变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围变更 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;餐饮管理;鲜肉零售;鲜肉批发;食用农产品零售;食用农产品批发;谷物磨制;鱼糜制品及水产品干腌制加工(冷冻海水鱼糜生产线除外);肉制品及副产品加工(3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外);农产品初加工服务(不含植物油脂、大米、面粉加工、粮食收购、籽棉加工);农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品添加剂销售;中草药种植;中草药收购;初级农产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;保健食品(预包装)销售;化妆品零售;技术进出口;货物进出口;进出口代理;光伏发电设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械电气设备销售;机械设备销售;办公设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;酒类经营;食品生产;茶叶制品生产;饮料生产;调味品生产;粮食加工食品生产;餐饮服务;食品互联网销售;食品添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 健康食品技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;批发兼零售预包装食品;餐饮管理;肉类、鲜禽类、蛋类批发;糕点、糖果及糖批发(不含国境口岸);调味品批发(不含盐、食品添加剂);酒、饮料及茶叶批发(不含国境口岸);蔬菜批发;米、面制品及食用油批发(不含国境口岸);稻谷加工;小麦加工;玉米加工;杂粮加工;其他谷物磨制;食用植物油加工;制糖;肉制品及副产品加工(不含国境口岸);蔬菜加工(不含国境口岸);茶饮料及其他饮料制造;其他调味品、发酵制品制造;固体饮料制造;其他方便食品制造;其他未列明农副食品加工;其他未列明食品制造(不含国境口岸);其他未列明的散装食品批发(不含国境口岸)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2022-09-29 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2022-09-29 |
投资人变更 | 陈杰博 [新增]
证照号码*********2, [新增]
方炜 [新增]
证照号码*********8, [新增]
许明水 [新增]
证照号码*********1 [新增] | 陈杰博 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2020-12-04 |
经理备案 | 许明水 [新增] | 张基明 [退出] | 2020-12-04 |
董事备案 | 许明水 [新增] | 张基明 [退出] | 2020-12-04 |
经理备案 | 经理:许明水 [新增] | 张基明 [退出] | 2020-12-04 |
董事备案 | 执行董事:许明水 [新增] | 张基明 [退出] | 2020-12-04 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2020-12-04 |
投资人变更 | 陈杰博 证照号码:***;
方炜 证照号码:***;
许明水 证照号码:***; | 陈杰博 证照号码:***;
张基明 证照号码:***; [退出]
方炜 证照号码:***;
许明水 证照号码:***; | 2020-12-04 |
章程备案 | 2020-11-27新章程 | 旧章程 | 2020-12-04 |
法定代表人变更 | 许明水 | 张基明 | 2020-12-04 |
出资情况 | 陈杰博 证照号码:*****2;
张基明 证照号码:*****1;
方炜 证照号码:*****8;
许明水 证照号码:*****1; | 何凌 证照号码:*****4;
张基明 证照号码:*****1;
方炜 证照号码:*****8;
许明水 证照号码:*****1; | 2019-10-28 |
投资人变更 | 陈杰博 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 何凌 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2019-10-28 |
章程修正案备案 | 2019-10-22章程修正案 | 旧章程 | 2019-10-28 |
投资人变更 | 陈杰博 证照号码:******************; [新增]
张基明 证照号码:******************;
方炜 证照号码:******************;
许明水 证照号码:******************; | 何凌 证照号码:******************; [退出]
张基明 证照号码:******************;
方炜 证照号码:******************;
许明水 证照号码:******************; | 2019-10-28 |
出资情况 | 何凌 证照号码:*****4;
张基明 证照号码:*****1;
方炜 证照号码:*****8;
许明水 证照号码:*****1; | 何凌 证照号码:*****4;
张基明 证照号码:*****1;
方炜 证照号码:*****8; | 2019-08-13 |
投资人变更 | 何凌 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 何凌 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2019-08-13 |
投资人变更 | 何凌 证照号码:******************;
张基明 证照号码:******************;
方炜 证照号码:******************;
许明水 证照号码:******************; [新增] | 何凌 证照号码:******************;
张基明 证照号码:******************;
方炜 证照号码:******************; | 2019-08-13 |
章程修正案备案 | 2019-08-08章程修正案 | 旧章程 | 2019-08-13 |
章程修正案备案 | 2019-07-22章程修正案 | 旧章程 | 2019-08-01 |
经营范围变更 | 健康食品技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;批发兼零售预包装食品;餐饮管理;肉类、鲜禽类、蛋类批发;糕点、糖果及糖批发(不含国境口岸);调味品批发(不含盐、食品添加剂);酒、饮料及茶叶批发(不含国境口岸);蔬菜批发;米、面制品及食用油批发(不含国境口岸);稻谷加工;小麦加工;玉米加工;杂粮加工;其他谷物磨制;食用植物油加工;制糖;肉制品及副产品加工(不含国境口岸);蔬菜加工(不含国境口岸);茶饮料及其他饮料制造;其他调味品、发酵制品制造;固体饮料制造;其他方便食品制造;其他未列明农副食品加工;其他未列明食品制造(不含国境口岸);其他未列明的散装食品批发(不含国境口岸)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 健康食品技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;批发兼零售预包装食品;餐饮管理;肉类、鲜禽类、蛋类批发;糕点、糖果及糖批发(不含国境口岸);调味品批发(不含盐、食品添加剂);食品、饮料批发(仅限国境口岸);酒、饮料及茶叶批发(不含国境口岸);蔬菜批发;米、面制品及食用油批发(不含国境口岸);稻谷加工;小麦加工;玉米加工;杂粮加工;其他谷物磨制;食用植物油加工;制糖;肉制品及副产品加工(不含国境口岸);蔬菜加工(不含国境口岸);茶饮料及其他饮料制造;食品生产(仅限国境口岸);其他调味品、发酵制品制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-08-01 |
章程备案 | 2018-12-24新章程 | 旧章程 | 2019-01-15 |
住所变更 | 福建省福州市闽侯县南屿镇元峰村大浦里48号3号楼5层 | 福建省福州市晋安区新店镇秀山路198号绿园明居(现名源达小区二期)15#楼1层04店面—B | 2019-01-15 |
章程备案 | 新章程 | 旧章程 | 2019-01-15 |
经营范围变更 | 健康食品技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;批发兼零售预包装食品;餐饮管理;肉类、鲜禽类、蛋类批发;糕点、糖果及糖批发(不含国境口岸);调味品批发(不含盐、食品添加剂);食品、饮料批发(仅限国境口岸);酒、饮料及茶叶批发(不含国境口岸);蔬菜批发;米、面制品及食用油批发(不含国境口岸);稻谷加工;小麦加工;玉米加工;杂粮加工;其他谷物磨制;食用植物油加工;制糖;肉制品及副产品加工(不含国境口岸);蔬菜加工(不含国境口岸);茶饮料及其他饮料制造;食品生产(仅限国境口岸);其他调味品、发酵制品制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 健康食品技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;批发兼零售预包装食品;餐饮管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-01-15 |
主要成员 | 张基明 [新增] | 陈曾 [退出] | 2018-06-21 |
主要成员 | 张基明 [新增] | 林钦 [退出] | 2018-06-21 |
出资情况 | 何凌 证照号码:*****4;
张基明 证照号码:*****1;
方炜 证照号码:*****8; | 何凌 证照号码:*****4;
林杰应 证照号码:*****7;
林钦 证照号码:*****8;
陈曾 证照号码:*****8; | 2018-06-21 |
主要成员 | 方炜 [新增] | 何凌 [退出] | 2018-06-21 |
投资人变更 | 何凌 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 何凌 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2018-06-21 |
经理备案 | 张基明 [新增] | 林钦 [退出] | 2018-06-21 |
董事备案 | 张基明 [新增] | 陈曾 [退出] | 2018-06-21 |
监事备案 | 方炜 [新增] | 何凌 [退出] | 2018-06-21 |
章程备案 | 2018-06-13法定代表人、股东 | 旧章程 | 2018-06-21 |
法定代表人变更 | 张基明 | 陈曾 | 2018-06-21 |
联络员备案 | 张基明 | 陈曾 | 2018-06-21 |
投资人变更 | 何凌 证照号码:******************;
张基明 证照号码:******************; [新增]
方炜 证照号码:******************; [新增] | 何凌 证照号码:******************;
林杰应 证照号码:******************; [退出]
林钦 证照号码:******************; [退出]
陈曾 证照号码:******************; [退出] | 2018-06-21 |
联络员备案 | 陈曾 | 林钦 | 2018-06-11 |