北京雅思悦装修装饰有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市顺义区天竺镇天竺花园天韵阁一层109-3室B,我公司主要提供室内外装饰设计;专业承包;劳务分包;施工总承包;家居装饰;销售金属材料、五金、建筑材料、装饰材料、电子产品、文化用品、体育用品、照相器材、工艺品、化妆品、服装鞋帽、珠宝首饰;企业管理;信息咨询;房地产开发;国内道路货运代理...
联系方式
- 公司地址:
- 北京市顺义区天竺镇天竺花园天韵阁一层109-3室B
- 经理:
- 李军
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京雅思悦装修装饰有限公司 |
简称: | 雅思悦装修装饰 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 室内外装饰设计;专业承包;劳务分包;施工总承包;家居装饰;销售金属材料(不含电石、铁合金)、五金、建筑材料(不含砂石及其制品)、装饰材料、电子产品、文化用品、体育用品(不含弩)、照相器材、工艺品(不含文物)、化妆品、服装鞋帽、珠宝首饰;企业管理;信息咨询(不含中介服务);房地产开发;国内道路货运代理... |
营业执照号码: | 110113023045086 |
发证机关: | 北京市顺义区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2017年03月01日 |
注册资本: | 2000万元人民币 (万元) |
所属分类: | 建筑装修施工公司 » 顺义区建筑装修施工公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 顺义区 » 顺义区天竺 |
顺企编码: | 78050099 |
北京雅思悦装修装饰有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
北京钧鹏商贸有限公司 |
北京雅思悦装修装饰有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 陈劲*, [新增] 吴善慧, [新增] 朱家一 [新增] | 门青, [退出] 闫桂学* [退出] | 2022-06-20 |
法定代表人 | 陈劲 | 闫桂学 | 2022-06-20 |
董事 经理 监事 | 门青, [新增] 闫桂学* [新增] | 刘申亮, [退出] 马永*, [退出] 万欣辉, [退出] 王志强 [退出] | 2022-01-14 |
法定代表人 | 闫桂学 | 马永 | 2022-01-14 |
董事 经理 监事 | 刘申亮, [新增] 马永*, [新增] 万欣辉, 王志强 | 宫铁军*, [退出] 黄晓华, [退出] 万欣辉, 王志强 | 2020-10-30 |
董事 经理 监事 | 马永* 董事长 [新增] 刘申亮 董事 [新增] 王志强 董事 马永* 经理 [新增] 万欣辉 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 宫铁军* 董事长 [退出] 王志强 董事 黄晓华 董事 [退出] 宫铁军* 经理 [退出] 万欣辉 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-10-30 |
法定代表人 | 马永 | 宫铁军 | 2020-10-30 |
董事 经理 监事 | 宫铁军*, 黄晓华, [新增] 万欣辉, 王志强 | 宫铁军*, 李向彬, [退出] 万欣辉, 王志强 | 2019-10-24 |
董事 经理 监事 | 宫铁军 董事长; 王志强 董事; 黄晓华 董事; [新增] 宫铁军 经理; 5 万欣辉 监事 | 宫铁军 董事长; 王志强 董事; 李向彬 董事; [退出] 宫铁军 经理; 5 万欣辉 监事 | 2019-10-24 |
董事 经理 监事 | 宫铁军* 董事长 王志强 董事 黄晓华 董事 [新增] 宫铁军* 经理 万欣辉 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 宫铁军* 董事长 王志强 董事 李向彬 董事 [退出] 宫铁军* 经理 万欣辉 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-10-24 |
董事 经理 监事 | 宫铁军* 董事长 李向彬 董事 [新增] 王志强 董事 [新增] 宫铁军* 经理 万欣辉 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 宫铁军* 董事长 陈霓 董事 [退出] 饶俊 董事 [退出] 宫铁军* 经理 吴轶秦 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-09-19 |
董事 经理 监事 | 宫铁军 董事长; 王志强 董事; [新增] 李向彬 董事; [新增] 宫铁军 经理; 5 万欣辉 监事 [新增] | 宫铁军 董事长; 饶俊 董事; [退出] 陈霓 董事; [退出] 宫铁军 经理; 吴轶秦 监事 [退出] | 2018-09-19 |
董事 经理 监事 | 宫铁军*, 李向彬, [新增] 万欣辉, [新增] 王志强 [新增] | 陈霓, [退出] 宫铁军*, 饶俊, [退出] 吴轶秦 [退出] | 2018-09-19 |
法定代表人 | 宫铁军 | 李军 | 2018-06-19 |
董事 经理 监事 | 宫铁军 董事长; [新增] 饶俊 董事; 陈霓 董事; 宫铁军 经理; [新增] 吴轶秦 监事 | 李军 董事长; [退出] 陈霓 董事; 饶俊 董事; 李军 经理; [退出] 吴轶秦 监事 | 2018-06-19 |
董事 经理 监事 | 陈霓, 宫铁军*, [新增] 饶俊, 吴轶秦 | 陈霓, 李军*, [退出] 饶俊, 吴轶秦 | 2018-06-19 |
董事 经理 监事 | 宫铁军* 董事长 [新增] 陈霓 董事 饶俊 董事 宫铁军* 经理 [新增] 吴轶秦 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 李军* 董事长 [退出] 饶俊 董事 陈霓 董事 李军* 经理 [退出] 吴轶秦 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-06-19 |
董事 经理 监事 | 陈霓, [新增] 李军*, 饶俊, 吴轶秦 [新增] | 胡凯, [退出] 李军*, 饶俊, 吴波 [退出] | 2018-03-23 |
董事 经理 监事 | 李军 董事长; 陈霓 董事; [新增] 饶俊 董事; 李军 经理; 吴轶秦 监事 [新增] | 李军 董事长; 胡凯 董事; [退出] 饶俊 董事; 李军 经理; 吴波 监事 [退出] | 2018-03-23 |
董事 经理 监事 | 李军* 董事长 饶俊 董事 陈霓 董事 [新增] 李军* 经理 吴轶秦 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 李军* 董事长 饶俊 董事 胡凯 董事 [退出] 李军* 经理 吴波 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-03-23 |
本页是 [北京雅思悦装修装饰有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。