上海志节新能源科技有限公司,办公室地址位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,上海市金山区朱泾镇临源街750号2幢104A,我公司主要提供从事新能源科技领域内技术开发、技术咨询,合同能源管理服务,机电设备安装维修,机电工程,电力工程安装、电力设备安装,楼宇智能化工程,弱电工程,网络布线工程,通讯工程,通信工程,电信工程,通讯器材、太阳能设备...
联系方式
- 公司地址:
- 上海市金山区朱泾镇临源街750号2幢104A
- 经理:
- 刘承磊
- 经理手机:
- 134****0239 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- kewei.guo@trinasolar.com
- 邮政编码:
- 200000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | kewei.guo@trinasolar.com |
座机号码 | 021-23503973 |
手机号码 | 134****0239 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 上海志节新能源科技有限公司 |
简称: | 志节新能源 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 从事新能源科技领域内技术开发、技术咨询,合同能源管理服务,机电设备(除特种设备)安装维修,机电工程(除特种设备),电力工程安装、电力设备安装(除承装、承修、承试电力设施),楼宇智能化工程,弱电工程,网络布线工程,通讯工程,通信工程,电信工程(不得从事基础电信业务和增值电信业务),通讯器材、太阳能设备... |
营业执照号码: | 310116002792245 |
发证机关: | 金山区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年02月18日 |
注册资本: | 100万人民币 (万元) |
所属分类: | 能源公司 » 金山区能源公司 |
所属城市: | 上海企业网 » 金山区 » 金山区朱泾镇 |
顺企编码: | 75195407 |
上海志节新能源科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
中广核风电有限公司 | 100% | 人民币1195.425500万元 |
上海志节新能源科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事备案 | 徐瑞玲 [新增] | 刘路平 [退出] | 2021-09-08 |
法定代表人变更 | 徐瑞玲 | 徐瑞玲 | 2021-09-08 |
董事备案 | 刘路平 [新增] | 李建勇 [退出] | 2021-06-24 |
章程备案 | 2021-06-11章程备案 | 无 | 2021-06-24 |
经理备案 | 徐瑞玲 [新增] | 李建勇 [退出] | 2021-06-24 |
监事备案 | 申学苹 [新增] | 王通余 [退出] | 2021-06-24 |
法定代表人变更 | 徐瑞玲 | 李建勇 | 2021-06-24 |
法定代表人变更 | 李建勇 | 刘承磊 | 2018-08-16 |
章程备案 | 2018-07-24章程备案 | 无 | 2018-08-16 |
监事备案 | 王通余 [新增] | 鞠涛 [退出] 丁华章 [退出] | 2018-08-16 |
投资人变更 | 中广核风电有限公司; [新增] | 江苏天合太阳能电力开发有限公司; [退出] | 2018-08-16 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 2018-08-16 |
注册资本变更 | 1195.4255万人民币( + 1095.4255% ) | 100万人民币 | 2017-12-25 |
章程修正案备案 | 2017-12-24章程修正案 | 2016-03-04章程备案 | 2017-12-25 |
董事备案 | 吴森 [新增] 刘承磊 [新增] 倪莉莉 | 倪莉莉 万炬 [退出] 牛勇 [退出] | 2016-11-22 |
法定代表人变更 | 刘承磊 | 牛勇 | 2016-11-22 |
董事备案 | 吴森;刘承磊;倪莉莉 | 倪莉莉;万炬;牛勇 | 2016-11-22 |
董事备案 | 倪莉莉;万炬;牛勇 | 范英 | 2016-05-03 |
监事备案 | 丁华章;鞠涛 | 张卫平 | 2016-05-03 |
投资人(股权)变更 | 江苏天合太阳能电力开发有限公司; | 张林祥;范英;蒋一丰;张卫平; | 2016-05-03 |
注册资本(金)变更 | 100万人民币 | 10万人民币 | 2016-05-03 |
注册资本变更 | 100万人民币( + 900% ) | 10万人民币 | 2016-05-03 |
投资人变更 | 江苏天合太阳能电力开发有限公司; [新增] | 张林祥; [退出] 范英; [退出] 蒋一丰; [退出] 张卫平; [退出] | 2016-05-03 |
监事备案 | 丁华章 [新增] 鞠涛 [新增] | 张卫平 [退出] | 2016-05-03 |
董事备案 | 倪莉莉 [新增] 万炬 [新增] 牛勇 [新增] | 范英 [退出] | 2016-05-03 |
法定代表人变更 | 牛勇 | 范英 | 2016-05-03 |
企业类型变更 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-05-03 |
章程备案 | 2016-03-04章程备案 | 无 | 2016-05-03 |
经营期限变 | 2013-02-18~ | 2013-02-18~2023-02-17 | 2016-05-03 |
上海志节新能源科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
吴森 | 董事 |
刘承磊 | 董事长兼总经理 |
鞠涛 | 总经理 |
丁华章 | 监事 |
倪莉莉 | 董事 |
上海志节新能源科技有限公司的行政处罚
3100001502004441 | 违反税务登记管理 | 金山区税务局 | 2015-02-05 | 2015-02-05 |
本页是 [上海志节新能源科技有限公司] 在顺企网上海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。