东海投资有限责任公司,办公室地址位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,上海市浦东新区东方路1928号306室,我公司主要提供在有效控制风险、保持流动性的前提下,以现金管理为目的,将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券,以及证券公司经批准设立的集合资产管理计划、专项资产管理计划;中国证券监督管理委员会同意的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可...
联系方式
- 公司地址:
- 上海市浦东新区东方路1928号306室
- 固定电话:
- 021-20333679 未核实,仅供参考
- 经理:
- 郭晋炜
- 电子邮件:
- bq@longone.com.cn
- 邮政编码:
- 200000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 东海投资有限责任公司 |
简称: | 东海投资 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 在有效控制风险、保持流动性的前提下,以现金管理为目的,将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券,以及证券公司经批准设立的集合资产管理计划、专项资产管理计划;中国证券监督管理委员会同意的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可... |
营业执照号码: | 310000000097612 |
发证机关: | 上海市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2009年11月27日 |
注册资本: | 102000万人民币 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 浦东新区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 上海企业网 » 浦东新区 |
顺企编码: | 79527789 |
东海投资有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
东海证券股份有限公司 | 100% | 人民币60000万元 |
东海投资有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经理备案 | 薛涛 蔡志勇 [新增] | 薛涛 冯文敏 [退出] | 2021-10-12 |
法定代表人变更 | 蔡志勇 | 冯文敏 | 2021-10-12 |
董事备案 | 徐海涛 蔡志勇 [新增] 薛涛 | 冯文敏 [退出] 薛涛 徐海涛 | 2021-10-12 |
监事备案 | 王永利 [新增] | 宋宽仁 [退出] | 2021-04-21 |
经理备案 | 薛涛 [新增] 冯文敏 | 韩雨 [退出] 冯文敏 | 2021-03-12 |
董事备案 | 徐海涛 冯文敏 薛涛 [新增] | 韩雨 [退出] 冯文敏 徐海涛 | 2021-03-12 |
章程备案 | 2021-03-08章程备案 | 无 | 2021-03-12 |
董事备案 | 韩雨 冯文敏 [新增] 徐海涛 | 徐海涛 韩雨 郭晋炜 [退出] | 2020-08-06 |
章程备案 | 2020-08-04章程备案 | 无 | 2020-08-06 |
法定代表人变更 | 冯文敏 | 郭晋炜 | 2020-08-06 |
经理备案 | 韩雨 冯文敏 [新增] | 韩雨 郭晋炜 [退出] | 2020-08-06 |
注册资本变更 | 60000万人民币( - 41.17647% ) | 102000万人民币 | 2020-02-25 |
章程修正案备案 | 2020-02-25章程修正案 | 无 | 2020-02-25 |
董事备案 | 徐海涛 郭晋炜 韩雨 [新增] | 郭晋炜 任晓东 [退出] 徐海涛 | 2017-10-09 |
经理备案 | 韩雨 [新增] 郭晋炜 [新增] | 任晓东 [退出] | 2017-10-09 |
监事备案 | 宋宽仁 | 宋宽仁 | 2017-10-09 |
董事备案 | 郭晋炜 徐海涛 [新增] 任晓东 [新增] | 朱科敏 [退出] 王力群 [退出] 郭晋炜 | 2017-02-23 |
法定代表人变更 | 郭晋炜 | 朱科敏 | 2017-02-23 |
经理备案 | 任晓东 [新增] | - | 2017-02-23 |
经理备案 | 任晓东 | 2017-02-23 | |
董事备案 | 郭晋炜;徐海涛;任晓东 | 朱科敏;王力群;郭晋炜 | 2017-02-23 |
董事备案 | 朱科敏;郭晋炜;王力群 | 朱科敏;王力群;赵俊 | 2016-07-12 |
章程修正案备案 | 2016-06-14章程修正案 | 2016-01-29章程备案 | 2016-07-12 |
注册资本(金)变更 | 102000万人民币 | 42000万人民币 | 2016-07-12 |
董事备案 | 朱科敏 郭晋炜 [新增] 王力群 | 朱科敏 王力群 赵俊 [退出] | 2016-07-12 |
注册资本变更 | 102000万人民币( + 142.85714% ) | 42000万人民币 | 2016-07-12 |
董事备案 | 王力群 [新增] 朱科敏 赵俊 | 朱科敏 梁旭 [退出] 赵俊 | 2016-05-27 |
董事备案 | 王力群;朱科敏;赵俊 | 朱科敏;梁旭;赵俊 | 2016-05-27 |
注册资本(金)变更 | 42000万人民币 | 37000万人民币 | 2016-03-08 |
章程修正案备案 | 2016-01-29章程修正案 | 2013-08-19章程备案 | 2016-03-08 |
注册资本变更 | 42000万人民币( + 13.51351% ) | 37000万人民币 | 2016-03-08 |
监事备案 | 宋宽仁 [新增] | 刘清 [退出] | 2015-09-25 |
监事备案 | 宋宽仁 | 刘清 | 2015-09-25 |
投资人变更 | 东海证券股份有限公司 出资 37000万人民币; [名称变更] | 东海证券有限责任公司 出资 37000万人民币; | 2013-09-09 |
章程修正案备案 | 2013-08-19章程修正案 | 2013-04-12章程备案 | 2013-09-09 |
注册资本变更 | 37000万人民币( + 15.625% ) | 32000万人民币 | 2013-04-25 |
章程修正案备案 | 2013-04-12章程修正案 | 2012-09-06章程备案 | 2013-04-25 |
出资比例变更 | 东海证券有限责任公司 出资 37000万人民币 比例 100%; | 东海证券有限责任公司 出资 32000万人民币 比例 100%; | 2013-04-25 |
实收资本变更 | 37000万人民币( + 15.625% ) | 32000万人民币 | 2013-04-25 |
投资人变更 | 东海证券有限责任公司 出资 37000( + 15.625% )万人民币; | 东海证券有限责任公司 出资 32000万人民币; | 2013-04-25 |
出资日期变更 | 东海证券有限责任公司 2009-11-16货币30000万人民币; 东海证券有限责任公司 2012-01-20货币2000万人民币; 东海证券有限责任公司 2013-03-29货币5000万人民币; | 东海证券有限责任公司 2009-11-16货币30000万人民币; 东海证券有限责任公司 2012-01-20货币2000万人民币; | 2013-04-25 |
出资方式变更 | 东海证券有限责任公司 货币37000万人民币; | 东海证券有限责任公司 货币32000万人民币; | 2013-04-25 |
董事备案 | 刘清 梁旭 [新增] 赵俊 朱科敏 | 赵俊 廖广南 [退出] 刘清 朱科敏 | 2013-02-19 |
董事备案 | 赵俊 刘清 廖广南 [新增] 朱科敏 | 朱科敏 戴焜祖 [退出] 刘清 赵俊 | 2012-11-27 |
经理备案 | 赵俊 刘清 廖广南 [新增] 朱科敏 | 朱科敏 戴焜祖 [退出] 刘清 赵俊 | 2012-11-27 |
监事备案 | 赵俊 刘清 廖广南 [新增] 朱科敏 | 朱科敏 戴焜祖 [退出] 刘清 赵俊 | 2012-11-27 |
住所变更 | 上海市浦东新区东方路1928号306室 | 上海市浦东新区东方路989号28层 | 2012-09-28 |
监事备案 | 刘清 [新增] 戴焜祖 [新增] 朱科敏 赵俊 | 朱科敏 杨茂智 [退出] 庄军 [退出] 赵俊 | 2012-09-28 |
章程修正案备案 | 2012-09-06章程修正案 | 无 | 2012-09-28 |
董事备案 | 刘清 [新增] 戴焜祖 [新增] 朱科敏 赵俊 | 朱科敏 杨茂智 [退出] 庄军 [退出] 赵俊 | 2012-09-28 |
投资人变更 | 东海证券有限责任公司 出资 32000( + 6.66667% )万人民币; | 东海证券有限责任公司 出资 30000万人民币; | 2012-02-13 |
出资比例变更 | 东海证券有限责任公司 出资 32000万人民币 比例 100%; | 东海证券有限责任公司 出资 30000万人民币 比例 100%; | 2012-02-13 |
注册资本变更 | 32000( + 6.66667% ) | 30000 | 2012-02-13 |
出资方式变更 | 东海证券有限责任公司 货币32000万人民币; | 东海证券有限责任公司 货币30000万人民币; | 2012-02-13 |
实收资本变更 | 32000( + 6.66667% ) | 30000 | 2012-02-13 |
出资日期变更 | 东海证券有限责任公司 2009-11-16货币30000万人民币; 东海证券有限责任公司 2012-01-20货币2000万人民币; | 东海证券有限责任公司 2009-11-16货币30000万人民币; | 2012-02-13 |
东海投资有限责任公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
宋宽仁 | 监事 |
任晓东 | 董事兼总经理 |
徐海涛 | 董事 |
郭晋炜 | 董事长 |
东海投资有限责任公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
上海东海玥玺投资管理有限公司 | 鲍庆 | 中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室 | 100% |
浙江东阳中广影视文化股份有限公司 | 万荣 | 浙江横店影视产业实验区C7-009-D | 2.4277% |
上海杉创矿业投资有限公司 | 庄巍 | 上海市浦东新区洲海路2777号8-11层 | 11.6667% |
上海东海香溢融通资产管理有限公司 | 杨振洲 | 上海市闵行区东川路555号戊楼1099室 | 51.00% |
东海宝博(上海)投资管理有限公司 | 王一迅 | 上海市闵行区东川路555号戊楼1097室 | 51.00% |
东海投资有限责任公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
桂林东海投资有限责任公司 | 桂林市中山中路348号 | 2001-01-19 00:00:00.000 |
本页是 [东海投资有限责任公司] 在顺企网上海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。