变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
指定联系人 | 王俊龙 100(万元)100% | 翁欣婷 5(万元)5% 高景松 95(万元)95% | 2019-11-15 |
指定联系人 | 周赐(监事),
王俊龙(总经理),
王俊龙(执行董事) | 翁欣婷(执行董事),
翁欣婷(总经理),
赖沃海(监事) | 2019-11-15 |
指定联系人 | 王俊龙 | 翁欣婷 | 2019-11-15 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2019-11-15 |
成员 | 周赐(监事),王俊龙(总经理),王俊龙(执行董事) | 翁欣婷(执行董事),翁欣婷(总经理),赖沃海(监事) | 2019-11-15 |
投资人 | 王俊龙 100(万元)100% | 翁欣婷 5(万元)5% 高景松 95(万元)95% | 2019-11-15 |
负责人 | 王俊龙 | 翁欣婷 | 2019-11-15 |
章程备案 | 2019-11-13 | 2018-06-12 | 2019-11-15 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2019-11-15 |
其他事项备案 | - | - | 2019-11-15 |
投资人变更 | - | - | 2019-11-15 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-11-15 |
负责人变更 | - | - | 2019-11-15 |
指定联系人 | 翁欣婷(总经理),
翁欣婷(执行董事) | 曾淑娟(执行董事),
曾淑娟(总经理) | 2018-07-03 |
指定联系人 | 翁欣婷 | 曾淑娟 | 2018-07-03 |
指定联系人 | 高景松 95(万元)95% 翁欣婷 5(万元)5% | 赖沃海 50(万元)50% 曾淑娟 50(万元)50% | 2018-07-03 |
成员 | 翁欣婷(总经理),翁欣婷(执行董事) | 曾淑娟(执行董事),曾淑娟(总经理) | 2018-07-03 |
投资人 | 翁欣婷 5(万元)5% 高景松 95(万元)95% | 赖沃海 50(万元)50% 曾淑娟 50(万元)50% | 2018-07-03 |
负责人 | 翁欣婷 | 曾淑娟 | 2018-07-03 |
投资人变更 | 股东名称:翁欣婷、出资额:5、出资比例:5; [新增]
股东名称:高景松、出资额:95、出资比例:95; [新增] | 股东名称:赖沃海、出资额:50、出资比例:50; [退出]
股东名称:曾淑娟、出资额:50、出资比例:50; [退出] | 2018-07-03 |
负责人变更 | 总经理:翁欣婷;
股东:;
股东:;
法定代表人:翁欣婷;
工商联络员:翁欣婷;
董事长:翁欣婷; | 股东:曾淑娟;
法定代表人:曾淑娟;
工商联络员:赵浩;
股东:赖沃海;
总经理:曾淑娟;
董事长:曾淑娟; | 2018-07-03 |
高级管理人员备案 | 总经理:翁欣婷 [新增]
执行董事:翁欣婷 [新增] | 总经理:曾淑娟 [退出]
执行董事:曾淑娟 [退出] | 2018-07-03 |
投资人变更 | 名称:翁欣婷,出资额:5,出资比例:5 [新增]
名称:高景松,出资额:95,出资比例:95 [新增] | 名称:赖沃海,出资额:50,出资比例:50 [退出]
名称:曾淑娟,出资额:50,出资比例:50 [退出] | 2018-07-03 |
指定联系人 | 翁欣婷 | 赵浩 | 2018-07-03 |
董事长或执行董事成员 | 翁欣婷(执行董事) [新增] | 曾淑娟(执行董事) [退出] | 2018-07-03 |
总经理 | 翁欣婷(总经理) [新增] | 曾淑娟(总经理) [退出] | 2018-07-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-06-12 | 2017-02-16 | 2018-07-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-02-16 | 1900-01-01 | 2017-02-17 |
章程 | - | - | 2017-02-17 |
住所 | 深圳市福田区梅林街道梅林路梅林四村5栋303 | 深圳市福田区福田街道彩田路彩福大厦A座鸿福阁29B | 2017-02-17 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-02-17 |
章程 | | | 2017-02-17 |
名称 | 深圳初恋服饰有限公司 | 深圳市威科特瑞皮具有限公司 | 2016-12-19 |
经营范围 | 日用百货、服装、鞋帽、化妆品、针纺织品、家居用品、婴儿用品、皮具、工艺品、文具用品、服装饰品、照相器材、办公耗材、电子产品、电子元器件、电子周边材料、计算机软硬件、通讯产品及相关配件、网络设备、家电产品、汽车配件、安防器材、机械设备、机电产品、五金交电、塑料、纸制品、服装面料、化工原料(不含危险化学品)、建材、钢材、金属材料、玻璃制品、锂电池材料、电子材料、日用百货、建筑装饰材料的销售及技术开发;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);网上国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ | 皮具、电子产品、数码产品、通讯产品、五金制品、服装、服饰、鞋帽、内衣、母婴用品、户外用品、建材、钢材、珠宝首饰、钟表、家具、灯饰、灯具、家居饰品的销售;经营电子商务;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 2016-12-19 |
成员 | 曾淑娟 | 赵浩 | 2016-09-29 |
成员 | 曾淑娟
50(万元)50%
赖沃海
50(万元)50% | 赵浩
25.5(万元)50%
赵玉龙
25.5(万元)50% | 2016-09-29 |
注册资本 | 100( + 967843% ) | 51 | 2016-09-29 |
成员 | 赖沃海(监事),曾淑娟(总经理),曾淑娟(执行董事) | 赵玉龙(监事),赵浩(执行董事),赵浩(总经理) | 2016-09-29 |
投资人 | 赖沃海 50(万元)50% 曾淑娟 50(万元)50% | 赵浩 25.5(万元)50% 赵玉龙 25.5(万元)50% | 2016-09-29 |
负责人 | 曾淑娟 | 赵浩 | 2016-09-29 |
投资人变更 | 股东名称:曾淑娟、出资额:50、出资比例:50; [新增]
股东名称:赖沃海、出资额:50、出资比例:50; [新增] | 股东名称:赵浩、出资额:25.500000、出资比例:50; [退出]
股东名称:赵玉龙、出资额:25.500000、出资比例:50; [退出] | 2016-09-29 |
负责人变更 | 股东:曾淑娟;
法定代表人:曾淑娟;
总经理:曾淑娟;
董事长:曾淑娟;
监事:赖沃海;
股东:赖沃海; | 法定代表人:赵浩;
股东:赵玉龙;
股东:赵浩;
监事:赵玉龙;
董事长:赵浩;
总经理:赵浩; | 2016-09-29 |
高级管理人员备案 | 监事:赖沃海 [新增]
总经理:曾淑娟 [新增]
执行董事:曾淑娟 [新增] | 总经理:赵浩 [退出]
执行董事:赵浩 [退出]
监事:赵玉龙 [退出] | 2016-09-29 |
监事信息 | 赖沃海(监事) [新增] | 赵玉龙(监事) [退出] | 2016-09-29 |
高管人员 | 曾淑娟(总经理) [新增] | 赵浩(总经理) [退出] | 2016-09-29 |
注册资本变更 | 100( + 967843% ) | 51 | 2016-09-29 |
投资人变更 | 名称:曾淑娟,出资额:50,出资比例:50 [新增]
名称:赖沃海,出资额:50,出资比例:50 [新增] | 名称:赵玉龙,出资额:25.5,出资比例:50 [退出]
名称:赵浩,出资额:25.5,出资比例:50 [退出] | 2016-09-29 |
董事长或执行董事成员 | 曾淑娟(执行董事) [新增] | 赵浩(执行董事) [退出] | 2016-09-29 |
股东 | 曾淑娟 50(万元) 50% [新增]
赖沃海 50(万元) 50% [新增] | 赵浩 25.5000(万元) 50% [退出]
赵玉龙 25.5000(万元) 50% [退出] | 2016-09-29 |
经营范围 | 皮具、电子产品、数码产品、通讯产品、五金制品、服装、服饰、鞋帽、内衣、母婴用品、户外用品、建材、钢材、珠宝首饰、钟表、家具、灯饰、灯具、家居饰品的销售;经营电子商务;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 皮具、服装、服饰、箱包、鞋、帽、手套、日用品的销售;经营电子商务;国内贸易。^ | 2016-09-29 |
董事成员 | 曾淑娟(执行(常务)董事) [新增]
曾淑娟(总经理) [新增]
赖沃海(监事) [新增] | 赵浩(总经理) [退出]
赵玉龙(监事) [退出]
赵浩(执行(常务)董事) [退出] | 2016-09-29 |
监事成员 | 曾淑娟(执行(常务)董事) [新增]
曾淑娟(总经理) [新增]
赖沃海(监事) [新增] | 赵浩(总经理) [退出]
赵玉龙(监事) [退出]
赵浩(执行(常务)董事) [退出] | 2016-09-29 |
高管人员 | 曾淑娟(执行(常务)董事) [新增]
曾淑娟(总经理) [新增]
赖沃海(监事) [新增] | 赵浩(总经理) [退出]
赵玉龙(监事) [退出]
赵浩(执行(常务)董事) [退出] | 2016-09-29 |
注册资本 | 人民币100 万元( + 967843% ) | 人民币51 万元 | 2016-09-29 |
注册资本 | 人民币100 万元 | 人民币51 万元 | 2016-09-29 |
高管人员 | 曾淑娟(执行(常务)董事) 曾淑娟(总经理) 赖沃海(监事) | 赵浩(总经理) 赵玉龙(监事) 赵浩(执行(常务)董事) | 2016-09-29 |
监事成员 | 曾淑娟(执行(常务)董事) 曾淑娟(总经理) 赖沃海(监事) | 赵浩(总经理) 赵玉龙(监事) 赵浩(执行(常务)董事) | 2016-09-29 |
董事成员 | 曾淑娟(执行(常务)董事) 曾淑娟(总经理) 赖沃海(监事) | 赵浩(总经理) 赵玉龙(监事) 赵浩(执行(常务)董事) | 2016-09-29 |
法定代表人(负责人) | 曾淑娟 | 赵浩 | 2016-09-29 |
股东(投资人) | 曾淑娟 50(万元) 50% 赖沃海 50(万元) 50% | 赵浩 25.5000(万元) 50% 赵玉龙 25.5000(万元) 50% | 2016-09-29 |
一照一码升级 | | | 2016-09-19 |
统一社会信用代码 | *****H | - | 2016-09-19 |
其他事项备案 | *****H | - | 2016-09-19 |
一照一码升级 | - | - | 2016-09-19 |
住所 | 深圳市福田区福田街道彩田路彩福大厦A座鸿福阁29B | 深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道与龙福路交汇处正中时代广场B栋3楼302G | 2016-09-19 |