深圳市宏鑫达投资发展有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区新安街道华盛盛荟名庭1号楼B座3302,我公司主要提供投资兴办实业;物业管理;房地产经纪;自有物业租赁;房地产信息咨询、商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询;企业形象策划、市场营销策划、礼仪策划、会务策划、公关策划、展览展示策划。(法律、行政法规、国务院决定禁止...
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市宏鑫达投资发展有限公司 |
简称: | 宏鑫达投资发展 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资兴办实业(具体项目另行申报);物业管理;房地产经纪;自有物业租赁;房地产信息咨询、商务信息咨询、商业信息咨询(不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目)、企业管理咨询(不含人才中介服务);企业形象策划、市场营销策划、礼仪策划、会务策划、公关策划、展览展示策划。(法律、行政法规、国务院决定禁止... |
营业执照号码: | 440306117406375 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年09月09日 |
注册资本: | 100万元 (万元) |
所属分类: | 投资与资产管理业 » 宝安区投资与资产管理业 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区新安 |
顺企编码: | 73968015 |
深圳市宏鑫达投资发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
余家兴 | 99% | 人民币990.0万元 |
陈彦鑫 | 1% | 人民币10.0万元 |
深圳市宏鑫达投资发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
总经理 | 余家兴(执行董事), [新增] 余家兴(总经理) [新增] | 王麒翔(总经理), [退出] 王麒翔(执行董事) [退出] | 2021-07-27 |
成员 | 余家兴(执行董事),余家兴(总经理) | 王麒翔(总经理),王麒翔(执行董事) | 2021-07-27 |
负责人 | 余家兴 | 王麒翔 | 2021-07-27 |
股权和公证书 | - | - | 2021-07-27 |
投资人 | 陈彦鑫 10(万元)1%余家兴 990(万元)99% | 陈彦鑫 10(万元)1%王麒翔 990(万元)99% | 2021-07-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-01 | 2020-08-12 | 2021-07-27 |
章程 | - | - | 2021-07-27 |
董事长或执行董事成员 | 余家兴(执行董事), [新增] 余家兴(总经理) [新增] | 王麒翔(总经理), [退出] 王麒翔(执行董事) [退出] | 2021-07-27 |
地址 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦8层801 | 深圳市宝安区新安街道华盛盛荟名庭1号楼B座3302 | 2020-08-17 |
章程修正案 | - | - | 2020-08-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-12 | 2020-08-07 | 2020-08-17 |
指定联系人 | 陈彦鑫 10(万元)1% 王麒翔 990(万元)99% | 叶敏姻 100(万元)100% | 2020-08-11 |
指定联系人 | 王麒翔(执行董事), 王麒翔(总经理), 陈彦鑫(监事) | 叶敏姻(总经理), 叶敏姻(执行董事), 张鸿达(监事) | 2020-08-11 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-08-11 |
注册资本 | 1000 人民币( + 900% ) | 100 人民币 | 2020-08-11 |
成员 | 王麒翔(执行董事),王麒翔(总经理),陈彦鑫(监事) | 叶敏姻(总经理),叶敏姻(执行董事),张鸿达(监事) | 2020-08-11 |
升级换照 | - | - | 2020-08-11 |
董事长或执行董事成员 | 王麒翔(执行董事), [新增] 王麒翔(总经理), [新增] 陈彦鑫(监事) [新增] | 叶敏姻(总经理), [退出] 叶敏姻(执行董事), [退出] 张鸿达(监事) [退出] | 2020-08-11 |
监事信息 | 王麒翔(执行董事), [新增] 王麒翔(总经理), [新增] 陈彦鑫(监事) [新增] | 叶敏姻(总经理), [退出] 叶敏姻(执行董事), [退出] 张鸿达(监事) [退出] | 2020-08-11 |
总经理 | 王麒翔(执行董事), [新增] 王麒翔(总经理), [新增] 陈彦鑫(监事) [新增] | 叶敏姻(总经理), [退出] 叶敏姻(执行董事), [退出] 张鸿达(监事) [退出] | 2020-08-11 |
注册资本 | 1000,156( + 898.59819% ) | 100,156 | 2020-08-11 |
指定联系人 | 王麒翔 | 叶敏姻 | 2020-08-11 |
投资人 | 王麒翔 990(万元)99% [新增] 陈彦鑫 10(万元)1% [新增] | 叶敏姻 100(万元)100% [退出] | 2020-08-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-07 | 1900-01-01 | 2020-08-11 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-08-11 |
负责人 | 王麒翔 [新增] | 叶敏姻 [退出] | 2020-08-11 |
深圳市宏鑫达投资发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张鸿达 | 监事 |
叶敏姻 | 执行(常务)董事 |
叶敏姻 | 总经理 |
本页是 [深圳市宏鑫达投资发展有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关投资与资产管理业