变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2021-12-13 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2021-12-13 |
股权和公证书 | - | - | 2021-12-13 |
投资人 | 胡永盛 100(万元)100% | 深圳市金汇来代理记账有限公司 100(万元)100% | 2021-12-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-12-08 | 2021-03-31 | 2021-12-13 |
成员 | 胡永盛(总经理),胡永盛(执行董事) | 马程(执行董事),马程(总经理) | 2021-04-02 |
章程 | - | - | 2021-04-02 |
负责人 | 胡永盛 | 马程 | 2021-04-02 |
董事长或执行董事成员 | 胡永盛(总经理), [新增]
胡永盛(执行董事) [新增] | 马程(执行董事), [退出]
马程(总经理) [退出] | 2021-04-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-03-31 | 2020-11-10 | 2021-04-02 |
总经理 | 胡永盛(总经理), [新增]
胡永盛(执行董事) [新增] | 马程(执行董事), [退出]
马程(总经理) [退出] | 2021-04-02 |
指定联系人 | 胡永盛 | 马程 | 2021-04-02 |
市场主体类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2020-12-04 |
成员 | 马程(执行董事),胡学明(监事),马程(总经理) | 朱学龙(总经理),朱学龙(执行董事),何晓(监事) | 2020-12-04 |
董事长或执行董事成员 | 马程(执行董事), [新增]
胡学明(监事), [新增]
马程(总经理) [新增] | 朱学龙(总经理), [退出]
朱学龙(执行董事), [退出]
何晓(监事) [退出] | 2020-12-04 |
负责人 | 马程 [新增] | 朱学龙 [退出] | 2020-12-04 |
投资人 | 深圳市金汇来代理记账有限公司 100(万元)100% [新增] | 谢雄勇 19(万元)19% [退出]
朱学龙 44(万元)44% [退出]
王斌 37(万元)37% [退出] | 2020-12-04 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-11-10 | 1900-01-01 | 2020-12-04 |
章程 | - | - | 2020-12-04 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2020-12-04 |
总经理 | 马程(执行董事), [新增]
胡学明(监事), [新增]
马程(总经理) [新增] | 朱学龙(总经理), [退出]
朱学龙(执行董事), [退出]
何晓(监事) [退出] | 2020-12-04 |
升级换照 | - | - | 2020-12-04 |
指定联系人 | 马程 | 苏晓聪 | 2020-12-04 |
监事信息 | 马程(执行董事), [新增]
胡学明(监事), [新增]
马程(总经理) [新增] | 朱学龙(总经理), [退出]
朱学龙(执行董事), [退出]
何晓(监事) [退出] | 2020-12-04 |
股权和公证书 | - | - | 2020-12-04 |
统一社会信用代码 | *****3XX | - | 2016-11-14 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-11-14 |
其他事项备案 | *****3XX | - | 2016-11-14 |
一照一码换照 | - | - | 2016-11-14 |
一照一码换照 | | | 2016-11-14 |
一照一码升级 | | | 2016-11-14 |
股东(投资人) | 谢雄勇 19(万元) 19% 王斌 37(万元) 37% 朱学龙 44(万元) 44% | 朱学龙 40(万元) 40% 王斌 33(万元) 33% 谢雄勇 15(万元) 15% 何晓 12(万元) 12% | 2015-11-16 |
投资人 | 王斌 37(万元)37% 谢雄勇 19(万元)19% 朱学龙 44(万元)44% | 朱学龙 40(万元)40% 王斌 33(万元)33% 何晓 12(万元)12% 谢雄勇 15(万元)15% | 2015-11-16 |
投资人变更 | 股东名称:王斌、出资额:37( + 12.12121% )、出资比例:37;
股东名称:朱学龙、出资额:44( + 10% )、出资比例:44;
股东名称:谢雄勇、出资额:19( + 26.66667% )、出资比例:19; | 股东名称:王斌、出资额:33、出资比例:33;
股东名称:朱学龙、出资额:40、出资比例:40;
股东名称:谢雄勇、出资额:15、出资比例:15;
股东名称:何晓、出资额:12、出资比例:12; [退出] | 2015-11-16 |
投资人变更 | 名称:王斌,出资额:37( + 12.12121% ),出资比例:37
名称:谢雄勇,出资额:19( + 26.66667% ),出资比例:19
名称:朱学龙,出资额:44( + 10% ),出资比例:44 | 名称:谢雄勇,出资额:15,出资比例:15
名称:何晓,出资额:12,出资比例:12 [退出]
名称:朱学龙,出资额:40,出资比例:40
名称:王斌,出资额:33,出资比例:33 | 2015-11-16 |
股东 | 谢雄勇 19( + 26.66667% )(万元) 19%
王斌 37( + 12.12121% )(万元) 37%
朱学龙 44( + 10% )(万元) 44% | 朱学龙 40(万元) 40%
王斌 33(万元) 33%
谢雄勇 15(万元) 15%
何晓 12(万元) 12% [退出] | 2015-11-16 |