锦州航星船舶科技有限公司,办公室地址位于辽宁省重要的工业、港口城市锦州,辽宁省锦州市南站新区黄海大街1号,我公司主要提供船舶导航、普航及轮机机电设备制造;船用通讯设备研制、生产、修理、技术服务;船用节能设备研制、生产、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
- 公司地址:
- 辽宁省锦州市南站新区黄海大街1号
- 固定电话:
- (0416)3855205 未核实,仅供参考
- 经理:
- 金宏
- 电子邮件:
- ggq2004@163.com
- 邮政编码:
- 121000
- 地区编码:
- 210700
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
锦州航星船舶科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
金宏 | 59% | 人民币1770.0万元 |
刘旬 | 40% | 人民币1200.0万元 |
陈秋 | 1% | 人民币30.0万元 |
锦州航星船舶科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 1刘士军执行董事;2金宏总经理;3关金花监事; | 1金宏总经理;2关金花监事;3刘旬执行董事; | 2020-12-25 |
高级管理人员备案 | 刘士军执行董事 [新增] 金宏总经理 关金花监事 | 金宏总经理 关金花监事 刘旬执行董事 [退出] | 2020-12-25 |
高级管理人员备案 | 1金宏总经理;2关金花监事;3刘旬执行董事; | 1金宏董事兼总经理;2刘影监事;3刘义董事长;4李宁监事;5关金花监事会主席;6李万辉董事;7宋忠来董事;8付裕监事;9刘凡董事;10谢艳秋监事;11周广宇董事;12陈秋董事; | 2020-10-23 |
高级管理人员备案 | 金宏总经理 [新增] 关金花监事 刘旬执行董事 [新增] | 金宏董事兼总经理 [退出] 刘影监事 [退出] 刘义董事长 [退出] 李宁监事 [退出] 关金花监事会主席 李万辉董事 [退出] 宋忠来董事 [退出] 付裕监事 [退出] 刘凡董事 [退出] 谢艳秋监事 [退出] 周广宇董事 [退出] 陈秋董事 [退出] | 2020-10-23 |
投资人变更 | 1陈秋;2金宏;3刘旬; | 1陈秋;2锦州北方航海仪器有限公司;3金宏; | 2020-09-28 |
投资人变更 | 陈秋; 金宏; 刘旬; [新增] | 陈秋; 锦州北方航海仪器有限公司; [退出] 金宏; | 2020-09-28 |
经营范围变更 | 船舶导航、普航及轮机机电设备制造;船用通讯设备(除无线)研制、生产、修理、技术服务;船用节能设备研制、生产、技术服务;货物及技术进出口(国家限制和禁止的项目除外)。 | 船舶导航、普航及轮机机电设备制造;船用通讯设备(除无线)研制、生产、修理、技术服务;船用节能设备研制、生产、技术服务。 | 2018-04-03 |
投资人变更 | 1陈秋;2锦州北方航海仪器有限公司;3金宏; | 1郭桂秋;2冯雅忱;3赵阳;4冯辉;5石艳彪;6杨杨;7陈秋;8锦州北方航海仪器有限公司;9方建军;10侯春江;11金宏;12刘影;13郑宏伟;14范世伟;15潘韶东;16周广宇;17关金花;18李万辉;19李宁;20王丹;21宋忠来;22计洪波;23梁平;24谷忠福; | 2017-08-08 |
投资人变更 | 陈秋; 锦州北方航海仪器有限公司; 金宏; | 郭桂秋; [退出] 冯雅忱; [退出] 赵阳; [退出] 冯辉; [退出] 石艳彪; [退出] 杨杨; [退出] 陈秋; 锦州北方航海仪器有限公司; 方建军; [退出] 侯春江; [退出] 金宏; 刘影; [退出] 郑宏伟; [退出] 范世伟; [退出] 潘韶东; [退出] 周广宇; [退出] 关金花; [退出] 李万辉; [退出] 李宁; [退出] 王丹; [退出] 宋忠来; [退出] 计洪波; [退出] 梁平; [退出] 谷忠福; [退出] | 2017-08-08 |
高级管理人员备案 | 1关金花监事会主席;2李万辉董事;3宋忠来董事;4付裕监事;5刘凡董事;6谢艳秋监事;7周广宇董事;8陈秋董事;9金宏董事兼总经理;10刘影监事;11刘义董事长;12李宁监事; | 1谢艳秋监事;2刘凡董事;3潘韶东监事;4刘影监事;5刘义董事长;6周广宇董事;7陈秋董事;8金宏董事兼总经理;9李万辉董事;10宋忠来董事;11范世伟监事会主席;12付裕监事; | 2016-07-06 |
高级管理人员备案 | 关金花监事会主席 [新增] 李万辉董事 宋忠来董事 付裕监事 刘凡董事 谢艳秋监事 周广宇董事 陈秋董事 金宏董事兼总经理 刘影监事 刘义董事长 李宁监事 [新增] | 谢艳秋监事 刘凡董事 潘韶东监事 [退出] 刘影监事 刘义董事长 周广宇董事 陈秋董事 金宏董事兼总经理 李万辉董事 宋忠来董事 范世伟监事会主席 [退出] 付裕监事 | 2016-07-06 |
锦州航星船舶科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
金宏 | 董事兼总经理 |
刘影 | 监事 |
刘义 | 董事长 |
李宁 | 监事 |
关金花 | 监事会主席 |
李万辉 | 董事 |
宋忠来 | 董事 |
付裕 | 监事 |
刘凡 | 董事 |
谢艳秋 | 监事 |
周广宇 | 董事 |
陈秋 | 董事 |
本页是 [锦州航星船舶科技有限公司] 在顺企网锦州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。