变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案 | - | - | 2022-01-27 |
投资人 | 陈珂 1500(万元)30%杨开兵 3500(万元)70% | 刘东伟 3500(万元)70%陈珂 1500(万元)30% | 2022-01-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-12-01 | 2015-01-19 | 2022-01-27 |
股权和公证书 | - | - | 2022-01-27 |
统一社会信用代码 | *****7X3 | - | 2017-12-06 |
一照一码换照 | *****7X3 | - | 2017-12-06 |
成员 | 陈珂
1500(万元)30%
刘东伟
3500(万元)70% | 陈永艳
500(万元)10%
陈珂
500(万元)10%
张茂红
500(万元)10%
刘东伟
3500(万元)70% | 2015-01-19 |
成员 | 陈珂 | 刘东伟 | 2015-01-19 |
成员 | 陈珂(执行董事),陈珂(总经理),胡铭(监事) | 刘东伟(董事长),陈珂(监事),陈永艳(总经理),陈永艳(董事),张茂红(董事) | 2015-01-19 |
投资人 | 刘东伟 3500(万元)70% 陈珂 1500(万元)30% | 陈永艳 500(万元)10% 陈珂 500(万元)10% 张茂红 500(万元)10% 刘东伟 3500(万元)70% | 2015-01-19 |
负责人 | 陈珂 | 刘东伟 | 2015-01-19 |
投资人变更 | 股东名称:刘东伟、出资额:3500、出资比例:70;
股东名称:陈珂、出资额:1500( + 200% )、出资比例:30; | 股东名称:张茂红、出资额:500、出资比例:10; [退出]
股东名称:陈永艳、出资额:500、出资比例:10; [退出]
股东名称:陈珂、出资额:500、出资比例:10;
股东名称:刘东伟、出资额:3500、出资比例:70; | 2015-01-19 |
负责人变更 | 总经理:陈珂;
股东:刘东伟;
监事:胡铭;
法定代表人:陈珂;
股东:陈珂;
董事长:陈珂; | 其他董事:张茂红;
股东:陈珂;
监事:陈珂;
董事长:刘东伟;
股东:张茂红;
其他董事:陈永艳;
总经理:陈永艳;
法定代表人:刘东伟;
股东:陈永艳;
股东:刘东伟; | 2015-01-19 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈珂 [新增]
监事:胡铭 [新增]
执行董事:陈珂 [新增] | 董事:陈永艳 [退出]
总经理:陈永艳 [退出]
监事:陈珂 [退出]
董事长:刘东伟 [退出]
董事:张茂红 [退出] | 2015-01-19 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-01-19 |
董事长或执行董事成员 | 陈珂(执行董事) [新增] | 刘东伟(董事长) [退出] | 2015-01-19 |
监事信息 | 胡铭(监事) [新增] | 陈珂(监事) [退出] | 2015-01-19 |
高管人员 | 陈珂(总经理) [新增] | 陈永艳(总经理) [退出] | 2015-01-19 |
投资人变更 | 名称:刘东伟,出资额:3500,出资比例:70
名称:陈珂,出资额:1500( + 200% ),出资比例:30 | 名称:陈珂,出资额:500,出资比例:10
名称:张茂红,出资额:500,出资比例:10 [退出]
名称:陈永艳,出资额:500,出资比例:10 [退出]
名称:刘东伟,出资额:3500,出资比例:70 | 2015-01-19 |
高管人员 | 胡铭(监事) [新增]
陈珂(执行(常务)董事)
陈珂(总经理) | 陈永艳(总经理) [退出]
刘东伟(董事长) [退出]
陈珂(监事)
张茂红(董事) [退出]
陈永艳(董事) [退出] | 2015-01-19 |
董事成员 | 胡铭(监事) [新增]
陈珂(执行(常务)董事)
陈珂(总经理) | 陈永艳(总经理) [退出]
刘东伟(董事长) [退出]
陈珂(监事)
张茂红(董事) [退出]
陈永艳(董事) [退出] | 2015-01-19 |
股东 | 陈珂 1500( + 200% )(万元) 30%
刘东伟 3500(万元) 70% | 陈永艳 500(万元) 10% [退出]
陈珂 500(万元) 10%
张茂红 500(万元) 10% [退出]
刘东伟 3500(万元) 70% | 2015-01-19 |
监事成员 | 胡铭(监事) [新增]
陈珂(执行(常务)董事)
陈珂(总经理) | 陈永艳(总经理) [退出]
刘东伟(董事长) [退出]
陈珂(监事)
张茂红(董事) [退出]
陈永艳(董事) [退出] | 2015-01-19 |
章程 | - | - | 2015-01-19 |
章程 | | | 2015-01-19 |
监事成员 | 胡铭(监事) 陈珂(执行(常务)董事) 陈珂(总经理) | 陈永艳(总经理) 刘东伟(董事长) 陈珂(监事) 张茂红(董事) 陈永艳(董事) | 2015-01-19 |
股东(投资人) | 陈珂 1500(万元) 30% 刘东伟 3500(万元) 70% | 陈永艳 500(万元) 10% 陈珂 500(万元) 10% 张茂红 500(万元) 10% 刘东伟 3500(万元) 70% | 2015-01-19 |
董事成员 | 胡铭(监事) 陈珂(执行(常务)董事) 陈珂(总经理) | 陈永艳(总经理) 刘东伟(董事长) 陈珂(监事) 张茂红(董事) 陈永艳(董事) | 2015-01-19 |
高管人员 | 胡铭(监事) 陈珂(执行(常务)董事) 陈珂(总经理) | 陈永艳(总经理) 刘东伟(董事长) 陈珂(监事) 张茂红(董事) 陈永艳(董事) | 2015-01-19 |
法定代表人(负责人) | 陈珂 | 刘东伟 | 2015-01-19 |