变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围变更 | 对教育投资;教育软件研发、销售、技术服务;网络信息技术管理;网络信息技术外包服务;教育管理咨询、教育信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询;市场营销策划、品牌营销策划、企业形象策划、公关策划;会务服务、展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 对教育投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-08-31 |
投资人备案 | 姓名: 陈南荪; 出资额: ***万; 百分比: *%
姓名: 陈余曹; 出资额: ***万; 百分比: *.*%
姓名: 张旭丽; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 陈余春; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 陈凌峰; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 陈澍; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 陈余国; 出资额: ****万; 百分比: **.*% | 姓名: 陈南荪; 出资额: ***万; 百分比: *%
姓名: 陈余曹; 出资额: ***万; 百分比: *.*%
姓名: 张旭丽; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 陈余春; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 陈凌峰; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 陈澍; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 陈余国; 出资额: ****万; 百分比: **.*% | 2018-06-21 |
经营范围变更 | 对教育投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 对教育投资;对房地产投资;对实业投资。 | 2018-06-21 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:陈丹霞;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:陈丹霞;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:陈丹霞;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
原联络人员证件号码:;
原财务负责人姓名:张乐弟;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
原财务负责人身份证件号码: | 2017-07-28 |
投资人备案 | 姓名: 陈南荪; 出资额: ***万; 百分比: *%
姓名: 陈余曹; 出资额: ***万; 百分比: *.*%
姓名: 张旭丽; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
姓名: 陈余春; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 陈凌峰; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 陈澍; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 陈余国; 出资额: ****万; 百分比: **.*% | 姓名: 陈南荪; 出资额: ***万; 百分比: *%
姓名: 陈余曹; 出资额: ***万; 百分比: *.*%
姓名: 陈余春; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 陈余钿; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
姓名: 陈凌峰; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 陈澍; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 陈余国; 出资额: ****万; 百分比: **.*% | 2017-07-28 |
多证合一备案 | 住房公积金缴存登记 | - | 2017-07-28 |
投资人备案 | 姓名: 陈南荪; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]
姓名: 陈余曹; 出资额: ***万; 百分比: *.*%
姓名: 陈余春; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 陈余钿; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 陈凌峰; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
姓名: 陈澍; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
姓名: 陈余国; 出资额: ****万; 百分比: **.*% | 姓名: 陈余春; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 陈余钿; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 陈余曹; 出资额: ***万; 百分比: **.*%
姓名: 陈余国; 出资额: ****万; 百分比: **.*% | 2017-06-01 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********83071W | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2015-12-09 |
| 统一社会信用代码:9********83071W | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2015-12-09 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2003-6-17 至 9999-9-9 | 营业期限: 2003-6-17 至 2013-6-16
| 2013-06-08 |
行业代码变更 | 行业代码:7212 | 行业代码:3800 | 2013-06-08 |
| 姓名: 陈丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 陈余曹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈余春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈余国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 陈余钿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赵晓燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 | 姓名: 陈金燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陈余曹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陈余春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陈余国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 陈余钿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 赵晓燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
| 2013-06-08 |
组织机构变更 | 姓名: 陈丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 陈余曹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈余春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈余国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 陈余钿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赵晓燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 | 姓名: 陈金燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陈余曹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陈余春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陈余国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 陈余钿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 赵晓燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
| 2013-06-08 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 陈余曹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陈余春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陈余国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 陈余钿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 赵晓燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 | 姓名: 陈金燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 陈余曹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陈余春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陈余国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 陈余钿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 赵晓燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 | 2013-06-08 |
营业期限变更 | 营业期限: 2003-6-17 至 9999-9-9 | 营业期限: 2003-6-17 至 2013-6-16 | 2013-06-08 |
组织机构变更 | 姓名: 陈丹霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 陈余曹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陈余春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陈余国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 陈余钿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 赵晓燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 | 姓名: 陈金燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 陈余曹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陈余春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陈余国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 陈余钿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 赵晓燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 | 2013-06-08 |
行业代码变更 | 行业代码:7212 | 行业代码:3800 | 2013-06-08 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 对教育投资;对房地产投资;对实业投资。 | 一般经营项目: 高低压电器、仪器仪表(不含计量器具)、电子元器件、汽车配件制造、销售;国内贸易;教育投资;房地产投资;实业投资;货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规禁止经营的项目除外;法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营) | 2013-06-08 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****02 | 2008-03-03 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********202 | 2008-03-03 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********202 | 2008-03-03 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈余春; 出资额: 500; 百分比: 10%姓名: 陈余钿; 出资额: 500; 百分比: 10%姓名: 陈余曹; 出资额: 625; 百分比: 12.5%姓名: 陈余国; 出资额: 3375; 百分比: 67.5% | 姓名: 陈余春; 出资额: 500; 百分比: 10%
姓名: 陈余钿; 出资额: 500; 百分比: 10%
姓名: 陈余曹; 出资额: 625; 百分比: 12.5%
姓名: 陈余国; 出资额: 1625; 百分比: 32.5%
姓名: 陈成济; 出资额: 1750; 百分比: 35%
| 2008-02-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈金燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 陈余曹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 陈余春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 陈余国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长兼总经理姓名: 陈余钿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 赵晓燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事 | 姓名: 陈成济; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 陈金燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 陈余曹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 陈余春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 陈余国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 陈余钿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
| 2008-02-26 |
投资人备案 | 姓名: 陈余春; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 陈余钿; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 陈余曹; 出资额: ***; 百分比: **.*%
姓名: 陈余国; 出资额: ****; 百分比: **.*% | 姓名: 陈余春; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 陈余钿; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 陈余曹; 出资额: ***; 百分比: **.*%
姓名: 陈余国; 出资额: ****; 百分比: **.*%
姓名: 陈成济; 出资额: ****; 百分比: **% [退出] | 2008-02-26 |
法定代表人变更 | 姓名: 陈金燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 陈余曹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 陈余春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 陈余国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 陈余钿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 赵晓燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事 | 姓名: 陈成济; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 陈金燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 陈余曹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 陈余春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 陈余国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 陈余钿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2008-02-26 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 乐清市柳市镇柳翁路618号; 邮政编码: 325604; 电话: ******** | 住所: 乐清市柳市镇柳翁路(精益中学内); 邮政编码: 325604; 电话: ******** | 2005-12-29 |
住所变更 | 住所: 乐清市柳市镇柳翁路***号
邮政编码: ******
电话: ******** | 住所: 乐清市柳市镇柳翁路(精益中学内)
邮政编码: ******
电话: ******** | 2005-12-29 |
经营范围变更 | 经营范围: 高低压电器、仪器仪表(不含计量器具)、电子元器件、汽车配件制造、销售;国内贸易;教育投资;房地产投资;实业投资;货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规禁止经营的项目除外;法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)行业代码: 7400 | 经营范围: 教育投资、房地产投资、实业投资。行业代码: 7400 | 2005-12-29 |
名称变更 | 嘉宏控股集团有限公司 | 浙江嘉宏教育集团有限公司 | 2005-12-29 |