变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 投资人:徐德勇 ; [新增]
投资人:曹虹 ; | 投资人:曹虹 ;
投资人:邹剑平 ; [退出] | 2022-06-14 |
其他变更 | 姓名:曹虹,职务:执行董事;
姓名:曹虹,职务:经理;
姓名:徐庆茂,职务:监事; | 姓名:邹剑平,职务:执行董事;
姓名:徐庆茂,职务:监事;
姓名:邹剑平,职务:经理; | 2022-06-14 |
法定代表人变更 | 曹虹 | 邹剑平 | 2022-06-14 |
投资人变更 | 投资人:徐德勇,出资额:10万,占2%,出资方式:货币,出资时间:2030-12-31; [新增]
投资人:曹虹,出资额:490万,占98%,出资方式:货币,出资时间:2030-12-31; | 投资人:曹虹,出资额:490万,占98%,出资方式:货币,出资时间:2030-12-31;
投资人:邹剑平,出资额:10万,占2%,出资方式:货币,出资时间:2030-12-31; [退出] | 2022-06-14 |
投资人变更 | 投资人:曹虹 ; [新增]
投资人:邹剑平 ; [新增] | 投资人:杨雪 ; [退出]
投资人:徐航 ; [退出] | 2022-05-12 |
投资人变更 | 投资人:曹虹,出资额:490万,占98%,出资方式:货币,出资时间:2030-12-31; [新增]
投资人:邹剑平,出资额:10万,占2%,出资方式:货币,出资时间:2030-12-31; [新增] | 投资人:杨雪,出资额:100万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2030-12-31; [退出]
投资人:徐航,出资额:400万,占80%,出资方式:货币,出资时间:2030-12-31; [退出] | 2022-05-12 |
投资人变更 | 投资人:杨雪 ; [新增]
投资人:徐航 ; [新增] | 投资人:邹剑平 ; [退出]
投资人:徐庆茂 ; [退出] | 2021-08-30 |
投资人变更 | 投资人:杨雪,出资额:100万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2030-12-31; [新增]
投资人:徐航,出资额:400万,占80%,出资方式:货币,出资时间:2030-12-31; [新增] | 投资人:邹剑平,出资额:250万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2030-12-31; [退出]
投资人:徐庆茂,出资额:250万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2030-12-31; [退出] | 2021-08-30 |
经营范围变更 | 废塑料回收与加工;塑料与橡胶制品;塑料制品制造;塑料制品销售;建筑材料;废旧物资回收;废旧金属回收;生产性废旧金属回收;废旧电子产品回收;废旧电子产品拆解;废旧电动车;废旧变压器;废电瓶回收;废旧电缆;废油回收;机械设备回收销售;报废汽车回收拆解;羽绒收购加工;广告材料制作与销售;纺织品与针织品;纺织制成品制造;纺织制品生产销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 废塑料、废旧PVC、改性塑料、塑料制品、废旧家电回收、加工、销售;废旧物资、废旧金属、生产性金属、金属材料、电子产品、电力电缆、废电瓶、线路板回收、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)# | 2020-04-30 |
经营范围变更 | 废塑料、废旧PVC、改性塑料、塑料制品、废旧家电回收、加工、销售;废旧物资、废旧金属、生产性金属、金属材料、电子产品、电力电缆、废电瓶、线路板回收、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)# | 废塑料、废旧PVC、改性塑料、塑料制品、废旧家电回收、加工、销售;废旧物资、废旧金属、生产性金属、金属材料、电子产品、电力电缆回收、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)# | 2020-01-21 |
投资人变更 | 投资人:徐庆茂,出资额:250万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2030-12-31; [新增]
投资人:邹剑平,出资额:250( + 25% )万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2030-12-31; | 投资人:邹剑平,出资额:200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2024-04-08;
投资人:徐华顺,出资额:300万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2030-12-31; [退出] | 2019-12-20 |
其他变更 | 姓名:邹剑平,职务:执行董事;
姓名:徐庆茂,职务:监事;
姓名:邹剑平,职务:经理; | 姓名:徐华顺,职务:经理;
姓名:邹剑平,职务:监事;
姓名:徐华顺,职务:执行董事; | 2019-12-20 |
投资人变更 | 投资人:徐庆茂 ; [新增]
投资人:邹剑平 ; | 投资人:邹剑平 ;
投资人:徐华顺 ; [退出] | 2019-12-20 |
法定代表人变更 | 邹剑平 | 徐华顺 | 2019-12-20 |
投资人变更 | 投资人:邹剑平,出资额:200( - 83.33333% )万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2024-04-08;
投资人:徐华顺,出资额:300( - 83.33333% )万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2030-12-31; | 投资人:邹剑平,出资额:1200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2024-04-08;
投资人:徐华顺,出资额:1800万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2030-12-31; | 2019-11-18 |
投资人变更 | 投资人:邹剑平 ;
投资人:徐华顺 ; | 投资人:邹剑平 ;
投资人:徐华顺 ; | 2019-11-18 |
注册资本变更 | 500万元( - 83.33333% ) | 3000万元 | 2019-11-18 |
投资人变更 | 投资人:邹剑平,出资额:1200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2024-04-08;
投资人:徐华顺,出资额:1800万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2030-12-31; [新增] | 投资人:邹剑平,出资额:1200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2024-04-08;
投资人:徐德勇,出资额:1800万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2024-04-08; [退出] | 2019-02-19 |
投资人变更 | 投资人:邹剑平 ;
投资人:徐华顺 ; [新增] | 投资人:邹剑平 ;
投资人:徐德勇 ; [退出] | 2019-02-19 |
其他变更 | 姓名:徐华顺,职务:经理;
姓名:邹剑平,职务:监事;
姓名:徐华顺,职务:执行董事; | 姓名:邹剑平,职务:监事;
姓名:徐德勇,职务:执行董事,经理; | 2018-12-25 |
法定代表人变更 | 徐华顺 | 徐德勇 | 2018-12-25 |
住所变更 | 江西省宜春市丰城市资源循环利用基地 | 江西省丰城市河洲围里废品市场 | 2018-12-25 |
经营范围变更 | 废塑料、废旧PVC、改性塑料、塑料制品、废旧家电回收、加工、销售;废旧物资、废旧金属、生产性金属、金属材料、电子产品、电力电缆回收、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)# | 废塑料、废旧PVC、废旧PET、废铝塑、改性塑料、橡胶制品、塑料制品、塑料玩具、塑料鞋、废旧家电回收、加工、销售;废旧物资、废旧金属、生产性金属、金属材料回收、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)#; | 2018-05-02 |
投资人变更 | 投资人:邹剑平,出资额:1200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2016-04-06;
投资人:徐德勇,出资额:1800万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2016-04-06; [新增] | 投资人:邹剑平,出资额:1200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2016-04-06;
投资人:徐佳慧,出资额:1800万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2016-04-06; [退出] | 2017-06-05 |
其他变更 | 姓名:邹剑平,职务:监事;
姓名:徐德勇,职务:执行董事,总经理; | 姓名:邹剑平,职务:监事;
姓名:徐佳慧,职务:执行董事;
姓名:徐德勇,职务:总经理; | 2017-06-05 |
投资人变更 | 投资人:邹剑平 ;
投资人:徐德勇 ; [新增] | 投资人:邹剑平 ;
投资人:徐佳慧 ; [退出] | 2017-06-05 |
法定代表人变更 | 徐德勇 | 徐佳慧 | 2017-05-04 |
其他变更 | 姓名:邹剑平,职务:监事;
姓名:徐佳慧,职务:执行董事;
姓名:徐德勇,职务:总经理; | 姓名:徐佳慧,职务:执行董事兼总经理;
姓名:邹剑平,职务:监事; | 2017-05-04 |
投资人变更 | 投资人:邹剑平,出资额:1200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2016-04-06; [新增]
投资人:徐佳慧,出资额:1800万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2016-04-06; [新增] | 投资人:雷涛,出资额:1800万人民币,占60%,出资方式:货币,出资时间:2024-04-08; [退出]
投资人:刘炼炼,出资额:1200万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2024-04-08; [退出] | 2016-04-07 |
其他变更 | *****J | 注册号:***** | 2016-04-07 |
投资人变更 | 投资人:邹剑平 ; [新增]
投资人:徐佳慧 ; [新增] | 投资人:雷涛 ; [退出]
投资人:刘炼炼 ; [退出] | 2016-04-07 |
其他变更 | 姓名:徐佳慧,职务:执行董事兼总经理;
姓名:邹剑平,职务:监事; | 姓名:刘炼炼,职务:监事;
姓名:雷涛,职务:执行董事兼总经理; | 2016-04-07 |
其他变更 | 姓名:徐佳慧,职务:执行董事兼总经理;姓名:邹剑平,职务:监事; | 姓名:刘炼炼,职务:监事;姓名:雷涛,职务:执行董事兼总经理; | 2016-04-07 |
投资人(股权)变更 | 投资人:邹剑平 ;投资人:徐佳慧 ; | 投资人:雷涛 ;投资人:刘炼炼 ; | 2016-04-07 |
法定代表人变更 | 徐佳慧 | 雷涛 | 2016-04-07 |
| 91360981063459193J | 注册号:360981210020610 | 2016-04-07 |
其他变更 | 91360981063459193J | 注册号:360981210020610 | 2016-04-07 |
投资人(股权)变更 | 投资人:雷涛 ;投资人:刘炼炼 ; | 投资人:熊才秀 ;投资人:雷涛 ; | 2015-08-28 |
投资人变更 | 雷涛,出资1800万人民币,占60%,实缴出资0万;
刘炼炼,出资1200万,占40%,实缴出资0万; [新增] | 熊才秀,出资1200万人民币,占40%,实缴出资0万; [退出]
雷涛,出资1800万人民币,占60%,实缴出资0万; | 2015-08-28 |
投资人变更 | 投资人:雷涛 ;
投资人:刘炼炼 ; [新增] | 投资人:熊才秀 ; [退出]
投资人:雷涛 ; | 2015-08-28 |
其他变更 | 执行董事兼总经理,雷涛,***;监事,刘炼炼,***; | 执行董事兼总经理,雷涛,***;监事,熊才秀,***; | 2015-08-28 |
其他变更 | 执行董事兼总经理,雷涛,***;监事,熊才秀,***; | 监事,陈娟仔,***;执行董事兼总经理,雷涛,***; | 2015-06-04 |
投资人(股权)变更 | 投资人:熊才秀 ;投资人:雷涛 ; | 投资人:陈娟仔 ;投资人:雷涛 ; | 2015-06-04 |
投资人变更 | 熊才秀,出资1200万,占40%,实缴出资0万; [新增]
雷涛,出资1800万人民币,占60%,实缴出资0万; | 陈娟仔,出资1200万人民币,占40%,实缴出资0万; [退出]
雷涛,出资1800万人民币,占60%,实缴出资0万; | 2015-06-04 |
投资人变更 | 投资人:熊才秀 ; [新增]
投资人:雷涛 ; | 投资人:陈娟仔 ; [退出]
投资人:雷涛 ; | 2015-06-04 |
投资人变更 | 陈娟仔,出资1200万人民币,占40%,实缴出资0万; [新增]
雷涛,出资1800万人民币,占60%,实缴出资0万; [新增] | 傅阿英,出资150万人民币,占5%,实缴出资0万; [退出]
徐猛,出资2850万人民币,占95%,实缴出资0万; [退出] | 2015-05-27 |
其他变更 | 监事,陈娟仔,***;执行董事兼总经理,雷涛,***; | 监事,傅阿英,***;执行董事兼总经理,徐猛,***; | 2015-05-27 |
投资人(股权)变更 | 投资人:陈娟仔 ;投资人:雷涛 ; | 投资人:傅阿英 ;投资人:徐猛 ; | 2015-05-27 |
投资人变更 | 投资人:陈娟仔 ; [新增]
投资人:雷涛 ; [新增] | 投资人:傅阿英 ; [退出]
投资人:徐猛 ; [退出] | 2015-05-27 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:雷涛 | 证件号码:******,姓名:徐猛 | 2015-05-27 |
投资人变更 | 傅阿英,出资150万人民币,占5%,实缴出资0万; [新增]
徐猛,出资2850万人民币,占95%,实缴出资0万; [新增] | 徐亚杰,出资150万人民币,占5%,实缴出资0万; [退出]
徐平华,出资1050万人民币,占35%,实缴出资0万; [退出]
徐德勇,出资1800万人民币,占60%,实缴出资0万; [退出] | 2015-03-30 |
投资人变更 | 投资人:傅阿英 ; [新增]
投资人:徐猛 ; [新增] | 投资人:徐亚杰 ; [退出]
投资人:徐平华 ; [退出]
投资人:徐德勇 ; [退出] | 2015-03-30 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:徐猛 | 证件号码:******,姓名:徐亚杰 | 2015-03-30 |
其他变更 | 监事,傅阿英,***;执行董事兼总经理,徐猛,***; | 监事,徐德勇,***;执行董事兼总经理,徐亚杰,***; | 2015-03-30 |
投资人(股权)变更 | 投资人:傅阿英 ;投资人:徐猛 ; | 投资人:徐亚杰 ;投资人:徐平华 ;投资人:徐德勇 ; | 2015-03-30 |
投资人(股权)变更 | 投资人:徐德勇 ;投资人:徐平华 ;投资人:徐亚杰 ; | 投资人:徐亚杰 ;投资人:马梅根 ; | 2014-12-10 |
投资人变更 | 徐德勇,出资1800万人民币,占60%,实缴出资0万; [新增]
徐平华,出资1050万人民币,占35%,实缴出资0万; [新增]
徐亚杰,出资150( - 93.88902% )万,占5%,实缴出资0万; | 徐亚杰,出资2454.6万人民币,占81.82%,实缴出资0万;
马梅根,出资545.4万人民币,占18.18%,实缴出资0万; [退出] | 2014-12-10 |
投资人变更 | 投资人:徐德勇 ; [新增]
投资人:徐平华 ; [新增]
投资人:徐亚杰 ; | 投资人:徐亚杰 ;
投资人:马梅根 ; [退出] | 2014-12-10 |
其他变更 | 监事,徐德勇,***;执行董事兼总经理,徐亚杰,***; | 监事,马梅根,***;执行董事兼总经理,徐亚杰,***; | 2014-12-10 |
投资人变更 | 徐亚杰,出资2454.6万人民币,占81.82%,实缴出资0万; [新增]
马梅根,出资545.4万人民币,占18.18%,实缴出资0万; | 马梅根,出资545.4万人民币,占18.18%,实缴出资0万;
徐良华,出资2454.6万人民币,占81.82%,实缴出资0万; [退出] | 2014-05-16 |
投资人变更 | 投资人:徐亚杰 ; [新增]
投资人:马梅根 ; | 投资人:马梅根 ;
投资人:徐良华 ; [退出] | 2014-05-16 |
其他变更 | 监事,马梅根,***;执行董事兼总经理,徐亚杰,***; | 监事,马梅根,***;执行董事兼总经理,徐良华,***; | 2014-05-16 |
投资人(股权)变更 | 投资人:徐亚杰 ;投资人:马梅根 ; | 投资人:马梅根 ;投资人:徐良华 ; | 2014-05-16 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:徐亚杰 | 证件号码:******,姓名:徐良华 | 2014-05-16 |
经营范围变更 | 一般经营项目:废塑料、废旧PVC、废旧PET、废铝塑、改性塑料、橡胶制品、塑料制品、塑料玩具、塑料鞋、废旧家电回收、加工、销售;废旧物资、废旧金属、生产性金属、金属材料回收、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)#;; | 一般经营项目:废塑料、废旧PVC、废铝塑、改性塑料、橡胶制品、塑料制品、塑料玩具、塑料鞋、废旧家电回收、加工、销售;废旧物资、废旧金属、生产性金属、金属材料回收、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)#;; | 2014-05-16 |
经营范围变更 | 一般经营项目:废塑料、废旧PVC、废铝塑、改性塑料、橡胶制品、塑料制品、塑料玩具、塑料鞋、废旧家电回收、加工、销售;废旧物资、废旧金属、生产性金属、金属材料回收、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)#;; | 一般经营项目:废塑料、废旧PVC、废铝塑、改性塑料、橡胶制品、废旧家电回收、加工、销售;废旧物资、废旧金属、生产性金属、金属材料回收、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)#;; | 2014-04-23 |
投资人(股权)变更 | 投资人:马梅根 ;投资人:徐良华 ; | 投资人:徐德勇 ;投资人:熊正平 ; | 2014-04-08 |
注册资本(金)变更 | 3000万人民币 | 110万人民币 | 2014-04-08 |
投资人变更 | 马梅根,出资545.4万人民币,占18.18%,实缴出资0万; [新增]
徐良华,出资2454.6万人民币,占81.82%,实缴出资0万; [新增] | 徐德勇,出资90万人民币,占81.82%,实缴出资90万; [退出]
熊正平,出资20万人民币,占18.18%,实缴出资20万; [退出] | 2014-04-08 |
经营范围变更 | 一般经营项目:废塑料、废旧PVC、废铝塑、改性塑料、橡胶制品、废旧家电回收、加工、销售;废旧物资、废旧金属、生产性金属、金属材料回收、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)#; | 一般经营项目:废塑料、废旧PVC、废铝塑、改性塑料、橡胶制品、废旧家电回收、加工、销售#; | 2014-04-08 |
名称变更 | 丰城市恒金再生资源制品有限公司 | 丰城市恒金塑料再生利用有限公司 | 2014-04-08 |
注册资本变更 | 3000万人民币( + 2627.27273% ) | 110万人民币 | 2014-04-08 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:徐良华 | 证件号码:******,姓名:徐德勇 | 2014-04-08 |
其他变更 | 监事,马梅根,***;执行董事兼总经理,徐良华,***; | 经理,刘辉萍,***;监事,熊正平,***;执行董事,徐德勇,***; | 2014-04-08 |
投资人变更 | 投资人:马梅根 ; [新增]
投资人:徐良华 ; [新增] | 投资人:徐德勇 ; [退出]
投资人:熊正平 ; [退出] | 2014-04-08 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:徐德勇 | 证件号码:******,姓名:徐国进 | 2014-01-27 |
其他变更 | 经理,刘辉萍,***;监事,熊正平,***;执行董事,徐德勇,***; | 执行董事,徐国进,***;监事,徐军亮,***; | 2014-01-27 |
投资人变更 | 徐德勇,出资90万人民币,占81.82%,实缴出资90万; [新增]
熊正平,出资20万人民币,占18.18%,实缴出资20万; [新增] | 徐国进,出资90万人民币,占81.8182%,实缴出资90万; [退出]
徐军娣,出资20万人民币,占18.1818%,实缴出资20万; [退出] | 2014-01-27 |
经营范围变更 | 废塑料、废旧PVC、废铝塑、改性塑料、橡胶制品、废旧家电回收、加工、销售# | 一般经营项目:废旧塑料、废旧家电回收、加工、销售#; | 2013-04-08 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2013-04-08 |
投资人变更 | 徐国进,出资90( + 800% )万,占81.82%,实缴出资90万;
徐军娣,出资20万,占18.18%,实缴出资20万; [新增] | 徐国进,出资10万,占100%,实缴出资10万; | 2013-04-08 |
实收资本变更 | 110( + 1000% ) | 10 | 2013-04-08 |
注册资本变更 | 110( + 1000% ) | 10 | 2013-04-08 |
经营范围变更 | 一般经营项目:废旧塑料、废旧家电回收、加工、销售#; | 一般经营项目:废旧塑料、废旧家电回收、销售#; | 2013-03-11 |