上海康宁石油有限公司,办公室地址位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,上海市宝山区长江西路2351号2楼2室-5,我公司主要提供加油站投资;润滑油、汽车配件、日用百货销售;项目投资;实业投资;建筑工程。
联系方式
- 公司地址:
- 上海市宝山区长江西路2351号2楼2室-5
- 固定电话:
- 021-56403135 未核实,仅供参考
- 经理:
- 徐沈荣
- 电子邮件:
- zichangs@163.com
- 邮政编码:
- 200000
- 地区编码:
- 310113
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | zichangs@163.com |
座机号码 | 021-56403135 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 上海康宁石油有限公司 |
简称: | 康宁石油 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 加油站投资;润滑油(除危险品)、汽车配件、日用百货销售;项目投资;实业投资;建筑工程(凭许可资质经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
营业执照号码: | 913101133015167136 |
发证机关: | 宝山区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年05月27日 |
注册资本: | 3200万人民币 (万元) |
所属分类: | 天然原油和天然气开采 » 宝山区天然原油和天然气开采 |
所属城市: | 上海企业网 » 宝山区 |
顺企编码: | 75520127 |
上海康宁石油有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
中国石化销售股份有限公司 | 55% | 人民币1760.0万元 |
上海庙行房地产开发经营公司 | 22.5% | 人民币720.0万元 |
上海宝山庙行资产经营公司 | 22.5% | 人民币720.0万元 |
上海康宁石油有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
一般经营项目变更 | 加油站投资;润滑油(除危险品)、汽车配件、日用百货销售;项目投资;实业投资;建筑工程(凭许可资质经营)。 | 加油站投资;润滑油(除危险品)、汽车配件、日用百货销售;项目投资;实业投资;建筑工程(凭许可资质经营) | 2020-03-10 |
许可经营项目变更 | 无 | 无 | 2020-03-10 |
经营范围变更 | 许可项目:食品经营;汽油、柴油、煤油零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:加油站投资;润滑油(除危险品)、汽车配件、日用百货销售;项目投资;实业投资;建筑工程(凭许可资质经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 加油站投资;润滑油(除危险品)、汽车配件、日用百货销售;项目投资;实业投资;建筑工程(凭许可资质经营)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2020-03-10 |
章程修正案备案 | 2020-03-05章程修正案 | 无 | 2020-03-10 |
投资人变更 | 中国石化销售股份有限公司; [名称变更] 上海庙行房地产开发经营公司; 上海宝山庙行资产经营公司; | 中国石化销售有限公司; 上海庙行房地产开发经营公司; 上海宝山庙行资产经营公司; | 2020-01-03 |
住所变更 | 上海市宝山区康宁路2289号 | 上海市宝山区长江西路2351号2楼2室-5 | 2020-01-03 |
董事备案 | 徐沈荣 [新增] 李中宝 陆琰玲 [新增] 陆勤芬 [新增] 陆燕 [新增] | 朱培权 [退出] 李中宝 朱国忠 [退出] 李永正 [退出] 卢林根 [退出] | 2017-08-16 |
法定代表人变更 | 徐沈荣 | 朱培权 | 2017-08-16 |
注册资本变更 | 3200万人民币( + 3100% ) | 100万人民币 | 2017-08-16 |
章程备案 | 2014-09-09章程备案 | 2014-09-09章程备案 | 2017-08-16 |
投资人变更 | 上海宝山庙行资产经营公司; 中国石化销售有限公司; [新增] 上海庙行房地产开发经营公司; | 上海宝山庙行资产经营公司; 中国石油化工股份有限公司; [退出] 上海庙行房地产开发经营公司; | 2014-10-27 |
章程修正案备案 | 2014-09-09章程修正案 | 无 | 2014-10-27 |
投资人(股权)变更 | 上海宝山庙行资产经营公司;中国石化销售有限公司;上海庙行房地产开发经营公司; | 上海宝山庙行资产经营公司;中国石油化工股份有限公司;上海庙行房地产开发经营公司; | 2014-10-27 |
上海康宁石油有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
朱培权 | 董事长兼总经理 |
樊俊 | 监事 |
朱国忠 | 副董事长 |
李永正 | 董事 |
卢林根 | 董事 |
李中宝 | 董事 |
李超 | 监事 |
本页是 [上海康宁石油有限公司] 在顺企网上海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关天然原油和天然气开采