变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人备案 | 姓名: 王琳婷; 出资额: ***万; 百分比: ***%; | 企业名称: 博坤建设集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 王琳婷; 出资额: ***万; 百分比: **%; | 2022-09-16 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他有限责任公司 | 2022-09-16 |
章程备案 | 章程调整 | - | 2017-06-21 |
出资方式变更 | - | - | 2017-06-21 |
章程备案 | 章程调整 | - | 2017-06-20 |
住所变更 | 住所: 萧山区金城路***号国际商务中心*幢****室 | 住所: 萧山区宁围街道宁泰路**号江宁大厦*幢**层 | 2016-11-23 |
住所变更 | 住所: 萧山区金城路458号国商务中心1幢2402室 | 住所: 萧山区宁围街道宁泰路27号江宁大厦1幢16层 | 2016-11-23 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 萧山区金城路458号国际商务中心1幢2402室;
| 住所: 萧山区宁围街道宁泰路27号江宁大厦1幢16层;
| 2016-11-23 |
住所变更 | 住所: 萧山区金城路***号国际商务中心*幢****室 | 住所: 萧山区宁围街道宁泰路**号江宁大厦*幢**层 | 2016-11-22 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 王琳婷;
股东: 博坤建设集团有限公司, ***万;
王琳婷, ***万;
组织机构: 李永伟 职务: 监事;
王琳婷 职务: 执行董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 钱丽君;
股东: 博坤建设集团有限公司, ***万;
钱丽君, ***万;
组织机构: 李永伟 职务: 监事;
钱丽君 职务: 执行董事兼总经理; | 2016-06-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 王琳婷; 股东: 博坤建设集团有限公司, 400万; 王琳婷, 100万; 组织机构: 李永伟 职务: 监事; 王琳婷 职务: 执行董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 钱丽君;
股东: 博坤建设集团有限公司, 400万; 钱丽君, 100万;
组织机构: 李永伟 职务: 监事; 钱丽君 职务: 执行董事兼总经理;
| 2016-06-29 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 王琳婷;
股东: 博坤建设集团有限公司, ***万;
王琳婷, ***万;
组织机构: 李永伟 职务: 监事;
王琳婷 职务: 执行董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 钱丽君;
股东: 博坤建设集团有限公司, ***万;
钱丽君, ***万;
组织机构: 李永伟 职务: 监事;
钱丽君 职务: 执行董事兼总经理; | 2016-06-28 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****C | 注册号:*****
组织机构代码证:785300416 | 2016-02-18 |
实收资本变更 | 实收资本: 0万人民币元;
营业期限: 2006-2-20 至 9999-9-9; | 实收资本: 500万人民币元;
营业期限: 2006-2-20 至 2016-2-19; | 2016-02-18 |
| 统一社会信用代码:9********00416C | 注册号:********36418
组织机构代码证:******** | 2016-02-18 |
实收资本变更 | 实收资本: 0万人民币元; 营业期限: 2006-2-20 至 9999-9-9; | 实收资本: 500万人民币元;
营业期限: 2006-2-20 至 2016-2-19;
| 2016-02-18 |
实收资本变更 | 实收资本: 0万人民币元;
营业期限: 2006-2-20 至 9999-9-9; | 实收资本: 500万人民币元;
营业期限: 2006-2-20 至 2016-2-19; | 2016-02-17 |
住所变更 | 住所: 萧山区宁围街道宁泰路**号江宁大厦*幢**层
电话: | 住所: 萧山区宁围镇宁泰路**号江宁大厦*幢**层
电话: | 2015-05-04 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 萧山区宁围街道宁泰路27号江宁大厦1幢16层; 电话:; | 住所: 萧山区宁围镇宁泰路27号江宁大厦1幢16层;
电话:; | 2015-05-04 |
住所变更 | 住所: 萧山区宁围街道宁泰路**号江宁大厦*幢**层
电话: | 住所: 萧山区宁围镇宁泰路**号江宁大厦*幢**层
电话: | 2015-05-03 |
住所变更 | 住所: 萧山区宁围镇宁泰路27号江宁大厦1幢16层
电话: | 住所: 萧山区金城路458号杭州萧山国际商务中心1幢2403室
电话: | 2011-11-14 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 萧山区宁围镇宁泰路27号江宁大厦1幢16层; 电话:; | 住所: 萧山区金城路458号杭州萧山国际商务中心1幢2403室;
电话:; | 2011-11-14 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 钱丽君; 股东: 博坤建设集团有限公司, 400万; 钱丽君, 100万; 组织机构: 李永伟 职务: 监事; 钱丽君 职务: 执行董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 夏建伟;
股东: 博坤建设集团有限公司, 400万; 钱丽君, 50万; 夏建伟, 50万;
组织机构: 钱丽君 职务: 监事; 夏建伟 职务: 执行董事; 夏建伟 职务: 总经理;
| 2011-10-28 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 钱丽君;
股东: 博坤建设集团有限公司, 400万;
钱丽君, 100万;
组织机构: 李永伟 职务: 监事;
钱丽君 职务: 执行董事兼总经理; | 法定代表人(负责人): 夏建伟;
股东: 博坤建设集团有限公司, 400万;
钱丽君, 50万;
夏建伟, 50万;
组织机构: 钱丽君 职务: 监事;
夏建伟 职务: 执行董事;
夏建伟 职务: 总经理; | 2011-10-28 |
行业代码变更 | 行业: 纺织品及针织品零售; 股东: 博坤建设集团有限公司, 400万; 钱丽君, 50万; 夏建伟, 50万; | 行业: 批发业;
股东: 利业建设集团有限公司, 400万; 钱丽君, 50万; 夏建伟, 50万; | 2010-12-22 |
行业代码变更 | 行业: 纺织品及针织品零售; 股东: 博坤建设集团有限公司, 400万; 钱丽君, 50万; 夏建伟, 50万; | 行业: 批发业;
股东: 利业建设集团有限公司, 400万; 钱丽君, 50万; 夏建伟, 50万;
| 2010-12-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 夏建伟; 注册号: ********36418; 股东: 利业建设集团有限公司, 400万; 钱丽君, 50万; 夏建伟, 50万; 组织机构: 钱丽君 职务: 监事; 夏建伟 职务: 执行董事; 夏建伟 职务: 总经理; | 法定代表人(负责人): 毕燕青;
注册号: ********422;
股东: 湖南省汨驷建企业(集团)有限公司, 400万; 毕燕青, 50万; 钱丽君, 50万;
组织机构: 毕燕青 职务: 执行董事; 毕燕青 职务: 总经理; 钱丽君 职务: 监事;
| 2007-12-13 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 夏建伟;
注册号: ********36418;
股东: 利业建设集团有限公司, 400万;
钱丽君, 50万;
夏建伟, 50万;
组织机构: 钱丽君 职务: 监事;
夏建伟 职务: 执行董事;
夏建伟 职务: 总经理; | 法定代表人(负责人): 毕燕青;
注册号: ********422;
股东: 湖南省汨驷建企业(集团)有限公司, 400万;
毕燕青, 50万;
钱丽君, 50万;
组织机构: 毕燕青 职务: 执行董事;
毕燕青 职务: 总经理;
钱丽君 职务: 监事; | 2007-12-13 |
经营范围变更 | 经营范围: 经销:轻纺产品,化纤原料,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),五金,皮革制品,鞋,建材,日用百货,纸制品**; 股东: 湖南省汨驷建企业(集团)有限公司, 400万; 毕燕青, 50万; 钱丽君, 50万; 组织机构: 毕燕青 职务: 执行董事; 毕燕青 职务: 总经理; 钱丽君 职务: 监事; | 经营范围: 经销:轻纺产品,化纤原料,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),五金,皮革制品,鞋,建材,日用百货**;
股东: 金娟花, 150万; 钱丽君, 150万; 毕燕青, 200万;
组织机构: 毕燕青 职务: 执行董事; 毕燕青 职务: 总经理; 金娟花 职务: 监事; 钱丽君 职务: 监事; | 2006-11-14 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 经销:轻纺产品,化纤原料,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),五金,皮革制品,鞋,建材,日用百货,纸制品**; 股东: 湖南省汨驷建企业(集团)有限公司, 400万; 毕燕青, 50万; 钱丽君, 50万; 组织机构: 毕燕青 职务: 执行董事; 毕燕青 职务: 总经理; 钱丽君 职务: 监事; | 经营范围: 经销:轻纺产品,化纤原料,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),五金,皮革制品,鞋,建材,日用百货**;
股东: 金娟花, 150万; 钱丽君, 150万; 毕燕青, 200万;
组织机构: 毕燕青 职务: 执行董事; 毕燕青 职务: 总经理; 金娟花 职务: 监事; 钱丽君 职务: 监事;
| 2006-11-14 |