变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 陶刚(董事长)、
隋妍雁(监事)、 [新增]
张国良(董事)、
姚静(董事)、
谢静(董事)、
冯凯(董事兼总经理)、
王宏明(监事)、 [新增]
张志高(监事) | 谢静(董事)、
冯凯(董事兼总经理)、
张治家(监事)、 [退出]
张志高(监事)、
陶刚(董事长)、
许菁(监事)、 [退出]
张国良(董事)、
姚静(董事) | 2022-08-29 |
高级管理人员备案 | 陶刚(董事长)、隋妍雁(监事)、张国良(董事)、姚静(董事)、谢静(董事)、冯凯(董事兼总经理)、王宏明(监事)、张志高(监事) | 谢静(董事)、冯凯(董事兼总经理)、张治家(监事)、张志高(监事)、陶刚(董事长)、许菁(监事)、张国良(董事)、姚静(董事) | 2022-08-29 |
负责人变更 | 陶刚 | 王锐 | 2022-07-27 |
高级管理人员备案 | 谢静(董事)、冯凯(董事兼总经理)、张治家(监事)、张志高(监事)、陶刚(董事长)、许菁(监事)、张国良(董事)、姚静(董事) | 陶刚(董事兼总经理)、张治家(监事)、张志高(监事)、王锐(董事长)、许菁(监事)、杨磊(董事)、王艳艳(董事) | 2022-07-27 |
名称变更 | 武汉城投置业集团有限公司 | 武汉城投置业投资控股有限公司 | 2022-07-27 |
章程备案 | - | - | 2022-07-27 |
高级管理人员备案 | 谢静(董事) [新增]
冯凯(董事兼总经理) [新增]
张治家(监事)
张志高(监事)
陶刚(董事长) [新增]
许菁(监事)
张国良(董事) [新增]
姚静(董事) [新增] | 陶刚(董事兼总经理) [退出]
张治家(监事)
张志高(监事)
王锐(董事长) [退出]
许菁(监事)
杨磊(董事) [退出]
王艳艳(董事) [退出] | 2022-07-27 |
高级管理人员备案 | 陶刚(董事兼总经理)、张治家(监事)、张志高(监事)、王锐(董事长)、许菁(监事)、杨磊(董事)、王艳艳(董事) | 张治家(监事)、张志高(监事)、王锐(董事长兼总经理)、葛应林(董事)、许菁(监事) | 2021-09-07 |
高级管理人员备案 | 陶刚(董事兼总经理) [新增]
张治家(监事)
张志高(监事)
王锐(董事长) [新增]
许菁(监事)
杨磊(董事) [新增]
王艳艳(董事) [新增] | 张治家(监事)
张志高(监事)
王锐(董事长兼总经理) [退出]
葛应林(董事) [退出]
许菁(监事) | 2021-09-07 |
投资人变更 | 武汉城投联合开发集团有限公司:*%; | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司:*%; | 2019-05-21 |
投资人变更 | 武汉城投联合开发集团有限公司:100%; | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司:100%; | 2019-05-21 |
投资人变更 | 武汉城投联合开发集团有限公司:*%; [新增] | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司:*%; [退出] | 2019-05-21 |
章程备案 | 无 | 无 | 2019-05-21 |
投资人变更 | 张治家(监事)、张志高(监事)、王锐(董事长兼总经理)、葛应林(董事)、许菁(监事) | 张治家(监事)、张志高(监事)、王锐(董事长兼总经理)、葛应林(董事)、许菁(监事)、刘继生(董事) | 2018-12-05 |
高级管理人员备案 | 张治家(监事)、张志高(监事)、王锐(董事长兼总经理)、葛应林(董事)、许菁(监事) | 张治家(监事)、张志高(监事)、王锐(董事长兼总经理)、葛应林(董事)、许菁(监事)、刘继生(董事) | 2018-12-05 |
投资人变更 | 张治家(监事)
张志高(监事)
王锐(董事长兼总经理)
葛应林(董事)
许菁(监事) | 张治家(监事)
张志高(监事)
王锐(董事长兼总经理)
葛应林(董事)
许菁(监事)
刘继生(董事) [退出] | 2018-12-05 |
高级管理人员备案 | 张治家(监事)
张志高(监事)
王锐(董事长兼总经理)
葛应林(董事)
许菁(监事) | 张治家(监事)
张志高(监事)
王锐(董事长兼总经理)
葛应林(董事)
许菁(监事)
刘继生(董事) [退出] | 2018-12-05 |
高级管理人员备案 | 张治家(监事),张志高(监事),王锐(董事长兼总经理),葛应林(董事),许菁(监事),刘继生(董事) | 王锐(董事长兼总经理),葛应林(董事),乔宇芬(董事),马捷(董事),许菁(监事) | 2018-05-23 |
高级管理人员备案 | 张治家(监事), [新增]
张志高(监事), [新增]
王锐(董事长兼总经理),
葛应林(董事),
许菁(监事),
刘继生(董事) [新增] | 王锐(董事长兼总经理),
葛应林(董事),
乔宇芬(董事), [退出]
马捷(董事), [退出]
许菁(监事) | 2018-05-23 |
投资人变更 | 王锐(董事长兼总经理)、葛应林(董事)、乔宇芬(董事)、马捷(董事)、许菁(监事) | 郑小华(董事长)、王锐(董事兼总经理)、葛应林(董事)、乔宇芬(董事)、马捷(董事)、许菁(企业职务代码为空) | 2018-04-12 |
负责人变更 | 王锐 | 郑小华 | 2018-04-12 |
高级管理人员备案 | 王锐(董事长兼总经理)、葛应林(董事)、乔宇芬(董事)、马捷(董事)、许菁(监事) | 郑小华(董事长)、王锐(董事兼总经理)、葛应林(董事)、乔宇芬(董事)、马捷(董事)、许菁(企业职务代码为空) | 2018-04-12 |
投资人变更 | 王锐(董事长兼总经理) [新增]
葛应林(董事)
乔宇芬(董事)
马捷(董事)
许菁(监事) [新增] | 郑小华(董事长) [退出]
王锐(董事兼总经理) [退出]
葛应林(董事)
乔宇芬(董事)
马捷(董事)
许菁(企业职务代码为空) [退出] | 2018-04-12 |
联络员备案 | 陈帅 | 丁真兴 | 2018-04-12 |
高级管理人员备案 | 王锐(董事长兼总经理) [新增]
葛应林(董事)
乔宇芬(董事)
马捷(董事)
许菁(监事) [新增] | 郑小华(董事长) [退出]
王锐(董事兼总经理) [退出]
葛应林(董事)
乔宇芬(董事)
马捷(董事)
许菁(企业职务代码为空) [退出] | 2018-04-12 |