变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
组织机构备案 | 李金娜,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
卢卫林,监事,选举, [新增] | 冯泽锋,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
谢嘉怡,监事,选举, [退出] | 2017-11-06 |
监事备案 | 李金娜,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
卢卫林,监事,选举, [新增] | 冯泽锋,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
谢嘉怡,监事,选举, [退出] | 2017-11-06 |
董事备案 | 李金娜,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
卢卫林,监事,选举, [新增] | 冯泽锋,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
谢嘉怡,监事,选举, [退出] | 2017-11-06 |
经理备案 | 李金娜,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
卢卫林,监事,选举, [新增] | 冯泽锋,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
谢嘉怡,监事,选举, [退出] | 2017-11-06 |
监事备案 | 李金娜(执行董事兼经理) [新增]
卢卫林(监事) [新增] | 冯泽锋(执行董事兼经理) [退出]
谢嘉怡(监事) [退出] | 2017-11-06 |
董事备案 | 李金娜(执行董事兼经理) [新增]
卢卫林(监事) [新增] | 冯泽锋(执行董事兼经理) [退出]
谢嘉怡(监事) [退出] | 2017-11-06 |
组织机构备案 | 李金娜(执行董事兼经理) [新增]
卢卫林(监事) [新增] | 冯泽锋(执行董事兼经理) [退出]
谢嘉怡(监事) [退出] | 2017-11-06 |
经理备案 | 李金娜(执行董事兼经理) [新增]
卢卫林(监事) [新增] | 冯泽锋(执行董事兼经理) [退出]
谢嘉怡(监事) [退出] | 2017-11-06 |
住所变更 | 广州市黄埔区护林路1199号4栋403室A911(集群注册)(仅限办公用途) | 广州市黄埔区护林路1115号大院4栋118房(仅限办公用途) | 2017-11-06 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-11-06 |
股东变更 | 李金娜; [新增]
卢卫林; [新增] | 冯泽锋; [退出]
谢嘉怡; [退出] | 2017-11-03 |
法定代表人变更 | 李金娜 | 冯泽锋 | 2017-11-03 |
财务负责人 | 李金娜 | 冯泽锋 | 2017-11-03 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-09-08 |
主营项目类别 | 批发业 | 建筑安装业 | 2017-09-08 |
名称变更 | 广州玖鼎贸易有限公司 | 广州日健消防设备工程有限公司 | 2017-09-08 |
经理备案 | 冯泽锋,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
谢嘉怡,监事,选举, [新增] | 翁永杰,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
吴宇涛,监事,选举, [退出] | 2016-09-23 |
组织机构备案 | 冯泽锋,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
谢嘉怡,监事,选举, [新增] | 翁永杰,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
吴宇涛,监事,选举, [退出] | 2016-09-23 |
财务负责人 | 冯泽锋 | 翁永杰 | 2016-09-23 |
董事备案 | 冯泽锋,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
谢嘉怡,监事,选举, [新增] | 翁永杰,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
吴宇涛,监事,选举, [退出] | 2016-09-23 |
监事备案 | 冯泽锋,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
谢嘉怡,监事,选举, [新增] | 翁永杰,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
吴宇涛,监事,选举, [退出] | 2016-09-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-09-23 |
股东变更 | 冯泽锋; [新增]
谢嘉怡; [新增] | 翁永杰; [退出]
吴宇涛; [退出] | 2016-09-23 |
法定代表人变更 | 冯泽锋 | 翁永杰 | 2016-09-23 |
经理备案 | 冯泽锋(执行董事兼经理) [新增]
谢嘉怡(监事) [新增] | 翁永杰(执行董事兼经理) [退出]
吴宇涛(监事) [退出] | 2016-09-23 |
组织机构备案 | 冯泽锋(执行董事兼经理) [新增]
谢嘉怡(监事) [新增] | 翁永杰(执行董事兼经理) [退出]
吴宇涛(监事) [退出] | 2016-09-23 |
监事备案 | 冯泽锋(执行董事兼经理) [新增]
谢嘉怡(监事) [新增] | 翁永杰(执行董事兼经理) [退出]
吴宇涛(监事) [退出] | 2016-09-23 |
董事备案 | 冯泽锋(执行董事兼经理) [新增]
谢嘉怡(监事) [新增] | 翁永杰(执行董事兼经理) [退出]
吴宇涛(监事) [退出] | 2016-09-23 |
董事备案 | 冯泽锋(执行董事兼经理);谢嘉怡(监事); | 翁永杰(执行董事兼经理);吴宇涛(监事); | 2016-09-23 |
监事备案 | 冯泽锋(执行董事兼经理);谢嘉怡(监事); | 翁永杰(执行董事兼经理);吴宇涛(监事); | 2016-09-23 |
组织机构备案 | 冯泽锋(执行董事兼经理);谢嘉怡(监事); | 翁永杰(执行董事兼经理);吴宇涛(监事); | 2016-09-23 |
经理备案 | 冯泽锋(执行董事兼经理);谢嘉怡(监事); | 翁永杰(执行董事兼经理);吴宇涛(监事); | 2016-09-23 |
股东变更 | 冯泽锋;谢嘉怡; | 翁永杰;吴宇涛; | 2016-09-23 |