变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 投资人:晏银文,出资额:7.5万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06;
投资人:陈金文,出资额:10.5( + 75% )万,占35%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06;
投资人:陈建国,出资额:3万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06;
投资人:罗建武,出资额:6万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06;
投资人:杨建华,出资额:3万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06; | 投资人:杨建华,出资额:3万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06;
投资人:黎友梅,出资额:4.5万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06; [退出]
投资人:晏银文,出资额:7.5万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06;
投资人:罗建武,出资额:6万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06;
投资人:陈建国,出资额:3万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06;
投资人:陈金文,出资额:6万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06; | 2022-07-25 |
投资人变更 | 投资人:晏银文 ;
投资人:陈金文 ;
投资人:陈建国 ;
投资人:罗建武 ;
投资人:杨建华 ; | 投资人:杨建华 ;
投资人:黎友梅 ; [退出]
投资人:晏银文 ;
投资人:罗建武 ;
投资人:陈建国 ;
投资人:陈金文 ; | 2022-07-25 |
投资人变更 | 投资人:杨建华,出资额:3万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06; [新增]
投资人:黎友梅,出资额:4.5万,占15%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06; [新增]
投资人:晏银文,出资额:7.5万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06; [新增]
投资人:罗建武,出资额:6万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06; [新增]
投资人:陈建国,出资额:3万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06; [新增]
投资人:陈金文,出资额:6万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06; [新增] | 投资人:熊汉平,出资额:3.75万人民币,占12.5%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06; [退出]
投资人:陈炳华,出资额:3.75万人民币,占12.5%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06; [退出]
投资人:金胜华,出资额:3.75万人民币,占12.5%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06; [退出]
投资人:左德建,出资额:3.75万人民币,占12.5%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06; [退出]
投资人:陈国庆,出资额:3.75万人民币,占12.5%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06; [退出]
投资人:肖献良,出资额:3.75万人民币,占12.5%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06; [退出]
投资人:陈武辉,出资额:3.75万人民币,占12.5%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06; [退出]
投资人:冷响玲,出资额:3.75万人民币,占12.5%,出资方式:货币,出资时间:2012-07-06; [退出] | 2020-06-19 |
其他变更 | 姓名:晏银文,职务:执行董事;
姓名:陈金文,职务:监事;
姓名:晏银文,职务:经理; | 姓名:陈国庆,职务:监事;
姓名:陈炳华,职务:执行董事;
姓名:陈炳华,职务:经理; | 2020-06-19 |
投资人变更 | 投资人:杨建华 ; [新增]
投资人:黎友梅 ; [新增]
投资人:晏银文 ; [新增]
投资人:罗建武 ; [新增]
投资人:陈建国 ; [新增]
投资人:陈金文 ; [新增] | 投资人:熊汉平 ; [退出]
投资人:陈炳华 ; [退出]
投资人:金胜华 ; [退出]
投资人:左德建 ; [退出]
投资人:陈国庆 ; [退出]
投资人:肖献良 ; [退出]
投资人:陈武辉 ; [退出]
投资人:冷响玲 ; [退出] | 2020-06-19 |
法定代表人变更 | 晏银文 | 陈炳华 | 2020-06-19 |
其他变更 | *****P | - | 2016-04-15 |
其他变更 | 91360983685985139P | | 2016-04-15 |
| 91360983685985139P | | 2016-04-15 |
经营范围变更 | 一般经营项目:许可经营项目:豆制品(非发酵性豆制品)生产、销售(有效期至2016年01月04日止)。; | 一般经营项目:豆及其制品加工、批发、零售(有效期至2013年04月12日止); | 2013-04-12 |
投资人变更 | 熊汉平,出资3.75( - 25% )万元,占12.5%;
陈炳华,出资3.75( - 25% )万元,占12.5%;
金胜华,出资3.75万元,占12.5%; [新增]
左德建,出资3.75万元,占12.5%; [新增]
陈国庆,出资3.75( - 25% )万元,占12.5%;
肖献良,出资3.75( - 25% )万元,占12.5%;
陈武辉,出资3.75( - 25% )万元,占12.5%;
冷响玲,出资3.75( - 25% )万元,占12.5%; | 熊汉平,出资5万元,占16.67%;
陈炳华,出资5万元,占16.67%;
陈武辉,出资5万元,占16.67%;
冷响玲,出资5万元,占16.67%;
陈国庆,出资5万元,占16.67%;
肖献良,出资5万元,占16.67%; | 2012-07-06 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:陈炳华 | 证件号码:******,姓名:陈友平 | 2012-02-22 |
投资人变更 | 熊汉平,出资5万元,占16.67%; [新增]
陈炳华,出资5万元,占16.67%; [新增]
陈武辉,出资5万元,占16.67%; [新增]
冷响玲,出资5万元,占16.67%; [新增]
陈国庆,出资5( - 16.66667% )万元,占16.67%;
肖献良,出资5万元,占16.67%; [新增] | 陈友平,出资6万元,占20%; [退出]
黄九成,出资6万元,占20%; [退出]
陈杏枝,出资6万元,占20%; [退出]
陈国庆,出资6万元,占20%;
金伯成,出资6万元,占20%; [退出] | 2012-02-22 |