变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2018-09-06 | 2018-05-22 | 2018-09-10 |
地址变更 | 深圳市宝安区航城街道鹤洲社区洲石路739号恒丰工业城C48层东B区 | 深圳市南山区粤海街道高新科技园南区粤兴一道9号香港科技大学深圳产学研大楼 | 2018-09-10 |
成员 | 卢瑞发(总经理),卢瑞发(执行董事) | 常青(总经理),常青(执行董事) | 2018-06-08 |
投资人 | 卢瑞发 4950(万元)99% 宋雅静 50(万元)1% | 常青 4950(万元)99% 宋雅静 50(万元)1% | 2018-06-08 |
负责人 | 卢瑞发 | 常青 | 2018-06-08 |
投资人变更 | 股东名称:卢瑞发、出资额:4950、出资比例:99; [新增]
股东名称:宋雅静、出资额:50、出资比例:1; | 股东名称:常青、出资额:4950、出资比例:99; [退出]
股东名称:宋雅静、出资额:50、出资比例:1; | 2018-06-08 |
高级管理人员备案 | 执行董事:卢瑞发 [新增]
总经理:卢瑞发 [新增] | 执行董事:常青 [退出]
总经理:常青 [退出] | 2018-06-08 |
负责人变更 | 总经理:卢瑞发;
法定代表人:卢瑞发;
股东:;
股东:;
董事长:卢瑞发; | 法定代表人:常青;
股东:常青;
股东:宋雅静;
董事长:常青;
总经理:常青; | 2018-06-08 |
总经理 | 卢瑞发(总经理) [新增] | 常青(总经理) [退出] | 2018-06-08 |
董事长或执行董事成员 | 卢瑞发(执行董事) [新增] | 常青(执行董事) [退出] | 2018-06-08 |
投资人变更 | 名称:卢瑞发,出资额:4950,出资比例:99 [新增]
名称:宋雅静,出资额:50,出资比例:1 | 名称:常青,出资额:4950,出资比例:99 [退出]
名称:宋雅静,出资额:50,出资比例:1 | 2018-06-08 |
章程备案 | 2018-05-22 | 2017-08-31 | 2018-06-08 |
投资人变更 | - | - | 2018-06-08 |
成员 | 常青(总经理),常青(执行董事) | 沈渝(总经理),沈渝(执行董事) | 2017-09-04 |
投资人 | 宋雅静 50(万元)1% 常青 4950(万元)99% | 宋雅静 50(万元)1% 沈渝 4950(万元)99% | 2017-09-04 |
负责人 | 常青 | 沈渝 | 2017-09-04 |
投资人变更 | 股东名称:宋雅静、出资额:50、出资比例:1;
股东名称:常青、出资额:4950、出资比例:99; [新增] | 股东名称:宋雅静、出资额:50、出资比例:1;
股东名称:沈渝、出资额:4950、出资比例:99; [退出] | 2017-09-04 |
高级管理人员备案 | 总经理:常青 [新增]
执行董事:常青 [新增] | 总经理:沈渝 [退出]
执行董事:沈渝 [退出] | 2017-09-04 |
负责人变更 | 总经理:常青;
董事长:常青;
股东:;
股东:;
法定代表人:常青; | 总经理:沈渝;
法定代表人:沈渝;
股东:沈渝;
股东:宋雅静;
董事长:沈渝; | 2017-09-04 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-31 | 2017-04-18 | 2017-09-04 |
总经理 | 常青(总经理) [新增] | 沈渝(总经理) [退出] | 2017-09-04 |
董事长或执行董事成员 | 常青(执行董事) [新增] | 沈渝(执行董事) [退出] | 2017-09-04 |
投资人变更 | 名称:宋雅静,出资额:50,出资比例:1
名称:常青,出资额:4950,出资比例:99 [新增] | 名称:宋雅静,出资额:50,出资比例:1
名称:沈渝,出资额:4950,出资比例:99 [退出] | 2017-09-04 |
成员 | 沈渝(执行董事),沈渝(总经理),宋雅静(监事) | 柳丹(总经理),涂敦群(监事),柳丹(执行董事) | 2017-04-19 |
投资人 | 宋雅静 50(万元)1% 沈渝 4950(万元)99% | 柳丹 5000(万元)100% | 2017-04-19 |
负责人 | 沈渝 | 柳丹 | 2017-04-19 |
投资人变更 | 股东名称:宋雅静、出资额:50、出资比例:1; [新增]
股东名称:沈渝、出资额:4950、出资比例:99; [新增] | 股东名称:柳丹、出资额:5000、出资比例:100; [退出] | 2017-04-19 |
高级管理人员备案 | 监事:宋雅静 [新增]
总经理:沈渝 [新增]
执行董事:沈渝 [新增] | 监事:涂敦群 [退出]
执行董事:柳丹 [退出]
总经理:柳丹 [退出] | 2017-04-19 |
负责人变更 | 董事长:沈渝;
法定代表人:沈渝;
总经理:沈渝;
股东:;
股东:;
监事:宋雅静; | 总经理:柳丹;
法定代表人:柳丹;
监事:涂敦群;
董事长:柳丹;
股东:柳丹; | 2017-04-19 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2017-04-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-04-18 | 1900-01-01 | 2017-04-19 |
总经理 | 沈渝(总经理) [新增] | 柳丹(总经理) [退出] | 2017-04-19 |
投资人变更 | 名称:宋雅静,出资额:50,出资比例:1 [新增]
名称:沈渝,出资额:4950,出资比例:99 [新增] | 名称:柳丹,出资额:5000,出资比例:100 [退出] | 2017-04-19 |
董事长或执行董事成员 | 沈渝(执行董事) [新增] | 柳丹(执行董事) [退出] | 2017-04-19 |
监事信息 | 宋雅静(监事) [新增] | 涂敦群(监事) [退出] | 2017-04-19 |
高管人员 | 柳丹(执行(常务)董事)
涂敦群(监事)
柳丹(总经理) | 柳丹(执行(常务)董事)
涂敦群(监事)
柳丹(总经理) | 2017-04-19 |
监事成员 | 柳丹(执行(常务)董事)
涂敦群(监事)
柳丹(总经理) | 柳丹(执行(常务)董事)
涂敦群(监事)
柳丹(总经理) | 2017-04-19 |
董事成员 | 柳丹(执行(常务)董事)
涂敦群(监事)
柳丹(总经理) | 柳丹(执行(常务)董事)
涂敦群(监事)
柳丹(总经理) | 2017-04-19 |
股东 | 宋雅静 50(万元) 1% [新增]
常青 4950(万元) 99% [新增] | 柳丹 5000(万元) 100% [退出] | 2017-04-19 |
法定代表人 | 常青 | 柳丹 | 2017-04-19 |
高管人员 | 沈渝(总经理) [新增]
沈渝(执行(常务)董事) [新增]
宋雅静(监事) [新增] | 柳丹(总经理) [退出]
柳丹(执行(常务)董事) [退出]
涂敦群(监事) [退出] | 2017-04-19 |
监事成员 | 沈渝(总经理) [新增]
沈渝(执行(常务)董事) [新增]
宋雅静(监事) [新增] | 柳丹(总经理) [退出]
柳丹(执行(常务)董事) [退出]
涂敦群(监事) [退出] | 2017-04-19 |
董事成员 | 沈渝(总经理) [新增]
沈渝(执行(常务)董事) [新增]
宋雅静(监事) [新增] | 柳丹(总经理) [退出]
柳丹(执行(常务)董事) [退出]
涂敦群(监事) [退出] | 2017-04-19 |
股东 | 宋雅静 50(万元) 1% [新增]
沈渝 4950(万元) 99% [新增] | 柳丹 5000(万元) 100% [退出] | 2017-04-19 |
法定代表人 | 沈渝 | 柳丹 | 2017-04-19 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-04-19 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-04-19 |
股东(投资人) | 宋雅静 50(万元) 1% 沈渝 4950(万元) 99% | 柳丹 5000(万元) 100% | 2017-04-19 |
董事成员 | 沈渝(总经理) 沈渝(执行(常务)董事) 宋雅静(监事) | 柳丹(总经理) 柳丹(执行(常务)董事) 涂敦群(监事) | 2017-04-19 |
监事成员 | 沈渝(总经理) 沈渝(执行(常务)董事) 宋雅静(监事) | 柳丹(总经理) 柳丹(执行(常务)董事) 涂敦群(监事) | 2017-04-19 |
高管人员 | 沈渝(总经理) 沈渝(执行(常务)董事) 宋雅静(监事) | 柳丹(总经理) 柳丹(执行(常务)董事) 涂敦群(监事) | 2017-04-19 |