变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 蒋金良 | 贾常巍 | 2020-10-15 |
成员 | 蒋金良(执行董事),蒋金良(经理),蒋雄(监事) | 贾常巍(经理),蒋雄(监事),贾常巍(执行董事) | 2020-10-15 |
负责人 | 蒋金良 [新增] | 贾常巍 [退出] | 2020-10-15 |
章程 | - | - | 2020-10-15 |
监事信息 | 蒋金良(执行董事), [新增]
蒋金良(经理), [新增]
蒋雄(监事) | 贾常巍(经理), [退出]
蒋雄(监事),
贾常巍(执行董事) [退出] | 2020-10-15 |
总经理 | 蒋金良(执行董事), [新增]
蒋金良(经理), [新增]
蒋雄(监事) | 贾常巍(经理), [退出]
蒋雄(监事),
贾常巍(执行董事) [退出] | 2020-10-15 |
董事长或执行董事成员 | 蒋金良(执行董事), [新增]
蒋金良(经理), [新增]
蒋雄(监事) | 贾常巍(经理), [退出]
蒋雄(监事),
贾常巍(执行董事) [退出] | 2020-10-15 |
成员 | 蒋金良(监事) | 贾常巍(监事) | 2020-07-29 |
章程 | - | - | 2020-07-29 |
地址 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路2号特发信息科技大厦23楼H18 | 深圳市南山区桃源街道新视艺创客公园B座3楼C18 | 2020-07-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-26 | 2018-10-18 | 2020-07-29 |
升级换照 | - | - | 2020-07-29 |
监事信息 | 蒋金良(监事) [新增] | 贾常巍(监事) [退出] | 2020-07-29 |
指定联系人 | 贾常巍 | 蒋雄 | 2020-03-12 |
指定联系人 | 贾常巍(经理),
蒋雄(监事),
贾常巍(执行董事) | 贾常巍(监事),
蒋雄(经理),
蒋雄(执行董事) | 2020-03-12 |
成员 | 贾常巍(经理),蒋雄(监事),贾常巍(执行董事) | 贾常巍(监事),蒋雄(经理),蒋雄(执行董事) | 2020-03-12 |
章程 | - | - | 2020-03-12 |
董事长或执行董事成员 | 贾常巍(经理),
蒋雄(监事),
贾常巍(执行董事) | 贾常巍(监事),
蒋雄(经理),
蒋雄(执行董事) | 2020-03-12 |
负责人 | 贾常巍 [新增] | 蒋雄 [退出] | 2020-03-12 |
指定联系人 | 蒋雄 | 蒋雄 | 2020-03-12 |
监事信息 | 贾常巍(经理),
蒋雄(监事),
贾常巍(执行董事) | 贾常巍(监事),
蒋雄(经理),
蒋雄(执行董事) | 2020-03-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-03-06 | 2018-10-18 | 2020-03-12 |
总经理 | 贾常巍(经理),
蒋雄(监事),
贾常巍(执行董事) | 贾常巍(监事),
蒋雄(经理),
蒋雄(执行董事) | 2020-03-12 |
地址 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路2号特发信息科技大厦23楼H18 | 深圳市南山区桃源街道新视艺创客公园B座3楼C18 | 2020-03-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-10-18 | 2017-08-27 | 2018-10-24 |
地址变更 | 深圳市南山区桃源街道新视艺创客公园B座3楼C18 | 深圳市南山区西丽街道清华信息港科研楼107 | 2018-10-24 |
法定代表人 | 蒋雄 | 贾常巍 | 2017-09-06 |
负责人 | 蒋雄 | 贾常巍 | 2017-09-06 |
负责人变更 | 法定代表人:蒋雄; | 法定代表人:贾常巍; | 2017-09-06 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-27 | 2017-08-23 | 2017-09-06 |
成员 | 贾常巍
87(万元)799%
蒋雄
23(万元)20.91% | 贾常巍
87(万元)100% | 2017-08-30 |
注册资本 | 110 人民币( + 26.43678% ) | 87 人民币 | 2017-08-30 |
成员 | 贾常巍(监事),蒋雄(执行董事),蒋雄(经理) | 贾常巍(总经理),贾常巍(执行董事),蒋雄(监事) | 2017-08-30 |
投资人 | 蒋雄 23(万元)20.91% 贾常巍 87(万元)799% | 贾常巍 87(万元)100% | 2017-08-30 |
投资人变更 | 股东名称:蒋雄、出资额:23、出资比例:20.910000; [新增]
股东名称:贾常巍、出资额:87、出资比例:7990000; | 股东名称:贾常巍、出资额:87、出资比例:100; | 2017-08-30 |
高级管理人员备案 | 经理:蒋雄 [新增]
监事:贾常巍 [新增]
执行董事:蒋雄 [新增] | 总经理:贾常巍 [退出]
执行董事:贾常巍 [退出]
监事:蒋雄 [退出] | 2017-08-30 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2017-08-30 |
注册资本变更 | 110( + 26.43678% ) | 87 | 2017-08-30 |
注册资本变更 | 110人民币( + 26.43678% ) | 87人民币 | 2017-08-30 |
注册资本变更 | 110,156( + 26.38946% ) | 87,156 | 2017-08-30 |
地址变更 | 深圳市南山区西丽街道清华信息港科研楼107 | 深圳市南山区西丽街道官龙路10号学子荔园A栋1单元502 | 2017-08-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-23 | 2017-08-07 | 2017-08-30 |
总经理 | 蒋雄(经理) [新增] | 贾常巍(总经理) [退出] | 2017-08-30 |
投资人变更 | 名称:蒋雄,出资额:23,出资比例:20.91 [新增]
名称:贾常巍,出资额:87,出资比例:799 | 名称:贾常巍,出资额:87,出资比例:100 | 2017-08-30 |
董事长或执行董事成员 | 蒋雄(执行董事) [新增] | 贾常巍(执行董事) [退出] | 2017-08-30 |
监事信息 | 贾常巍(监事) [新增] | 蒋雄(监事) [退出] | 2017-08-30 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-08-30 |
指定联系人 | 贾常巍 87(万元)100% | 贾常巍 23(万元)100% | 2017-08-08 |
注册资本 | 87 人民币( + 278.26087% ) | 23 人民币 | 2017-08-08 |
投资人 | 贾常巍 87(万元)100% | 贾常巍 23(万元)100% | 2017-08-08 |
投资人变更 | 股东名称:贾常巍、出资额:87( + 278.26087% )、出资比例:100; | 股东名称:贾常巍、出资额:23、出资比例:100; | 2017-08-08 |
其他事项备案 | 股东:;工商联络员:蒋雄; | 工商联络员:贾常巍;股东:贾常巍; | 2017-08-08 |
注册资本变更 | 87( + 278.26087% ) | 23 | 2017-08-08 |
注册资本变更 | 87人民币( + 278.26087% ) | 23人民币 | 2017-08-08 |
地址变更 | 深圳市南山区西丽街道官龙路10号学子荔园A栋1单元502 | 深圳市南山区桃源街道龙井路350号龙都名园2栋12A | 2017-08-08 |
注册资本变更 | 87,156( + 276.38625% ) | 23,156 | 2017-08-08 |
指定联系人 | 蒋雄 | 贾常巍 | 2017-08-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-07 | 1900-01-01 | 2017-08-08 |
投资人变更 | 名称:贾常巍,出资额:87( + 278.26087% ),出资比例:100 | 名称:贾常巍,出资额:23,出资比例:100 | 2017-08-08 |