变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
多证合一备案 | - | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记 | 2019-05-27 |
经营期限营业期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2020-09-28 | 2019-05-22 |
法定代表人变更 | 张鑫淼 | 邵春波 | 2019-05-22 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********451434 | 注册号:********46025
组织机构代码证:******** | 2016-02-29 |
| 统一社会信用代码:9********451434 | 注册号:********46025
组织机构代码证:******** | 2016-02-29 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 沐浴(含桑拿)、足浴的服务(在许可证件有效期内经营)。 | 许可经营项目: 沐浴,桑拿的服务# | 2013-03-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 邵春波 | 吴斌 | 2012-02-01 |
| 姓名: 邵春波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邵春波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 吴丽敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴丽英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 吴琪君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张鑫淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑忠权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 吴丽敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴丽英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 吴琪君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张鑫淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑忠权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2012-02-01 |
组织机构变更 | 姓名: 邵春波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邵春波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 吴丽敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴丽英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 吴琪君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张鑫淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑忠权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 吴丽敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴丽英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 吴琪君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张鑫淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑忠权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2012-02-01 |
高级管理人员备案 | 姓名: 邵春波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 邵春波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
姓名: 吴丽敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴丽英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 吴琪君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张鑫淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑忠权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
姓名: 吴丽敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴丽英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 吴琪君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张鑫淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑忠权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2012-02-01 |
组织机构变更 | 姓名: 邵春波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 邵春波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
姓名: 吴丽敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴丽英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 吴琪君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张鑫淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑忠权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
姓名: 吴丽敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴丽英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 吴琪君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张鑫淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑忠权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2012-02-01 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 吴丽敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴丽英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 吴琪君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张鑫淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑忠权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 冯志伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 吴丽敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴丽英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 吴琪君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张鑫淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑忠权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2011-03-25 |
组织机构变更 | 姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 吴丽敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴丽英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 吴琪君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张鑫淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑忠权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 冯志伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 吴丽敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴丽英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 吴琪君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张鑫淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑忠权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2011-03-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 吴斌 | 冯志伟 | 2011-03-25 |
| 姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 吴丽敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴丽英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 吴琪君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张鑫淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑忠权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 姓名: 冯志伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 吴丽敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴丽英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 吴琪君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张鑫淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑忠权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2011-03-25 |
组织机构变更 | 姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 吴丽敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴丽英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 吴琪君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张鑫淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑忠权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 姓名: 冯志伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 吴斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 吴丽敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴丽英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 吴琪君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张鑫淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑忠权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2011-03-25 |
注册资本(金)变更 | 53.3402 | 53.3 | 2010-06-29 |
实收资本变更 | 53.3402 | 53.3 | 2010-06-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 吴悦兰; 出资额: 0.5; 百分比: 0.9374%
姓名: 邵春波; 出资额: 1; 百分比: 1.8748%
姓名: 吴丽英; 出资额: 1; 百分比: 1.8748%
姓名: 张鑫淼; 出资额: 1; 百分比: 1.8748%
姓名: 郑忠权; 出资额: 1; 百分比: 1.8748%
姓名: 冯志伟; 出资额: 2.3402; 百分比: 4.3873%
姓名: 宋伟英; 出资额: 11.5; 百分比: 21.5597%
姓名: 吴琪君; 出资额: 35; 百分比: 65.6166%
| 姓名: 吴悦兰; 出资额: 0.5; 百分比: 0.94%
姓名: 邵春波; 出资额: 1; 百分比: 1.87%
姓名: 吴丽英; 出资额: 1; 百分比: 1.87%
姓名: 张鑫淼; 出资额: 1; 百分比: 1.87%
姓名: 郑忠权; 出资额: 1; 百分比: 1.87%
姓名: 冯志伟; 出资额: 2.34; 百分比: 4.4%
姓名: 宋伟英; 出资额: 11.5; 百分比: 21.56%
姓名: 吴琪君; 出资额: 35; 百分比: 65.62%
| 2010-06-29 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 吴悦兰; 出资额: .; 百分比: .%
姓名: 邵春波; 出资额: ; 百分比: .%
姓名: 吴丽英; 出资额: ; 百分比: .%
姓名: 张鑫淼; 出资额: ; 百分比: .%
姓名: 郑忠权; 出资额: ; 百分比: .%
姓名: 冯志伟; 出资额: .; 百分比: .%
姓名: 宋伟英; 出资额: .; 百分比: .%
姓名: 吴琪君; 出资额: ; 百分比: .% | 姓名: 吴悦兰; 出资额: .; 百分比: .%
姓名: 邵春波; 出资额: ; 百分比: .%
姓名: 吴丽英; 出资额: ; 百分比: .%
姓名: 张鑫淼; 出资额: ; 百分比: .%
姓名: 郑忠权; 出资额: ; 百分比: .%
姓名: 冯志伟; 出资额: .; 百分比: .%
姓名: 宋伟英; 出资额: .; 百分比: .%
姓名: 吴琪君; 出资额: ; 百分比: .% | 2010-06-29 |
实收资本变更 | 53.3402( + 07542% ) | 53.3 | 2010-06-29 |
注册资本金变更 | 53.3402( + 07542% ) | 53.3 | 2010-06-29 |
高级管理人员备案 | 冯志伟,吴斌,吴琪君,吴丽英,张鑫淼,郑忠权,吴丽敏 [新增] | 冯志伟,李群,吴琪君,吴丽英,张鑫淼,郑忠权,吴丽敏 [退出] | 2009-03-20 |
| 冯志伟,吴斌,吴琪君,吴丽英,张鑫淼,郑忠权,吴丽敏 | 冯志伟,李群,吴琪君,吴丽英,张鑫淼,郑忠权,吴丽敏 | 2009-03-20 |
| 冯志伟,李群,吴琪君,吴丽英,张鑫淼,郑忠权,吴丽敏 | 冯志伟,冯志伟,吴琪君,吴悦兰,张鑫淼,邵春波,宋忆东 | 2008-09-02 |
高级管理人员备案 | 冯志伟,李群,吴琪君,吴丽英,张鑫淼,郑忠权,吴丽敏 [新增] | 冯志伟,冯志伟,吴琪君,吴悦兰,张鑫淼,邵春波,宋忆东 [退出] | 2008-09-02 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****15 | 2008-06-10 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****15 | 2008-06-10 |
注册号升级 | 注册号: ********46025 | 注册号: ********815 | 2008-06-10 |
| 注册号: ********46025 | 注册号: ********815 | 2008-06-10 |
变更注册号 | 注册号: ********46025 | 注册号: ********815 | 2008-06-10 |
| 变更:股东变更(股权转让) | 无 | 2003-07-23 |
其他变更 | 变更:股东变更(股权转让) | 无 | 2003-07-23 |
其他变更 | 变更:股东、范围 | 无 | 2001-10-17 |
| 变更:股东、范围 | 无 | 2001-10-17 |
| 变更:企业类型 | 无 | 2000-09-29 |
其他变更 | 变更:企业类型 | 无 | 2000-09-29 |
| 变更:名称、地址、期限、范围。 | 无 | 1999-10-28 |
其他变更 | 变更:名称、地址、期限、范围。 | 无 | 1999-10-28 |