变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 刘卯立*,沈小兰,田丽,万成 | 刘卯立*,马建兴,沈小兰,万成 | 2020-09-28 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘卯立* 董事长 2 万成 董事 3 沈小兰 董事 4 刘卯立* 经理 5 田丽 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘卯立* 董事长 2 沈小兰 董事 3 万成 董事 4 刘卯立* 经理 5 马建兴 监事 | 2020-09-28 |
董事 经理 监事 | 刘卯立* 董事长
万成 董事
沈小兰 董事
刘卯立* 经理
田丽 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘卯立* 董事长
沈小兰 董事
万成 董事
刘卯立* 经理
马建兴 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-09-28 |
董事 经理 监事 | 刘卯立*,
沈小兰,
田丽, [新增]
万成 | 刘卯立*,
马建兴, [退出]
沈小兰,
万成 | 2020-09-28 |
董事 经理 监事 | 刘卯立 董事长; [新增]
沈小兰 董事; [新增]
3 万成 董事;
刘卯立 经理; [新增]
马建兴 监事 | 沈小平 董事长; [退出]
2 万成 董事;
沈冰涛 董事; [退出]
沈冰涛 经理; [退出]
马建兴 监事 | 2020-09-03 |
董事 经理 监事 | 刘卯立*, [新增]
马建兴,
沈小兰, [新增]
万成 | 马建兴,
沈冰涛*, [退出]
沈小平, [退出]
万成 | 2020-09-03 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘卯立* 董事长 2 沈小兰 董事 3 万成 董事 4 刘卯立* 经理 5 马建兴 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 沈小平 董事长 2 万成 董事 3 沈冰涛* 董事 4 沈冰涛* 经理 5 马建兴 监事 | 2020-09-03 |
董事 经理 监事 | 刘卯立*,马建兴,沈小兰,万成 | 马建兴,沈冰涛*,沈小平,万成 | 2020-09-03 |
董事 经理 监事 | 刘卯立* 董事长 [新增]
沈小兰 董事 [新增]
万成 董事
刘卯立* 经理 [新增]
马建兴 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 沈小平 董事长 [退出]
万成 董事
沈冰涛* 董事 [退出]
沈冰涛* 经理 [退出]
马建兴 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-09-03 |
投资人 | 沈小兰 自然人股东 [新增]
万成 自然人股东
刘卯立 自然人股东 [新增] | 沈小平 自然人股东 [退出]
沈冰涛 自然人股东 [退出]
马建兴 自然人股东 [退出]
万成 自然人股东 | 2020-09-03 |
法定代表人 | 刘卯立 | 沈冰涛 | 2020-09-03 |
注册资本 | 5000万 | 5000万 | 2020-08-21 |
经营范围 | 投资管理。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 非证券业务的投资管理(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保;);接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-10-13 |
经营范围 | 非证券业务的投资管理(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保;);接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 非证券业务的投资管理、咨询(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保;);接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-06-26 |
董事 经理 监事 | 沈小平 董事长;
2 万成 董事; [新增]
沈冰涛 董事;
沈冰涛 经理;
马建兴 监事 [新增] | 沈小平 董事长;
王利强 董事; [退出]
沈冰涛 董事;
王利强 经理; [退出]
王汝涛 监事 [退出] | 2017-05-23 |
董事 经理 监事 | 马建兴, [新增]
沈冰涛*,
沈小平,
万成 [新增] | 沈冰涛,
沈小平*,
王利强, [退出]
王汝涛 [退出] | 2017-05-23 |
董事 经理 监事 | 马建兴,沈冰涛*,沈小平,万成 | 沈冰涛,沈小平*,王利强,王汝涛 | 2017-05-23 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 沈小平 董事长 2 沈冰涛* 董事 3 万成 董事 4 沈冰涛* 经理 5 马建兴 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 沈小平* 董事长 2 沈冰涛 董事 3 王利强 董事 4 王利强 经理 5 王汝涛 监事 | 2017-05-23 |
董事 经理 监事 | 沈小平 董事长
沈冰涛* 董事
万成 董事 [新增]
沈冰涛* 经理
马建兴 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 沈小平* 董事长
沈冰涛 董事
王利强 董事 [退出]
王利强 经理 [退出]
王汝涛 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-05-23 |
投资人 | 沈小平 自然人股东
沈冰涛 自然人股东
马建兴 自然人股东
万成 自然人股东 [新增] | 沈小平 自然人股东
沈冰涛 自然人股东
马建兴 自然人股东 | 2017-05-23 |
法定代表人 | 沈冰涛 | 沈小平 | 2017-05-23 |
投资人 | 沈小平 自然人股东
沈冰涛 自然人股东
马建兴 自然人股东 [新增] | 沈小平 自然人股东
沈冰涛 自然人股东 | 2017-05-05 |
投资人 | 沈小平 自然人股东
沈冰涛 自然人股东 | 沈小平 自然人股东
王利强 自然人股东 [退出]
沈冰涛 自然人股东
王汝涛 自然人股东 [退出] | 2017-04-27 |
住所 | 北京市门头沟区莲石湖西路98号院101幢等6幢4号楼2层S033号(阳光小微空间孵化聚集区) | 北京市海淀区北清路164号17-27号院296号 | 2017-04-12 |
注册资本 | 5000 万元 | 100 万元 | 2017-01-12 |
投资人 | 沈小平,自然人股东; 王利强,自然人股东; 沈冰涛,自然人股东; 王汝涛,自然人股东; | 高艳艳,自然人股东; 田坤,自然人股东; | 2017-01-12 |
董事(理事)、经理、监事 | 沈冰涛,董事; 王利强,董事; 王利强,经理; 王汝涛,监事; | 高艳艳,监事; | 2017-01-12 |
法定代表人 | 沈小平 | 田坤 | 2017-01-12 |
住所 | 北京市海淀区北清路164号17-27号院296号 | 北京市海淀区北清路68号院2号楼2层281室 | 2017-01-12 |
企业名称 | 北京合金汇盈投资基金管理有限公司 | 北京金山银山投资基金管理有限公司 | 2017-01-12 |
董事 经理 监事 | 沈小平 董事长; [新增]
王利强 董事; [新增]
沈冰涛 董事; [新增]
王利强 经理; [新增]
王汝涛 监事 [新增] | 田坤 执行董事; [退出]
田坤 经理; [退出]
高艳艳 监事 [退出] | 2017-01-12 |
注册资本 | 5000( + 4900% ) | 100 | 2017-01-12 |
董事 经理 监事 | 沈冰涛, [新增]
沈小平*, [新增]
王利强, [新增]
王汝涛 [新增] | 高艳艳, [退出]
田坤* [退出] | 2017-01-12 |
注册资本 | 5000万( + 4900% ) | 100万 | 2017-01-12 |
董事 经理 监事 | 沈冰涛,沈小平*,王利强,王汝涛 | 高艳艳,田坤* | 2017-01-12 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 沈小平* 董事长 2 沈冰涛 董事 3 王利强 董事 4 王利强 经理 5 王汝涛 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 田坤* 执行董事 2 田坤* 经理 3 高艳艳 监事 | 2017-01-12 |
董事 经理 监事 | 沈小平* 董事长 [新增]
沈冰涛 董事 [新增]
王利强 董事 [新增]
王利强 经理 [新增]
王汝涛 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 田坤* 执行董事 [退出]
田坤* 经理 [退出]
高艳艳 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-01-12 |
投资人 | 沈小平 自然人股东 [新增]
王利强 自然人股东 [新增]
沈冰涛 自然人股东 [新增]
王汝涛 自然人股东 [新增] | 高艳艳 自然人股东 [退出]
田坤 自然人股东 [退出] | 2017-01-12 |
注册资本 | 5000万元( + 4900% ) | 100万元 | 2017-01-12 |