变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事(理事)、经理、监事 | 袁广殿 执行董事;
袁广殿 经理;
李亚平 监事 [新增] | 袁广殿 执行董事;
袁广殿 经理;
骆伟 监事 [退出] | 2018-12-07 |
董事(理事)、经理、监事 | 李亚平, [新增]
袁广殿 | 骆伟, [退出]
袁广殿 | 2018-12-07 |
董事(理事)、经理、监事 | 袁广殿 执行董事
袁广殿 经理
李亚平 监事 [新增]
注:标有标志的为法定代表人 | 袁广殿 执行董事
袁广殿 经理
骆伟 监事 [退出]
注:标有标志的为法定代表人 | 2018-12-07 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-05-06 |
投资人 | 李亚平 自然人股东 [新增]
袁广殿 自然人股东
何曙波 自然人股东 [新增]
北京中讯永联科技有限公司 企业法人 [新增] | 袁广殿 自然人股东
骆伟 自然人股东 [退出]
李钰峰 自然人股东 [退出] | 2016-05-06 |
投资人 | 李亚平,自然人股东;袁广殿,自然人股东;何曙波,自然人股东;北京中讯永联科技有限公司,企业法人; | 袁广殿,自然人股东;骆伟,自然人股东;李钰峰,自然人股东; | 2016-05-06 |
投资人 | 袁广殿,自然人股东;骆伟,自然人股东;李钰峰,自然人股东; | 李亚平,自然人股东;北京中讯永联科技有限公司,法人股东;何曙波,自然人股东;袁广殿,自然人股东; | 2015-12-14 |
投资人 | 袁广殿 自然人股东
骆伟 自然人股东 [新增]
李钰峰 自然人股东 [新增] | 李亚平 自然人股东 [退出]
北京中讯永联科技有限公司 法人股东 [退出]
何曙波 自然人股东 [退出]
袁广殿 自然人股东 | 2015-12-14 |
董事(理事)、经理、监事 | 袁广殿 执行董事; [新增]
袁广殿 经理; [新增]
骆伟 监事 [新增] | 李亚平 执行董事; [退出]
李亚平 经理; [退出]
何曙波 监事 [退出] | 2015-11-03 |
董事(理事)、经理、监事 | 骆伟, [新增]
袁广殿 [新增] | 何曙波, [退出]
李亚平 [退出] | 2015-11-03 |
董事(理事)、经理、监事 | 袁广殿 执行董事 [新增]
袁广殿 经理 [新增]
骆伟 监事 [新增]
注:标有标志的为法定代表人 | 李亚平 执行董事 [退出]
李亚平 经理 [退出]
何曙波 监事 [退出]
注:标有标志的为法定代表人 | 2015-11-03 |
法定代表人 | 袁广殿 | 李亚平 | 2015-11-03 |
董事(理事)、经理、监事 | 骆伟,监事; | 何曙波,监事; | 2015-11-03 |
投资人 | 李亚平,自然人股东;北京中讯永联科技有限公司,法人股东;何曙波,自然人股东;袁广殿,自然人股东; | 李亚平,自然人股东;何曙波,自然人股东;北京中讯永联科技有限公司,法人股东; | 2014-11-27 |
投资人 | 李亚平 自然人股东
北京中讯永联科技有限公司 法人股东
何曙波 自然人股东
袁广殿 自然人股东 [新增] | 李亚平 自然人股东
何曙波 自然人股东
北京中讯永联科技有限公司 法人股东 | 2014-11-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 李亚平 执行董事; [新增]
李亚平 经理; [新增]
何曙波 监事 [新增] | 刘兵 执行董事; [退出]
刘兵 经理; [退出]
苏征宇 监事 [退出] | 2014-06-11 |
投资人 | 北京中讯永联科技有限公司,法人股东, [新增]
何曙波,自然人股东, [新增]
李亚平,自然人股东 | 北京掌讯远景数码信息技术有限公司,, [退出]
李亚平,自然人股东,
刘兵,自然人股东, [退出]
袁广殿,自然人股东 [退出] | 2014-06-11 |
董事(理事)、经理、监事 | 何曙波, [新增]
李亚平 [新增] | 刘兵, [退出]
苏征宇 [退出] | 2014-06-11 |
董事(理事)、经理、监事 | 李亚平 执行董事 [新增]
李亚平 经理 [新增]
何曙波 监事 [新增]
注:标有标志的为法定代表人 | 刘兵 执行董事 [退出]
刘兵 经理 [退出]
苏征宇 监事 [退出]
注:标有标志的为法定代表人 | 2014-06-11 |
投资人 | 李亚平 自然人股东
何曙波 自然人股东 [新增]
北京中讯永联科技有限公司 法人股东 [新增] | 袁广殿 自然人股东 [退出]
李亚平 自然人股东
刘兵 自然人股东 [退出]
北京掌讯远景数码信息技术有限公司 其他非自然人投资者 [退出] | 2014-06-11 |
法定代表人 | 李亚平 | 刘兵 | 2014-06-11 |
投资人 | 李亚平,自然人股东;何曙波,自然人股东;北京中讯永联科技有限公司,法人股东; | 袁广殿,自然人股东;李亚平,自然人股东;刘兵,自然人股东;北京掌讯远景数码信息技术有限公司,其他非自然人投资者; | 2014-06-11 |
董事(理事)、经理、监事 | 何曙波,监事; | 苏征宇,监事; | 2014-06-11 |
注册资本 | 5000万元 | 2000万元 | 2013-01-15 |
实收资本(金) | 5000万元 | 2000万元 | 2013-01-15 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 袁广殿,1500,自然人股东;李亚平,1500,自然人股东;刘兵,1400,自然人股东;北京掌讯远景数码信息技术有限公司,600,其他非自然人投资者; | 刘兵,1400,自然人股东;北京掌讯远景数码信息技术有限公司,600,其他非自然人投资者; | 2013-01-15 |
注册资本 | 5000( + 150% ) | 2000 | 2013-01-15 |
实收资本(金) | 5000( + 150% ) | 2000 | 2013-01-15 |
经营范围 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务);互联网信息服务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;应用软件服务;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备。(未取得行政许可的项目除外)(其中知识产权出资为3000万元) | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务);互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;应用软件服务;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备。(未取得行政许可的项目除外) | 2013-01-15 |
实缴的出资方式,实缴的出资时间,实缴的出资额,投资人,认缴的出资方式,认缴的出资时间,认缴的出资额 | 袁广殿 1500 自然人股东 [新增]
李亚平 1500 自然人股东 [新增]
刘兵 1400 自然人股东
北京掌讯远景数码信息技术有限公司 600 其他非自然人投资者 | 刘兵 1400 自然人股东
北京掌讯远景数码信息技术有限公司 600 其他非自然人投资者 | 2013-01-15 |
实收资本(金) | 5000 万元( + 150% ) | 2000 万元 | 2013-01-15 |
注册资本 | 5000万元( + 150% ) | 2000万元 | 2013-01-15 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2013-01-15 |
董事(理事)、经理、监事 | 刘兵 执行董事; [新增]
刘兵 经理; [新增]
苏征宇 监事 | 张润兰 执行董事; [退出]
张润兰 总经理; [退出]
苏征宇 监事 | 2012-06-01 |
董事(理事)、经理、监事 | 刘兵 执行董事 [新增]
刘兵 经理 [新增]
苏征宇 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 张润兰 执行董事 [退出]
张润兰 总经理 [退出]
苏征宇 监事
注:标有标志的为法定代表人 | 2012-06-01 |
投资人 | 刘兵 1400 自然人股东 [新增]
北京掌讯远景数码信息技术有限公司 600 其他非自然人投资者 | 张润兰 1400 自然人股东 [退出]
北京掌讯远景数码信息技术有限公司 600 其他非自然人投资者 | 2012-06-01 |
经营范围 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务);互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容)。技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;应用软件服务;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备。(未取得行政许可的项目除外) | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务);互联网信息服务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 2012-06-01 |
法定代表人 | 刘兵 | 张润兰 | 2012-06-01 |
投资人 | 刘兵,1400,自然人股东;北京掌讯远景数码信息技术有限公司,600,其他非自然人投资者; | 张润兰,1400,自然人股东;北京掌讯远景数码信息技术有限公司,600,其他非自然人投资者; | 2012-06-01 |
董事(理事)、经理、监事 | 苏征宇,监事; | 苏征宇,监事; | 2012-06-01 |
注册资本 | 2000万元 | 1000万元 | 2010-02-04 |
实收资本(金) | 2000万元 | 1000万元 | 2010-02-04 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 张润兰,1400,自然人股东;北京掌讯远景数码信息技术有限公司,600,其他非自然人投资者; | 张润兰,700,自然人股东;北京掌迅远景数码信息技术有限公司,300,其他非自然人投资者; | 2010-02-04 |
实收资本(金) | 2000( + 100% ) | 1000 | 2010-02-04 |
注册资本 | 2000( + 100% ) | 1000 | 2010-02-04 |
实缴的出资方式,实缴的出资时间,实缴的出资额,投资人,认缴的出资方式,认缴的出资时间,认缴的出资额 | 张润兰 1400( + 100% ) 自然人股东
北京掌讯远景数码信息技术有限公司 600 其他非自然人投资者 [新增] | 张润兰 700 自然人股东
北京掌迅远景数码信息技术有限公司 300 其他非自然人投资者 [退出] | 2010-02-04 |
实收资本(金) | 2000 万元( + 100% ) | 1000 万元 | 2010-02-04 |
注册资本 | 2000万元( + 100% ) | 1000万元 | 2010-02-04 |
经营范围 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务);互联网信息服务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 2009-11-25 |