变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
其他事项备案 | 91360427MABX6RJ20N,江西中赫建设有限公司庐山市分公司; | - | 2022-09-09 |
行业代码变更 | 其他未列明建筑业 | 市政道路工程建筑 | 2021-06-28 |
名称变更 | 江西中赫建设有限公司 | 江西雷霆建设工程有限公司 | 2021-06-28 |
其他变更 | 建筑业 | 建筑业 | 2021-06-28 |
投资人变更 | 投资人:郑远波 ;
投资人:郑金红 ; | 投资人:郑远波 ;
投资人:郑金红 ; | 2021-06-17 |
注册资本变更 | 11666万元( + 1066.6% ) | 1000万元 | 2021-06-17 |
住所变更 | 江西省上饶市信州区五三大道8号20幢1-1、2-1 | 江西省上饶市广丰区丰溪街道永丰南大道199号锦绣花园19号楼 | 2021-06-17 |
投资人变更 | 投资人:郑远波,出资额:6999.6( + 1066.6% )万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2036-06-17;
投资人:郑金红,出资额:4666.4( + 1066.6% )万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2036-06-17; | 投资人:郑远波,出资额:600万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2035-12-31;
投资人:郑金红,出资额:400万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2035-12-31; | 2021-06-17 |
投资人变更 | 投资人:郑远波 ; [新增]
投资人:郑金红 ; [新增] | 投资人:刘庆 ; [退出]
投资人:王昭人 ; [退出] | 2021-06-11 |
投资人变更 | 投资人:郑远波,出资额:600万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2035-12-31; [新增]
投资人:郑金红,出资额:400万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2035-12-31; [新增] | 投资人:刘庆,出资额:490万,占49%,出资方式:货币,出资时间:2035-12-31; [退出]
投资人:王昭人,出资额:510万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2035-12-31; [退出] | 2021-06-11 |
其他变更 | 姓名:郑金红,职务:经理;
姓名:郑金红,职务:执行董事;
姓名:郑金慧,职务:监事; | 姓名:杨庆,职务:执行董事;
姓名:杨庆,职务:经理;
姓名:刘庆,职务:监事; | 2021-06-11 |
法定代表人变更 | 郑金红 | 杨庆 | 2021-06-11 |
其他变更 | 姓名:杨庆,职务:执行董事;
姓名:杨庆,职务:经理;
姓名:刘庆,职务:监事; | 姓名:张雷霆,职务:经理;
姓名:李银仙,职务:执行董事;
姓名:刘庆,职务:监事; | 2021-04-02 |
法定代表人变更 | 杨庆 | 张雷霆 | 2021-04-02 |
投资人变更 | 投资人:王昭人 ; [新增]
投资人:刘庆 ; [新增] | 投资人:李银仙 ; [退出]
投资人:张雯 ; [退出] | 2020-09-11 |
其他变更 | 姓名:张雷霆,职务:经理;
姓名:李银仙,职务:执行董事;
姓名:刘庆,职务:监事; | 姓名:张雷霆,职务:经理;
姓名:张雯,职务:监事;
姓名:李银仙,职务:执行董事; | 2020-09-11 |
投资人变更 | 投资人:王昭人,出资额:510万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2035-12-31; [新增]
投资人:刘庆,出资额:490万,占49%,出资方式:货币,出资时间:2035-12-31; [新增] | 投资人:李银仙,出资额:700万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2035-12-31; [退出]
投资人:张雯,出资额:300万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2035-12-31; [退出] | 2020-09-11 |
投资人变更 | 投资人:李银仙,出资额:700( - 80% )万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2035-12-31;
投资人:张雯,出资额:300( - 80% )万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2035-12-31; | 投资人:李银仙,出资额:3500万人民币,占70%,出资方式:货币,出资时间:2035-12-31;
投资人:张雯,出资额:1500万人民币,占30%,出资方式:货币,出资时间:2035-12-31; | 2020-06-02 |
投资人变更 | 投资人:李银仙 ;
投资人:张雯 ; | 投资人:李银仙 ;
投资人:张雯 ; | 2020-06-02 |
注册资本变更 | 1000万元( - 80% ) | 5000万元 | 2020-06-02 |
法定代表人变更 | 张雷霆 | 李银仙 | 2017-04-26 |
其他变更 | 姓名:张雷霆,职务:总经理;
姓名:张雯,职务:监事;
姓名:李银仙,职务:执行董事; | 姓名:李银仙,职务:执行董事兼总经理;
姓名:张雯,职务:监事; | 2017-04-26 |
经营范围变更 | 市政工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、土石方工程、建筑装饰工程、水利工程、环保工程、消防设施工程、建筑防水工程、公路工程施工;建筑劳务分包;工程机械租赁;建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 市政工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、土石方工程、建筑装饰工程、水利工程、环保工程、消防设施工程、建筑防水工程施工;建筑劳务分包;工程机械租赁;建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 2017-04-26 |
其他变更 | 姓名:张雷霆,职务:总经理;姓名:张雯,职务:监事;姓名:李银仙,职务:执行董事; | 姓名:李银仙,职务:执行董事兼总经理;姓名:张雯,职务:监事; | 2017-04-26 |