变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
其他变更 | *****P | - | 2016-12-12 |
其他变更 | 91360981568658198P | | 2016-12-12 |
投资人(股权)变更 | 投资人:曾勇惠 ;投资人:王广兵 ; | 投资人:王琴 ;投资人:龚建珍 ; | 2015-08-28 |
注册资本(金)变更 | 6000 | 666 | 2015-08-28 |
投资人变更 | 曾勇惠,出资3900万人民币,占65%,实缴出资0万; [新增]
王广兵,出资2100万人民币,占35%,实缴出资0万; [新增] | 王琴,出资366万人民币,占55%,实缴出资366万; [退出]
龚建珍,出资300万人民币,占45%,实缴出资300万; [退出] | 2015-08-28 |
经营范围变更 | 一般经营项目:提供全国各地的运输服务;仓储服务、分拨、配送;产品分拣、包装流通服务(除国家禁运品、危险品、易燃易爆品外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)#; | 一般经营项目:道路普通货物运输、大型物件运输(四类)(道路运输许可证有效期至2015年1月19日);货物仓储、分拨、配送;产品分拣、包装、流通服务; | 2015-08-28 |
注册资本变更 | 6000( + 800.9009% ) | 666 | 2015-08-28 |
投资人变更 | 投资人:曾勇惠 ; [新增]
投资人:王广兵 ; [新增] | 投资人:王琴 ; [退出]
投资人:龚建珍 ; [退出] | 2015-08-28 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:曾勇惠 | 证件号码:******,姓名:王琴 | 2015-08-28 |
其他变更 | 监事,王广兵,***;执行董事,曾勇惠,***; | 执行董事,王琴,;监事,熊洪亮,; | 2015-08-28 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:王琴 | 证件号码:******,姓名:熊洪亮 | 2012-05-14 |
其他变更 | ******,王琴,执行董事;******,熊洪亮,监事; | ******,王琴,监事; | 2012-05-14 |
投资人变更 | 王琴,出资366万元,占55%;
龚建珍,出资300万元,占45%; [新增] | 王琴,出资366万元,占54.95%;
熊洪亮,出资300万元,占455%; [退出] | 2011-10-25 |
其他变更 | ******,熊洪亮,执行董事;******,王琴,监事; | ******,熊洪亮,执行董事;******,熊荣平,监事; | 2011-08-19 |
投资人变更 | 王琴,出资366万元,占54.95%; [新增]
熊洪亮,出资300万元,占455%; | 熊荣平,出资366万元,占54.95%; [退出]
熊洪亮,出资300万元,占454%; | 2011-08-19 |
其他变更 | ******,熊洪亮,执行董事;******,熊荣平,监事; | ******,熊荣平,执行董事;******,熊洪亮,监事; | 2011-05-18 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:熊洪亮 | 证件号码:******,姓名:熊荣平 | 2011-05-18 |