变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:朱岩东;
现联络员固定电话:************;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:朱岩东;
现财务负责人固定电话:************;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:薛淑琴;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:郑美青;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码: | 2019-09-24 |
住所变更 | 浙江省台州市路桥区桐屿街道山羊居 | 浙江省台州市路桥区路北街道朱家村西路桥大道***号 | 2019-09-24 |
投资人备案 | 姓名: 朱卫建; 出资额: *.*万; 百分比: *% [新增]
姓名: 朱岩东; 出资额: ***.*万; 百分比: **% | 姓名: 朱岩东; 出资额: ***万; 百分比: ***% | 2017-11-27 |
住所变更 | 浙江省台州市路桥区路北街道朱家村西路桥大道***号 | 台州经济开发区滨海工业区块三甲村留地 | 2017-11-27 |
企业类型变更 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2017-11-27 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****0 | 注册号:*****组织机构代码证:672557186 | 2017-11-27 |
高级管理人员备案 | 姓名: 朱卫建; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 朱岩东; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
姓名: 朱岩东; 证件号码: ******************; 职位: 经理 | 姓名: 朱岩东; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
姓名: 朱岩东; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 茅欢青; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2017-11-27 |
高级管理人员备案 | 姓名: 茅欢青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 尚良富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2015-09-22 |
投资人备案 | 姓名: 朱岩东; 出资额: ***; 百分比: ***% | 姓名: 朱岩东; 出资额: **.**; 百分比: **%
姓名: 尚良富; 出资额: ***.**; 百分比: **% [退出] | 2015-09-22 |
组织机构变更 | 姓名: 茅欢青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 尚良富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2015-09-22 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2015-09-22 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 朱岩东; 出资额: 198; 百分比: 100% | 姓名: 朱岩东; 出资额: 972; 百分比: 49%
姓名: 尚良富; 出资额: 100.98; 百分比: 51%
| 2015-09-22 |
| 姓名: 茅欢青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 尚良富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2015-09-22 |
组织机构变更 | 姓名: 茅欢青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 尚良富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2015-09-22 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 台州经济开发区滨海工业区块三甲村留地; 邮政编码: 318000; 电话: ********0;住所所在行政区划:台州市辖区 | 住所: 台州市新台州大厦30-A西边; 邮政编码: 318000; 电话: ********8;住所所在行政区划:台州市辖区 | 2012-01-16 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 朱岩东 | 陈安 | 2012-01-16 |
注册资本(金)变更 | 198 | 50 | 2012-01-16 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 汽车、摩托车零部件及配件制造、销售;货物和技术的进出口。 | 一般经营项目: 职业信息咨询,劳务派遣,企业管理咨询,经济信息咨询,商标注册代理,广告代理,计算机软件开发,计算机系统服务,税务代理,税务咨询,财务信息咨询,会计咨询,代理记帐咨询。 | 2012-01-16 |
实收资本变更 | 198 | 50 | 2012-01-16 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 朱岩东; 出资额: 972; 百分比: 49%姓名: 尚良富; 出资额: 100.98; 百分比: 51% | 姓名: 陈安; 出资额: 25; 百分比: 50%
姓名: 陈晟; 出资额: 25; 百分比: 50%
| 2012-01-16 |
| 姓名: 尚良富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 陈安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 陈晟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2012-01-16 |
组织机构变更 | 姓名: 尚良富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 陈安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 陈晟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2012-01-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 尚良富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] | 姓名: 陈安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 陈安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 陈晟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2012-01-16 |
投资人备案 | 姓名: 朱岩东; 出资额: **.**; 百分比: **% [新增]
姓名: 尚良富; 出资额: ***.**; 百分比: **% [新增] | 姓名: 陈安; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 陈晟; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2012-01-16 |
住所变更 | 住所: 台州经济开发区滨海工业区块三甲村留地
邮政编码: ******
电话: *********
住所所在行政区划:台州市辖区 | 住所: 台州市新台州大厦**-A西边
邮政编码: ******
电话: *********
住所所在行政区划:台州市辖区 | 2012-01-16 |
名称变更 | 台州市标泰工贸有限公司 | 台州市劲野企业管理有限公司 | 2012-01-16 |
注册资本变更 | 198( + 296% ) | 50 | 2012-01-16 |
实收资本变更 | 198( + 296% ) | 50 | 2012-01-16 |
组织机构变更 | 姓名: 尚良富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 朱岩东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] | 姓名: 陈安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 陈安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 陈晟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2012-01-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 陈安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 陈晟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 秤志敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 潘学华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2010-10-27 |
投资人备案 | 姓名: 陈安; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 陈晟; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 胡加州; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
姓名: 周媚; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
姓名: 朱红中; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
姓名: 秤志敏; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 潘学华; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2010-10-27 |
住所变更 | 住所: 台州市新台州大厦**-A西边
邮政编码: ******
电话: *********
住所所在行政区划:台州市辖区 | 住所: 台州市新台州大厦**楼F
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:台州市辖区 | 2010-10-27 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 职业信息咨询,劳务派遣,企业管理咨询,经济信息咨询,商标注册代理,广告代理,计算机软件开发,计算机系统服务,税务代理,税务咨询,财务信息咨询,会计咨询,代理记帐咨询。 | 一般经营项目: 职业信息咨询、劳务派遣。(涉及行政许可的凭许可证经营) | 2010-10-27 |
组织机构变更 | 姓名: 陈安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 陈安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 陈晟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 秤志敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 潘学华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2010-10-27 |
名称变更 | 台州市劲野企业管理有限公司 | 台州市合兴人力资源开发有限公司 | 2010-10-27 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 台州市新台州大厦30-A西边; 邮政编码: 318000; 电话: ********8;住所所在行政区划:台州市辖区 | 住所: 台州市新台州大厦23楼F; 邮政编码: 318000; 电话: ********;住所所在行政区划:台州市辖区 | 2010-10-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 陈安 | 潘学华 | 2010-10-27 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈安; 出资额: 25; 百分比: 50%姓名: 陈晟; 出资额: 25; 百分比: 50% | 姓名: 胡加州; 出资额: 5; 百分比: 10%
姓名: 周媚; 出资额: 5; 百分比: 10%
姓名: 朱红中; 出资额: 5; 百分比: 10%
姓名: 秤志敏; 出资额: 15; 百分比: 30%
姓名: 潘学华; 出资额: 20; 百分比: 40%
| 2010-10-27 |
| 姓名: 陈安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 陈晟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 秤志敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 潘学华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2010-10-27 |
组织机构变更 | 姓名: 陈安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 陈晟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 秤志敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 潘学华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2010-10-27 |
经营范围变更 | 经营范围: 职业信息咨询、劳务派遣。(涉及行政许可的凭许可证经营)行业代码: 7433 | 经营范围: 职业信息咨询、本公司自身劳务派遣。(涉及行政许可的凭许可证经营)行业代码: 7433 | 2008-07-15 |
名称变更 | 台州市合兴人力资源开发有限公司 | 台州市合兴劳务有限公司 | 2008-07-07 |