变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人备案 | 企业名称: 乐清市涌金商业管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 赵霓莎; 出资额: **万; 百分比: *%; [新增] | 企业名称: 乐清市涌金商业管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
姓名: 涂雅琳; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出] | 2021-08-30 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:赵霓莎;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:赵霓莎;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:涂雅琳;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:涂雅琳;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2021-08-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 赵霓莎; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
姓名: 赵霓莎; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
姓名: 陈义龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 涂雅琳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 涂雅琳; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
姓名: 陈义龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2021-08-30 |
法定代表人变更 | 赵霓莎 | 涂雅琳 | 2021-08-30 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2021-08-30 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2020-04-23 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:涂雅琳;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:涂雅琳;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:许旭;
原联络员固定电话:***********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:许旭;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-04-23 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-04-23 |
高级管理人员备案 | 姓名: 涂雅琳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
姓名: 涂雅琳; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
姓名: 陈义龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 许旭; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
姓名: 许旭; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 陈义龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-04-23 |
投资人备案 | 企业名称: 乐清市涌金商业管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
姓名: 涂雅琳; 出资额: **万; 百分比: *%; [新增] | 姓名: 许旭; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出] | 2020-04-23 |
法定代表人变更 | 涂雅琳 | 许旭 | 2020-04-23 |
高级管理人员备案 | 姓名: 许旭; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
姓名: 许旭; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
姓名: 陈义龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] | 姓名: 管凯乐; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 管尧友; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
姓名: 郑朴; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2019-07-25 |
法定代表人变更 | 许旭 | 管凯乐 | 2019-07-25 |
投资人备案 | 姓名: 许旭; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增] | 姓名: 管尧友; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%; [退出]
姓名: 王哲宇; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%; [退出]
姓名: 卢为民; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%; [退出]
姓名: 黄英英; 出资额: **.**万; 百分比: *.**%; [退出]
姓名: 郑朴; 出资额: **.**万; 百分比: *.**%; [退出]
姓名: 周云飞; 出资额: **.**万; 百分比: *.**%; [退出]
姓名: 管凯乐; 出资额: **.**万; 百分比: *.**%; [退出]
姓名: 刘立冬; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%; [退出] | 2019-07-25 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-07-25 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:许旭;
现联络员固定电话:***********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:许旭;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:管凯乐;
原联络员固定电话:***********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:管凯乐;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-07-25 |
法定代表人变更 | 管凯乐 | 赵旭余 | 2017-12-29 |
多证合一备案 | 住房公积金缴存登记 | - | 2017-12-29 |
投资人备案 | 姓名: 刘立冬; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%
姓名: 周云飞; 出资额: **.**万; 百分比: *.**%
姓名: 管凯乐; 出资额: **.**万; 百分比: *.**%
姓名: 郑朴; 出资额: **.**万; 百分比: *.**% [新增]
姓名: 黄英英; 出资额: **.**万; 百分比: *.**%
姓名: 卢为民; 出资额: **.**万; 百分比: **.**% [新增]
姓名: 王哲宇; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%
姓名: 管尧友; 出资额: **.**万; 百分比: **.**% [新增] | 姓名: 刘立冬; 出资额: **万; 百分比: *%
姓名: 周云飞; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 管凯乐; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 黄英英; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 何建伟; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
姓名: 王哲宇; 出资额: **万; 百分比: **% | 2017-12-29 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:管凯乐;
现联络员固定电话:***********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:管凯乐;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:黄英英;
原联络员固定电话:***********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:黄英英;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2017-12-29 |
高级管理人员备案 | 姓名: 管凯乐; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]
姓名: 管尧友; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
姓名: 郑朴; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 何建伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 王哲宇; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
姓名: 赵旭余; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出] | 2017-12-29 |
高级管理人员备案 | 姓名: 何建伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王哲宇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 赵旭余; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] | 姓名: 何建伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王哲宇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2017-02-22 |
投资人变更 | 姓名: 刘立冬; 出资额: **; 百分比: *%
姓名: 管凯乐; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 周云飞; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 黄英英; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 何建伟; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 王哲宇; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 刘立冬; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 王哲宇; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 周云飞; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 何建伟; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 黄英英; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 管凯乐; 出资额: **; 百分比: **% | 2017-02-22 |
组织机构变更 | 姓名: 何建伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王哲宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 赵旭余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] | 姓名: 何建伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王哲宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2017-02-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 赵旭余 | 王哲宇 | 2017-02-22 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 刘立冬; 出资额: 10; 百分比: 5%姓名: 管凯乐; 出资额: 20; 百分比: 10%姓名: 周云飞; 出资额: 20; 百分比: 10%姓名: 黄英英; 出资额: 30; 百分比: 15%姓名: 何建伟; 出资额: 40; 百分比: 20%姓名: 王哲宇; 出资额: 80; 百分比: 40% | 姓名: 刘立冬; 出资额: 20; 百分比: 10%姓名: 王哲宇; 出资额: 20; 百分比: 10%姓名: 周云飞; 出资额: 20; 百分比: 10%姓名: 何建伟; 出资额: 40; 百分比: 20%姓名: 黄英英; 出资额: 40; 百分比: 20%姓名: 管凯乐; 出资额: 60; 百分比: 30% | 2017-02-22 |
| 姓名: 何建伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王哲宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 赵旭余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 何建伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王哲宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2017-02-22 |
组织机构变更 | 姓名: 何建伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王哲宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 赵旭余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 何建伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王哲宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2017-02-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 王哲宇 | 黄英英 | 2016-07-20 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 刘立冬; 出资额: 20; 百分比: 10%姓名: 王哲宇; 出资额: 20; 百分比: 10%姓名: 周云飞; 出资额: 20; 百分比: 10%姓名: 何建伟; 出资额: 40; 百分比: 20%姓名: 黄英英; 出资额: 40; 百分比: 20%姓名: 管凯乐; 出资额: 60; 百分比: 30% | 姓名: 周云飞; 出资额: 20; 百分比: 10%
姓名: 何建伟; 出资额: 40; 百分比: 20%
姓名: 黄英英; 出资额: 40; 百分比: 20%
姓名: 刘立冬; 出资额: 40; 百分比: 20%
姓名: 管凯乐; 出资额: 60; 百分比: 30%
| 2016-07-20 |
| 姓名: 何建伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王哲宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 何建伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 黄英英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 刘立冬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2016-07-20 |
组织机构变更 | 姓名: 何建伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王哲宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 何建伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 黄英英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 刘立冬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2016-07-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 何建伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王哲宇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 何建伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 黄英英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 刘立冬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2016-07-20 |
投资人变更 | 姓名: 刘立冬; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 王哲宇; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 周云飞; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 何建伟; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 黄英英; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 管凯乐; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 周云飞; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 何建伟; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 黄英英; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 刘立冬; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 管凯乐; 出资额: **; 百分比: **% | 2016-07-20 |
组织机构变更 | 姓名: 何建伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王哲宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 何建伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 黄英英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 刘立冬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2016-07-20 |