变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-06-30 |
住所变更 | 广州市白云区云城西路724号1C16房 | 广州市白云区云城西路888号1519室 | 2022-06-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-09-06 |
住所变更 | 广州市白云区云城西路888号1519室 | 广州市天河区沙太南路59,63号二楼之F204-1室 | 2021-09-06 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-04-16 |
具体经营项目申报 | 计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;软件批发;软件零售;软件开发;软件服务;办公设备耗材批发;办公设备批发;办公设备耗材零售;办公设备租赁服务;其他办公设备维修;劳动防护用品批发;劳动防护用品零售;消防设备、器材的批发;文具用品批发;体育用品及器材批发;服装批发;化妆品及卫生用品批发;家具批发;家具零售;家具安装;装卸搬运;打包、装卸、运输全套服务代理;广告业;日用家电设备零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);电工器材的批发;非许可类医疗器械经营;电工器材零售;预包装食品批发;预包装食品零售 | 预包装食品批发;预包装食品零售计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;软件批发;软件零售;软件开发;软件服务;办公设备耗材批发;办公设备批发;办公设备耗材零售;办公设备租赁服务;其他办公设备维修;劳动防护用品批发;劳动防护用品零售;消防设备、器材的批发;文具用品批发;体育用品及器材批发;服装批发;化妆品及卫生用品批发;家具批发;家具零售;家具安装;装卸搬运;打包、装卸、运输全套服务代理;广告业;日用家电设备零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外) | 2020-04-16 |
股东变更 | 刘敏 [新增] | 廖炎 [退出] | 2019-08-08 |
董事备案 | 刘敏 [新增] | 廖炎 [退出] | 2019-08-08 |
具体经营项目申报 | 计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;软件批发;软件零售;软件开发;软件服务;办公设备耗材批发;办公设备批发;办公设备耗材零售;办公设备租赁服务;其他办公设备维修;劳动防护用品批发;劳动防护用品零售;消防设备、器材的批发;文具用品批发;体育用品及器材批发;服装批发;化妆品及卫生用品批发;家具批发;家具零售;家具安装;装卸搬运;打包、装卸、运输全套服务代理;广告业;日用家电设备零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);预包装食品批发;预包装食品零售 | 文具用品批发;家用视听设备零售;照相器材零售;照相器材批发;工艺美术品零售;文具用品零售;电子产品零售;服装零售;服装批发;汽车零配件零售;技术进出口;摩托车零配件零售;商品信息咨询服务;工艺品批发;摩托车零配件批发;汽车零配件批发;货物进出口(专营专控商品除外);电子产品批发;体育用品及器材零售;纺织品及针织品零售;体育用品及器材批发;纺织品、针织品及原料批发; | 2019-08-08 |
名称变更 | 广州市泽润科技有限公司 | 广州祥弧贸易有限公司 | 2019-08-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-08-08 |
法定代表人变更 | 刘敏 | 廖炎 | 2019-08-08 |
监事备案 | 李卫东 [新增] | 王平平 [退出] | 2019-08-08 |
工商登记联络员备案 | 刘敏 | - | 2019-08-08 |
经理备案 | 刘敏 [新增] | 廖炎 [退出] | 2019-08-08 |
住所变更 | 广州市天河区沙太南路59,63号二楼之F204-1室 | 广州市天河区华夏路49号之一706(仅限办公用途) | 2019-08-08 |
主营项目类别 | 研究和试验发展 | 批发业 | 2019-08-08 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-05-21 |
资金数额变更 | 500 (单位:万元)( + 4900% ) | 10 (单位:万元) | 2018-05-21 |
股东变更 | 廖炎,001,*****5,货币,10,100,0, , ; [新增] | 黄治强,001, ,001 货币,0,0,0, , ; [退出] | 2018-01-30 |
监事备案 | 廖炎(执行董事兼经理) [新增]
王平平(监事) [新增] | 黄国才(监事) [退出]
黄治强(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-30 |
经理备案 | 廖炎(执行董事兼经理) [新增]
王平平(监事) [新增] | 黄国才(监事) [退出]
黄治强(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-30 |
股东变更 | 廖炎; [新增] | 黄治强; [退出] | 2018-01-30 |
组织机构备案 | 廖炎(执行董事兼经理) [新增]
王平平(监事) [新增] | 黄国才(监事) [退出]
黄治强(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-30 |
董事备案 | 廖炎(执行董事兼经理) [新增]
王平平(监事) [新增] | 黄国才(监事) [退出]
黄治强(执行董事兼经理) [退出] | 2018-01-30 |
名称变更 | 广州祥弧贸易有限公司 | 广州祥弧进出口贸易有限公司 | 2018-01-30 |
监事备案 | 廖炎,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
王平平,监事,选举, [新增] | 黄国才,监事,, [退出]
黄治强,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-01-30 |
组织机构备案 | 廖炎,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
王平平,监事,选举, [新增] | 黄国才,监事,, [退出]
黄治强,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-01-30 |
经理备案 | 廖炎,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
王平平,监事,选举, [新增] | 黄国才,监事,, [退出]
黄治强,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-01-30 |
财务负责人 | 廖炎 | 黄治强 | 2018-01-30 |
住所变更 | 广州市天河区华夏路49号之一706(仅限办公用途) | 广州市天河区车陂新涌口西22号六楼6A40房 | 2018-01-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-01-30 |
法定代表人变更 | 廖炎 | 黄治强 | 2018-01-30 |
董事备案 | 廖炎,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
王平平,监事,选举, [新增] | 黄国才,监事,, [退出]
黄治强,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-01-30 |
股东变更 | 黄治强; | 黄治强; | 2017-07-04 |
组织机构备案 | 黄国才(监事)
黄治强(执行董事兼经理) | 黄国才(监事)
黄治强(执行董事兼经理) | 2017-07-04 |
组织机构备案 | 黄国才,监事,,
黄治强,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 黄国才,监事,,
黄治强,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2017-07-04 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2017-07-04 |
财务负责人 | 黄治强 | 财务负责人(变更前) | 2017-07-04 |