变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
监事 | 姓名:张维艳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;
姓名:刘明,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; [新增] | 姓名:张维艳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;
姓名:刘永太,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; [退出] | 2020-09-17 |
董事 | 姓名:张维艳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;
姓名:刘永太,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:张维艳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;
姓名:刘永太,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:; | 2020-09-04 |
住所 | 山东省青岛市市北区辽宁路228号科信大厦912室 | 山东省青岛市市北区辽宁路228号科信大厦1518室 | 2020-09-04 |
企业类型 | 1151 | 1130 | 2020-09-04 |
联络员 | 姓名:张维艳,
固定电话: ,
移动电话:****,
电子邮箱:****,
身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,
身份证件号码:**** | 姓名:王桂兰,
固定电话:****,
移动电话:****,
电子邮箱:****,
身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,
身份证件号码:**** | 2020-09-04 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:张维艳,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:30( + 100% )万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2067-02-28; | 股东(发起人)名称:张维艳,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:15万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2067-02-28;
股东(发起人)名称:蒋爱兰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:15万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2067-02-28; [退出] | 2020-09-04 |
监事 | 姓名:张维艳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;
姓名:刘永太,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:张维艳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;
姓名:刘永太,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:; | 2020-09-04 |
经理 | 姓名:张维艳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:;
姓名:刘永太,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:张维艳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;
姓名:刘永太,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:; | 2020-09-04 |
联系电话 | **** | **** | 2020-09-04 |
法定代表人 | 张维艳 | 刘永太 | 2020-09-04 |
董事 | 姓名:张维艳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;
姓名:刘永太,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:; [新增] | 姓名:张维艳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;
姓名:王桂兰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:****; [退出] | 2018-07-03 |
经理 | 姓名:张维艳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;
姓名:刘永太,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:; [新增] | 姓名:张维艳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;
姓名:王桂兰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:****; [退出] | 2018-07-03 |
法定代表人 | 刘永太 | 王桂兰 | 2018-07-03 |