变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-03-10 |
住所变更 | 广州市天河区元岗村下元岗东街40号2号楼103之C05房(仅限办公) | 广州市天河区柯木塱坳头北西街36号301(仅限办公用途) | 2022-03-10 |
董事备案 | 林俊烁 [新增] | 罗国林 [退出] | 2019-10-14 |
股东变更 | 林俊烁 [新增] | 罗国林 [退出] | 2019-10-14 |
工商登记联络员备案 | 林俊烁 | - | 2019-10-14 |
经理备案 | 林俊烁 [新增] | 罗国林 [退出] | 2019-10-14 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-10-14 |
法定代表人变更 | 林俊烁 | 罗国林 | 2019-10-14 |
监事备案 | 林楚强 [新增] | 傅美玲 [退出] | 2019-10-14 |
住所变更 | 广州市天河区柯木塱坳头北西街36号301(仅限办公用途) | 广州市天河区龙洞联胜里5号1003 | 2018-08-17 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-08-17 |
董事备案 | 傅美玲,监事,选举, [新增]
罗国林,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 李飞彩,执行董事兼经理,,是 [退出]
罗洪沐,监事,, [退出] | 2017-04-12 |
组织机构备案 | 傅美玲,监事,选举, [新增]
罗国林,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 李飞彩,执行董事兼经理,,是 [退出]
罗洪沐,监事,, [退出] | 2017-04-12 |
监事备案 | 傅美玲,监事,选举, [新增]
罗国林,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 李飞彩,执行董事兼经理,,是 [退出]
罗洪沐,监事,, [退出] | 2017-04-12 |
经理备案 | 傅美玲,监事,选举, [新增]
罗国林,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 李飞彩,执行董事兼经理,,是 [退出]
罗洪沐,监事,, [退出] | 2017-04-12 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-04-12 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-04-12 |
股东变更 | 罗国林; [新增] | 李飞彩; [退出]
罗洪沐; [退出] | 2017-04-12 |
法定代表人变更 | 罗国林 | 李飞彩 | 2017-04-12 |
董事备案 | 傅美玲(监事) [新增]
罗国林(执行董事兼经理) [新增] | 李飞彩(执行董事兼经理) [退出]
罗洪沐(监事) [退出] | 2017-04-12 |
监事备案 | 傅美玲(监事) [新增]
罗国林(执行董事兼经理) [新增] | 李飞彩(执行董事兼经理) [退出]
罗洪沐(监事) [退出] | 2017-04-12 |
组织机构备案 | 傅美玲(监事) [新增]
罗国林(执行董事兼经理) [新增] | 李飞彩(执行董事兼经理) [退出]
罗洪沐(监事) [退出] | 2017-04-12 |
经理备案 | 傅美玲(监事) [新增]
罗国林(执行董事兼经理) [新增] | 李飞彩(执行董事兼经理) [退出]
罗洪沐(监事) [退出] | 2017-04-12 |
财务负责人 | 罗国林 | 李飞彩 | 2017-04-12 |