变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 广州市天河区元岗路200号B0栋0703房 | 广州市白云区永平街永泰村十二岭路133号501房(仅限办公用途) | 2017-08-14 |
营业期限变更 | 2014-04-30 至 | 2014-04-30 至 2019-01-14 | 2017-08-14 |
董事备案 | 陈武得,监事,选举, [新增]
张莉,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 刘一儒,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
王斯燕,监事,选举, [退出] | 2016-01-19 |
股东变更 | 张莉,001,*****9,001 实物 货币,100,100,0, , ; [新增] | 刘一儒,001,*****9,001,0,0,0, , ; [退出] | 2016-01-19 |
财务负责人 | 张莉 | 财务负责人(变更前) | 2016-01-19 |
组织机构备案 | 陈武得,监事,选举, [新增]
张莉,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 刘一儒,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
王斯燕,监事,选举, [退出] | 2016-01-19 |
经理备案 | 陈武得,监事,选举, [新增]
张莉,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 刘一儒,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
王斯燕,监事,选举, [退出] | 2016-01-19 |
监事备案 | 陈武得,监事,选举, [新增]
张莉,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 刘一儒,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
王斯燕,监事,选举, [退出] | 2016-01-19 |
股东变更 | 张莉; [新增] | 刘一儒; [退出] | 2016-01-19 |
监事备案 | 陈武得(监事) [新增]
张莉(执行董事兼经理) [新增] | 刘一儒(执行董事兼经理) [退出]
王斯燕(监事) [退出] | 2016-01-19 |
董事备案 | 陈武得(监事) [新增]
张莉(执行董事兼经理) [新增] | 刘一儒(执行董事兼经理) [退出]
王斯燕(监事) [退出] | 2016-01-19 |
组织机构备案 | 陈武得(监事) [新增]
张莉(执行董事兼经理) [新增] | 刘一儒(执行董事兼经理) [退出]
王斯燕(监事) [退出] | 2016-01-19 |
经理备案 | 陈武得(监事) [新增]
张莉(执行董事兼经理) [新增] | 刘一儒(执行董事兼经理) [退出]
王斯燕(监事) [退出] | 2016-01-19 |
主营项目类别 | 批发业 | 装卸搬运和运输代理业 | 2016-01-19 |
住所变更 | 广州市白云区永平街永泰村十二岭路133号501房(仅限办公用途) | 广州市白云区沙亭南路南一巷3号首层 | 2016-01-19 |
营业期限变更 | 2014-04-30 至 2019-01-14 | 2014-04-30 至 2015-04-09 | 2016-01-19 |
具体经营项目申报 | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口; | 装卸搬运;货物运输代理;货物检验代理服务;货物报关代理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;仓储代理服务;联合运输代理服务;物流代理服务; | 2016-01-19 |
名称变更 | 广州市米咔仙贸易有限公司 | 广州升月货运代理有限公司 | 2016-01-19 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-01-19 |
经理备案 | 陈武得(监事);张莉(执行董事兼经理); | 刘一儒(执行董事兼经理);王斯燕(监事); | 2016-01-19 |
组织机构备案 | 陈武得(监事);张莉(执行董事兼经理); | 刘一儒(执行董事兼经理);王斯燕(监事); | 2016-01-19 |
董事备案 | 陈武得(监事);张莉(执行董事兼经理); | 刘一儒(执行董事兼经理);王斯燕(监事); | 2016-01-19 |
监事备案 | 陈武得(监事);张莉(执行董事兼经理); | 刘一儒(执行董事兼经理);王斯燕(监事); | 2016-01-19 |
法定代表人变更 | 张莉 | 刘一儒 | 2016-01-19 |
股东变更 | 张莉; | 刘一儒; | 2016-01-19 |