深圳市荣轩行投资管理有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙岗区坂田街道长发中路19号,我公司主要提供投资兴办实业;从事担保业务;信息咨询;物业管理;机电设备、电子产品、日用百货、办公用品的购销;国内贸易;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;...
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市龙岗区坂田街道长发中路19号
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 张丽芳
- 电子邮件:
- 18565800287@QQ.COM
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市荣轩行投资管理有限公司 |
简称: | 荣轩行投资管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资兴办实业(具体项目另行申报);从事担保业务(不含融资性担保);信息咨询(不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目);物业管理;机电设备、电子产品、日用百货、办公用品的购销;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;... |
营业执照号码: | 440307106874888 |
发证机关: | 龙岗局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年01月30日 |
注册资本: | 100万元 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 龙岗区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 龙岗区 » 龙岗区坂田 |
顺企编码: | 78193793 |
深圳市荣轩行投资管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄炳元 | 70% | 人民币70.0万元 |
张丽芳 | 30% | 人民币30.0万元 |
深圳市荣轩行投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
指定联系人 | 黄炳元 | 张丽芳 | 2019-05-23 |
成员 | 黄炳元(总经理),黄炳元(执行董事) | 张丽芳(执行董事),张丽芳(总经理) | 2019-05-23 |
投资人 | 张丽芳 30(万元)30% 黄炳元 70(万元)70% | 黄炳元 70(万元)70% 黄仕楠 30(万元)30% | 2019-05-23 |
负责人 | 黄炳元 | 张丽芳 | 2019-05-23 |
投资人变更 | - | - | 2019-05-23 |
章程备案 | 2019-05-13 | 2018-04-13 | 2019-05-23 |
其他事项备案 | - | - | 2019-05-23 |
负责人变更 | - | - | 2019-05-23 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-05-23 |
期限 | 永续经营 | 自2013-01-30至2023-01-30 | 2018-04-25 |
投资人 | 黄炳元 70(万元)70% 黄仕楠 30(万元)30% | 黄炳元 100(万元)100% | 2018-04-25 |
投资人变更 | 股东名称:黄炳元、出资额:70( - 30% )、出资比例:70; 股东名称:黄仕楠、出资额:30、出资比例:30; [新增] | 股东名称:黄炳元、出资额:100、出资比例:100; | 2018-04-25 |
期限变更 | 2013-01-30,, | 2013-01-30,2023-01-30,10 | 2018-04-25 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2018-04-25 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-04-13 | 2018-04-09 | 2018-04-25 |
期限变更 | 永续经营 | 从2013-01-30至2023-01-30 | 2018-04-25 |
投资人变更 | 名称:黄炳元,出资额:70( - 30% ),出资比例:70 名称:黄仕楠,出资额:30,出资比例:30 [新增] | 名称:黄炳元,出资额:100,出资比例:100 | 2018-04-25 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-04-25 |
地址变更 | 深圳市龙岗区坂田街道长发中路19号-2 | 深圳市龙岗区坂田街道长发中路19号 | 2018-04-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-04-09 | 2013-05-24 | 2018-04-12 |
统一社会信用代码 | *****A | - | 2017-09-25 |
其他事项备案 | *****A | - | 2017-09-25 |
成员 | 张丽芳(执行董事),张丽芳(总经理),黄丽丹(监事) | 黄炳元(执行董事),黄丽丹(监事),黄炳元(总经理) | 2013-06-06 |
负责人 | 张丽芳 | 黄炳元 | 2013-06-06 |
指定联系人 | 张丽芳 | - | 2013-06-06 |
董事长或执行董事成员 | 张丽芳(执行董事) [新增] | 黄炳元(执行董事) [退出] | 2013-06-06 |
审批项目 | 《食品流通许可证》 | - | 2013-06-06 |
高管人员 | 张丽芳(总经理) [新增] | 黄炳元(总经理) [退出] | 2013-06-06 |
经营范围变更 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);从事担保业务(不含融资性担保);信息咨询(不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目);物业管理;机电设备、电子产品、日用百货、办公用品的购销;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。^预包装食品、烟、酒、茶叶的零售。 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);从事担保业务(不含融资性担保)(法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目,取得相关审批后方可经营);信息咨询(不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目);物业管理;机电设备、电子产品、日用百货、办公用品的购销;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2013-06-06 |
地址变更 | 深圳市龙岗区坂田街道长发中路19号 | 深圳市龙岗区坂田街道长坑西路五巷3栋201铺 | 2013-06-06 |
章程备案 | - | - | 2013-06-06 |
深圳市荣轩行投资管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
黄丽丹 | 监事 |
张丽芳 | 执行(常务)董事 |
张丽芳 | 总经理 |
深圳市荣轩行投资管理有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
13509147 | 荣轩行 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请完成 | 2013-11-08 |
本页是 [深圳市荣轩行投资管理有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关咨询、投资、加盟公司