变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人变更 | 郑美文 | 李军勇 | 2022-09-27 |
其他变更 | 姓名:郑美文,职务:执行董事;
姓名:郑美文,职务:经理;
姓名:钟友琴,职务:监事; | 姓名:钟友琴,职务:监事;
姓名:李军勇,职务:执行董事; | 2022-09-27 |
经营范围变更 | 保障性住房建设;城市乡村饮用水工程建设;城防水利设施建设;城市及农村基础设施建设;城乡教育基础设施建设。(国家有专项规定的凭证经营) | 国有土地收储;保障性住房建设;城市乡村饮用水工程建设;城防水利设施建设;城市及农村基础设施建设;城乡教育基础设施建设。(国家有专项规定的凭证经营) | 2018-06-07 |
投资人变更 | 投资人:上高县国有资产营运有限公司,出资额:5000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-11; [新增] | 投资人:江西镜山投资发展有限公司,出资额:5000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-11; [退出] | 2017-08-23 |
法定代表人变更 | 李军勇 | 李洪斌 | 2017-08-23 |
其他变更 | 姓名:钟友琴,职务:董事;
姓名:李军勇,职务:执行董事; | 姓名:李洪斌,职务:董事长;
姓名:潘明强,职务:董事;
姓名:易晖,职务:监事;
姓名:郭露,职务:监事;
姓名:黄菊生,职务:监事;
姓名:毛平,职务:监事;
姓名:罗奕雯,职务:董事;
姓名:简文敏,职务:监事; | 2017-08-23 |
投资人变更 | 投资人:上高县国有资产营运有限公司 ; [新增] | 投资人:江西镜山投资发展有限公司 ; [退出] | 2017-08-23 |
投资人变更 | 江西镜山投资发展有限公司,出资5000万,占100%,实缴出资5000万; [新增] | 上高县国有资产管理办公室,出资5000万人民币,占100%,实缴出资5000万; [退出] | 2015-12-29 |
投资人变更 | 投资人:江西镜山投资发展有限公司 ; [新增] | 投资人:上高县国有资产管理办公室 ; [退出] | 2015-12-29 |
投资人(股权)变更 | 投资人:江西镜山投资发展有限公司 ; | 投资人:上高县国有资产管理办公室 ; | 2015-12-29 |
住所变更 | 上高县城和平路20号 | 江西省宜春市上高县财政大楼10楼 | 2015-12-29 |
投资人变更 | 江西镜山投资发展有限公司,出资5000万,占100%,实缴出资5000万; [新增] | 上高县国有资产管理办公室,出资5000万人民币,占100%,实缴出资5000万; [退出] | 2015-12-28 |
住所变更 | 上高县城和平路20号 | 江西省宜春市上高县财政大楼10楼 | 2015-12-28 |
主要人员变更 | 监事,郭露,*** [新增]
监事,黄菊生,***
监事,简文敏,***
董事长,李洪斌,***
董事,罗奕雯,*** [新增]
监事,毛平,***
董事,潘明强,***
监事,易晖,*** | 监事,黄菊生,***
监事,简文敏,***
董事,李洪斌,***
监事,毛平,***
董事,潘明强,***
董事长,徐彦如,*** [退出]
监事,易晖,***
监事,钟伟,*** [退出] | 2015-08-07 |
其他变更 | 监事,郭露,***;监事,黄菊生,***;监事,简文敏,***;董事长,李洪斌,***;董事,罗奕雯,***;监事,毛平,***;董事,潘明强,***;监事,易晖,***; | 监事,黄菊生,***;监事,简文敏,***;董事,李洪斌,***;监事,毛平,***;董事,潘明强,***;董事长,徐彦如,***;监事,易晖,***;监事,钟伟,***; | 2015-08-07 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:李洪斌 | 证件号码:******,姓名:徐彦如 | 2015-08-07 |
其他变更 | 监事,郭露,***;监事,黄菊生,***;监事,简文敏,***;董事长,李洪斌,***;董事,罗奕雯,***;监事,毛平,***;董事,潘明强,***;监事,易晖,***; | 监事,黄菊生,***;监事,简文敏,***;董事,李洪斌,***;监事,毛平,***;董事,潘明强,***;董事长,徐彦如,***;监事,易晖,***;监事,钟伟,***; | 2015-08-06 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:李洪斌 | 证件号码:******,姓名:徐彦如 | 2015-08-06 |