017-03-24 |
股东变更 | 深圳新格传媒有限公司;曾林居; | 深圳新格传媒有限公司;曾林居; | 2017-03-24 |
组织机构备案 | 黄新涛(执行董事兼经理);罗兰英(监事); | 黄新涛(执行董事兼经理);罗兰英(监事); | 2017-03-20 |
组织机构备案 | 黄新涛,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
罗兰英,监事,, | 黄新涛,执行董事兼经理,,是 [退出]
罗兰英,监事,, | 2017-03-20 |
财务负责人 | 黄新涛 | 财务负责人(变更前) | 2017-03-20 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2017-03-20 |
住所变更 | 广州市天河区黄村大观公园路10号209 | 广州市天河区东晖西街16号首层之B1房 | 2017-03-20 |
组织机构备案 | 黄新涛(执行董事兼经理)
罗兰英(监事) | 黄新涛(执行董事兼经理)
罗兰英(监事) | 2017-03-20 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2015-04-03 |
具体经营项目申报 | 软件开发;教学设备的研究开发;企业管理咨询服务;教育咨询服务;商品信息咨询服务;文化艺术咨询服务;广告业;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;企业形象策划服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营); | 教育软件的研究、开发;设计、制作、代理和发布各类广告;文化交流活动策划;企业品牌策划;企业管理咨询;商品信息咨询。 | 2015-04-03 |