变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:刘建丰;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:刘建丰;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:吴冬雪;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:吴冬雪;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2021-08-19 |
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2047-06-20 | 2021-08-19 |
投资人备案 | 姓名: 刘建丰; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增] | 姓名: 吴冬雪; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 廖兴华; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出] | 2021-08-19 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-08-19 |
法定代表人变更 | 刘建丰 | 刘建丰 | 2021-08-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 刘建丰; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 刘建丰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 夏园园; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] | 姓名: 刘建丰; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 刘建丰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 廖兴华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2021-08-19 |
住所变更 | 浙江省金华市东阳市横店镇影视大道***号(自主申报) | 浙江省金华市东阳市白云街道东阳银泰城金宝街A****、A****商铺(自主申报) | 2020-05-08 |
法定代表人变更 | 刘建丰 | 吴冬雪 | 2020-05-08 |
高级管理人员备案 | 姓名: 刘建丰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
姓名: 刘建丰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
姓名: 廖兴华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 吴冬雪; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
姓名: 吴冬雪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 廖兴华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-05-08 |
名称变更 | 浙江能量广告传媒有限公司 | 浙江彦博广告传媒有限公司 | 2020-05-08 |
住所变更 | 浙江省金华市东阳市白云街道东阳银泰城金宝街A****、A****商铺(自主申报) | 浙江省义乌市稠江街道香山路*号地块(***号) | 2018-11-15 |
经营范围变更 | 设计、制作、发布、代理国内各类广告;影视策划;组织策划文化艺术交流活动;室内外装饰工程设计、施工;标识、标牌设计、制作、安装;经营演出经纪业务;经营性互联网文化服务;图文设计(不含制版);企业形象策划;企业管理咨询服务;市场宣传营销策划、会展会务服务、庆典礼仪服务、摄影摄像服务、婚庆礼仪服务、企业品牌策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 设计、制作、发布、代理国内各类广告;影视策划、组织策划文化艺术交流活动(不含演出中介)、室内外装饰工程设计、施工(不含高空作业);标识、标牌设计、制作、安装;经营演出经纪业务;经营性互联网文化服务;图文设计;企业形象策划;企业管理咨询服务;市场宣传营销策划、会展会务服务、庆典礼仪服务、摄影摄像服务、商务信息咨询服务(未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)、婚庆礼仪服务、企业品牌策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-10-26 |
章程备案 | - | - | 2018-10-10 |
名称变更 | 浙江彦博广告传媒有限公司 | 义乌彦博广告有限公司 | 2018-10-10 |
注册资本变更 | 1000( + 233.33333% ) | 300 | 2018-10-08 |
出资方式备案 | 姓名: 吴冬雪; 出资额: ***万; 出资形式: 货币
姓名: 廖兴华; 出资额: ***万; 出资形式: 货币 | 姓名: 吴冬雪; 出资额: ***万; 出资形式: 货币
姓名: 廖兴华; 出资额: ***万; 出资形式: 货币 | 2018-10-08 |
经营范围变更 | 设计、制作、发布、代理国内各类广告;影视策划、组织策划文化艺术交流活动(不含演出中介)、室内外装饰工程设计、施工(不含高空作业);标识、标牌设计、制作、安装;经营演出经纪业务;经营性互联网文化服务;图文设计;企业形象策划;企业管理咨询服务;市场宣传营销策划、会展会务服务、庆典礼仪服务、摄影摄像服务、商务信息咨询服务(未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)、婚庆礼仪服务、企业品牌策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 设计、制作、发布、代理国内各类广告;影视策划、组织策划文化艺术交流活动(不含演出中介)、室内外装饰工程设计、施工(不含高空作业);标识、标牌设计、制作、安装;图文设计;企业形象策划;企业管理咨询服务;市场宣传营销策划、会展会务服务、庆典礼仪服务、摄影摄像服务、商务信息咨询服务(未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)、婚庆礼仪服务、企业品牌策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-10-08 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:吴冬雪;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:吴冬雪;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:廖兴华;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:廖兴华;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-10-08 |
注册资本变更 | **** | *** | 2018-10-08 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2018-10-08 |
出资比例备案 | 姓名: 吴冬雪; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 廖兴华; 出资额: ***万; 百分比: **% | 姓名: 吴冬雪; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 廖兴华; 出资额: ***万; 百分比: **% | 2018-10-08 |
法定代表人变更 | 吴冬雪 | 廖兴华 | 2018-10-08 |
投资人备案 | 姓名: 吴冬雪; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 廖兴华; 出资额: ***万; 百分比: **% | 姓名: 廖兴华; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 吴冬雪; 出资额: ***万; 百分比: **% | 2018-10-08 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴冬雪; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 吴冬雪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
姓名: 廖兴华; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 吴冬雪; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 廖兴华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
姓名: 廖兴华; 证件号码: ******************; 职位: 经理 | 2018-10-08 |
出资日期备案 | 姓名: 吴冬雪; 出资日期: 2047-04-30
姓名: 廖兴华; 出资日期: 2047-04-30 | 姓名: 吴冬雪; 出资日期: 2047-04-30
姓名: 廖兴华; 出资日期: 2047-04-30 | 2018-10-08 |
章程备案 | - | - | 2018-10-08 |