北京和信兴泰房地产开发有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市大兴区旧宫镇小红门路136-5号1层,我公司主要提供房地产开发;物业管理;销售商品房;家居装饰。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市大兴区旧宫镇小红门路136-5号1层
- 经理:
- 李捷
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110115
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | xiyuechuntian@163.com |
相关产品
工商信息和基本资料
北京和信兴泰房地产开发有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
保利(北京)房地产开发有限公司 | 49.94% | 人民币204750.0万元 |
北京首都开发股份有限公司 | 49.94% | 人民币204750.0万元 |
北京中海地产有限公司 | 0.06% | 人民币250.0万元 |
北京龙湖中佰置业有限公司 | 0.06% | 人民币250.0万元 |
北京和信兴泰房地产开发有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所 | 北京市北京经济技术开发区(大兴)德祥路18号院12号1层103-2 | 北京市大兴区旧宫镇小红门路136-5号1层 | 2022-03-10 |
经营范围 | 房地产开发;物业管理;销售商品房;家居装饰;住房租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 房地产开发;物业管理;销售商品房;家居装饰。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-07-08 |
注册资本 | 410000万( + 17.14286% ) | 350000万 | 2021-01-20 |
董事 经理 监事 | 李军, [新增] 刘茗, 路福和, 童昕光*, 张兴辉 | 郭锡忠, [退出] 刘茗, 路福和, 童昕光*, 张兴辉 | 2020-11-06 |
董事 经理 监事 | 童昕光* 董事长 张兴辉 董事 李军 董事 [新增] 张兴辉 经理 刘茗 监事 路福和 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 童昕光* 董事长 郭锡忠 董事 [退出] 张兴辉 董事 张兴辉 经理 路福和 监事 刘茗 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-11-06 |
董事 经理 监事 | 童昕光 董事长; [新增] 郭锡忠 董事; [新增] 张兴辉 董事; 张兴辉 经理; 路福和 监事; [新增] 刘茗 监事 | 李捷 董事长; [退出] 娄涛 董事; [退出] 李军 董事; [退出] 潘志华 董事; [退出] 张兴辉 董事; 张兴辉 经理; 任健 监事; [退出] 刘茗 监事 | 2018-05-14 |
董事 经理 监事 | 郭锡忠, [新增] 刘茗, 路福和, [新增] 童昕光*, [新增] 张兴辉 | 李捷*, [退出] 李军, [退出] 刘茗, 娄涛, [退出] 潘志华, [退出] 任健, [退出] 张兴辉 | 2018-05-14 |
董事 经理 监事 | 童昕光* 董事长 [新增] 张兴辉 董事 郭锡忠 董事 [新增] 张兴辉 经理 路福和 监事 [新增] 刘茗 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 李捷* 董事长 [退出] 潘志华 董事 [退出] 娄涛 董事 [退出] 李军 董事 [退出] 张兴辉 董事 张兴辉 经理 任健 监事 [退出] 刘茗 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-05-14 |
法定代表人 | 童昕光 | 李捷 | 2018-05-14 |
注册资本 | 350000( + 34900% ) | 1000 | 2018-01-17 |
注册资本 | 350000万( + 34900% ) | 1000万 | 2018-01-17 |
注册资本 | 350000万元( + 34900% ) | 1000万元 | 2018-01-17 |
本页是 [北京和信兴泰房地产开发有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。