变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
名称变更 | 绍兴柯桥新龙工贸有限责任公司 | 绍兴县新龙工贸有限责任公司 | 2016-08-24 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 绍兴市柯桥区钱清镇新甸村; 邮政编码: 312025; 电话: ******;住所所在行政区划:钱清镇 | 住所: 绍兴县钱清镇新甸村; 邮政编码: 312025; 电话: ******;住所所在行政区划:钱清镇 | 2016-01-05 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1994-9-19 至 9999-9-9 | 营业期限: 1994-9-19 至 2015-12-31
| 2016-01-05 |
| 统一社会信用代码:9********00047M | 注册号:********60811
组织机构代码证:******** | 2016-01-05 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********00047M | 注册号:********60811
组织机构代码证:******** | 2016-01-05 |
经营期限变更 | 营业期限: 1994-9-19 至 9999-9-9 | 营业期限: 1994-9-19 至 2015-12-31 | 2016-01-05 |
住所变更 | 住所: 绍兴市柯桥区钱清镇新甸村
邮政编码: ******
电话: *******
住所所在行政区划:钱清镇 | 住所: 绍兴县钱清镇新甸村
邮政编码: ******
电话: *******
住所所在行政区划:钱清镇 | 2016-01-05 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****48 | 2011-07-04 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****48 | 2011-07-04 |
注册号升级 | 注册号: ********60811 | 注册号: ********348 | 2011-07-04 |
投资人变更 | 姓名: 翁浙海; 出资额: **; 百分比: **.****%
姓名: 翁文龙; 出资额: **; 百分比: **.****% | 姓名: 翁浙海; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 翁文龙; 出资额: **; 百分比: **% | 2011-07-04 |
高级管理人员备案 | 姓名: 翁文龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 翁浙海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 陈兴耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 陈兴耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 施长庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 施长庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 王永祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 王永祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 翁文龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 翁文龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 2011-07-04 |
注册资本变更 | 60( + 20% ) | 50 | 2011-07-04 |
实收资本变更 | 60( + 20% ) | 50 | 2011-07-04 |
组织机构变更 | 姓名: 翁文龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 翁浙海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 陈兴耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 陈兴耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 施长庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 施长庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 王永祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 王永祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 翁文龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 翁文龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 2011-07-04 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 轻纺原料、针纺织品、五金配件、化纤织品自产自销。 | 一般经营项目: 轻纺原料、针纺织品、五金配件、化纤织品自产自销。(经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营) | 2011-07-04 |
注册资本(金)变更 | 60 | 50 | 2011-07-04 |
实收资本变更 | 60 | 50 | 2011-07-04 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 翁浙海; 出资额: 20; 百分比: 33.3333%姓名: 翁文龙; 出资额: 40; 百分比: 66.6667% | 姓名: 翁浙海; 出资额: 20; 百分比: 40%
姓名: 翁文龙; 出资额: 30; 百分比: 60%
| 2011-07-04 |
组织机构变更 | 姓名: 翁文龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 翁浙海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈兴耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陈兴耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 施长庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 施长庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王永祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王永祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 翁文龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 翁文龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
| 2011-07-04 |
变更注册号 | 注册号: ********60811 | 注册号: ********348 | 2011-07-04 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 轻纺原料、针纺织品、五金配件、化纤织品自产自销。(经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营)行业代码: 6331 | 经营范围: 轻纺原料、针纺织品、五金配件、煤炭经销,粮油另售、化纤织品自产自销。(经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营)行业代码: 6331 | 2007-06-27 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 2015-12-31止 | 2004-12-31止 | 2005-03-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 翁浙海; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 40% | 姓名: 陈兴耀; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 20% | 2005-03-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 翁文龙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 60% | 姓名: 王永祥; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 20% | 2005-03-21 |
投资人(股权)变更 | | 姓名: 施长庆; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30% | 2005-03-21 |
投资人(股权)变更 | | 姓名: 翁文龙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30% | 2005-03-21 |
投资人备案 | - | 姓名: 施长庆; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2005-03-21 |
投资人备案 | 姓名: 翁浙海; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 陈兴耀; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2005-03-21 |
投资人备案 | - | 姓名: 翁文龙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2005-03-21 |
投资人备案 | 姓名: 翁文龙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 王永祥; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2005-03-21 |
经营范围变更 | 经营范围: 轻纺原料、针纺织品、五金配件、煤炭经销,粮油另售、化纤织品自产自销。(经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营)行业代码: 9990 | 经营范围: 轻纺原料、针纺织品、五金配件、煤炭经销,粮油另售、化纤织品自产自销。行业代码: 9990 | 2005-03-21 |
经营期限变更 | 2015-12-31止 | 2004-12-31止 | 2005-03-21 |
投资人变更 | - | 姓名: 翁文龙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2005-03-21 |
投资人变更 | - | 姓名: 施长庆; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2005-03-21 |
投资人变更 | 姓名: 翁文龙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 王永祥; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2005-03-21 |
投资人变更 | 姓名: 翁浙海; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 陈兴耀; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2005-03-21 |